M Olivier DE LA MORINIERE
Président-directeur général de FRAIKIN FRANCE
M Olivier DE LA MORINIERE a 67 ans ( naissance en 1957), est Président-directeur général de la société FRAIKIN FRANCE
M Olivier DE LA MORINIERE peut être contacté au siège de la société FRAIKIN FRANCE par courrier à l'adresse FRAIKIN FRANCE CASE 2601 RUE DU REMOULEUR 44800 ST HERBLAIN FRANCE, par téléphone au 0321776842
La société FRAIKIN FRANCE est principalement dirigée par M Olivier DE LA MORINIERE qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles ,garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7712Z (Location et location-bail de camions), les activités sont :
- Location et location-bail de camions
- la location et la location-bail des types de véhicules suivants :
- camions, remorques utilitaires et véhicules automobiles lourds (plus de 3,5 tonnes)
- véhicules de loisirs
Mais sont exclues les activités :
- la location ou la location-bail de véhicules utilitaires lourds ou de camions avec chauffeur (cf49.41C)
- la location de cycles (cf77.21Z)
- la location de motocycles (cf77.39Z)
- la location de caravanes et auto-caravanes (cf77.39Z)
- la location de wagons (cf77.39Z)
- la location de conteneurs (cf77.39Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4520B (Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles), les activités sont :
- Les activités relevant de cette sous-classe NAF s'appliquent aux véhicules dont la vente est décrite dans la sous-classe NAF 45.19Z.
Mais sont exclues les activités :
- les services de remorquage et d'assistance routière (cf52.21Z)
La société FRAIKIN FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34386265202906.
- M Alain-Francois PIALAT, Administrateur (1961) depuis le 02 janvier 2008
- M Jean GREGOIRE, Administrateur (1961) depuis le 27 septembre 2014
- M Pierre-Louis COLIN, Président du conseil d`administration (1963) depuis le 15 août 2015
- M Pierre-Louis COLIN, Directeur général (1963) depuis le 12 avril 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FRAIKIN FRANCE est de 62 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric DODIN, Directeur général (1965) du 30 août 2014 au 12 avril 2017
- M Francois GERONY, Administrateur (1948) du 02 décembre 2003 au 02 janvier 2008
- M Guillaume MEROUZE, Administrateur (1954) du 02 août 2013 au 27 septembre 2014
- M Hugues ROUGIER, Président du conseil d`administration (1956) du 20 août 2013 au 15 août 2015
- M Jean LABORDE, Administrateur (1947) du 02 décembre 2003 au 10 août 2004
- M Laurent BONNAURE, Administrateur (1966) du 20 août 2013 au 09 septembre 2016
- M Michel DENIS, Président du conseil d`administration (1965) du 24 mai 2005 au 20 août 2013
- M Michel DENIS, Directeur général (1965) du 09 août 2005 au 20 août 2013
- M Olivier DE LA MORINIERE, Président-directeur général (1957) du 02 décembre 2003 au 07 juillet 2009
- M Olivier DE LA MORINIERE, Administrateur (1957) du 10 octobre 2009 au 20 août 2013
- M Pierre MAISTRE, Directeur général délégué (1942) du 02 décembre 2003 au 07 juillet 2009
- M Roger BRETAGNON, Administrateur (1957) du 02 octobre 2007 au 18 août 2009
- M Roger BRETAGNON, Directeur général délégué (1957) du 07 juillet 2009 au 18 août 2009
- M Roger BRETAGNON, Directeur général délégué (1957) du 18 août 2009 au 25 juin 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 mai 2015
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 mai 2015
- LOCAMION, Administrateur du 02 décembre 2003 au 02 octobre 2007
RUE DU REMOULEUR
44800 SAINT HERBLAIN
Téléphone : 0321776842 Société
FRAIKIN FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FRAIKIN FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | FRAIKIN FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 343862652 | |
Numéro interne du siège | 02906 | |
Adresse | 9 RUE DU DEBARCADERE 92700 COLOMBES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 novembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 33 648 880,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 2 000 à 4 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 2000 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 février 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2012 ) | 520 087 000,00 | |
Résultat net | 13 063 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7712Z : Location et location-bail de camions | |
Activité principale de l'entreprise | 4520B : Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles | |
Activité principale | 4520B | |
Première activité | 4519Z | |
Deuxième activité | 4511Z | |
Troisième activité | 7010Z | |
Quatrième activité | 4941C | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail de camions | |
Synonyme | location de camion, location-bail de camions, loueur de camions | |
Principal | location de camion | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles | |
Synonyme | garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles | |
Principal | garagiste spécialisé |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 165 784 000 |
Immobilisation incorporelle | 64 733 000 |
Immobilisation corporelle | 18 731 000 |
Immobilisation financière | 82 319 000 |
Actif circulant net | 192 642 000 |
Stock | 3 843 000 |
Avance | 0 |
Créance | 188 773 000 |
Placement | 27 000 |
Total Actif | 358 426 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 109 478 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 081 000 |
Dette | 239 868 000 |
Total Passif | 358 426 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 520 087 000 |
Produit d'exploitation | 526 781 000 |
Charge d'exploitation | 505 196 000 |
Résultat d'exploitation | 21 585 000 |
Produit financier net | 3 976 000 |
Charge financière | 4 748 000 |
Résultat financier | -772 000 |
Résultat courrant | 20 813 000 |
Produit exceptionnel | 1 957 000 |
Charges exceptionnelles | 1 853 000 |
Résultat exceptionnel | 104 000 |
Résultat net | 13 063 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01560 Métallurgie Alpes Maritimes
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
administrateur : GERONY FRANCOIS radié le 19 Novembre 2007. administrateur : PIALAT Alain François entré en fonction le 19 Novembre 2007.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : JOUANNE Pierre en fonction le 06 Juillet 2000. Administrateur : BRETAGNON Roger Jean en fonction le 24 Août 2007. Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007. Président du conseil d'administration et directeur général : DENIS Michel en fonction le 24 Juin 2009. Directeur général délégué : BRETAGNON Roger Jean en fonction le 24 Juin 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Octobre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : JOUANNE Pierre en fonction le 06 Juillet 2000 Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007 Président du conseil d'administration et directeur général : DENIS Michel en fonction le 24 Juin 2009 Administrateur : DE LA MORINIERE Olivier en fonction le 23 Juillet 2009
Au siège de l'acquéreur pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Octobre 2007 Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007 Président du conseil d'administration et directeur général : DENIS Michel en fonction le 24 Juin 2009 Administrateur : DE LA MORINIERE Olivier en fonction le 23 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Août 2011
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Octobre 2007 Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007 Président du conseil d'administration Directeur général : DENIS Michel en fonction le 24 Juin 2009 Administrateur : DE LA MORINIERE Olivier en fonction le 23 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Août 2011 Administrateur : MEROUZE Guillaume en fonction le 19 Juillet 2013
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 Administrateur : MEROUZE Guillaume modification le 06 Août 2013 Directeur général Administrateur : BONNAURE Laurent en fonction le 16 Août 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : ROUGIER Hugues en fonction le 16 Août 2013
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 Administrateur : MEROUZE Guillaume modification le 06 Août 2013 Administrateur : BONNAURE Laurent modification le 28 Août 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : ROUGIER Hugues en fonction le 16 Août 2013 Directeur général Administrateur : DODIN Eric en fonction le 28 Août 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 Administrateur : BONNAURE Laurent modification le 28 Août 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : ROUGIER Hugues en fonction le 16 Août 2013 Directeur général Administrateur : DODIN Eric en fonction le 28 Août 2014 Administrateur : GREGOIRE Jean Philippe en fonction le 25 Septembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 Administrateur : PIALAT Alain François en fonction le 19 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 Administrateur : BONNAURE Laurent modification le 28 Août 2014 Directeur général Administrateur : DODIN Eric en fonction le 28 Août 2014 Administrateur : GREGOIRE Jean Philippe en fonction le 25 Septembre 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : COLIN Pierre-Louis en fonction le 13 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 Administrateur : BONNAURE Laurent modification le 28 Août 2014 Directeur général Administrateur : DODIN Eric en fonction le 28 Août 2014 Administrateur : GREGOIRE Jean Philippe en fonction le 25 Septembre 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : COLIN Pierre-Louis en fonction le 13 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 Directeur général Administrateur : DODIN Eric en fonction le 28 Août 2014 Administrateur : GREGOIRE Jean Philippe en fonction le 25 Septembre 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : COLIN Pierre-Louis en fonction le 13 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 Directeur général Administrateur : DODIN Eric en fonction le 28 Août 2014 Administrateur : GREGOIRE Jean Philippe en fonction le 25 Septembre 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : COLIN Pierre-Louis en fonction le 13 Août 2015 Administrateur : PIALAT Alain-François en fonction le 07 Septembre 2016
A l'adresse du fonds : ZONE ARTISANALE N°3 LA FOSSE NEUVE 357 RUE DE MESLAY 37210 PARCAY MESLAY
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 ; Président du conseil d'administration Administrateur : COLIN Pierre-Louis modification le 23 Août 2017 ; Administrateur : PIALAT Alain-François en fonction le 07 Septembre 2016 ; Administrateur : PRIGENT Elisabeth en fonction le 23 Août 2017 ; Administrateur : DEVERNAY Sophie en fonction le 23 Août 2017 ; Directeur général Administrateur : PROUST Laurent en fonction le 23 Août 2017
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 ; Président du conseil d'administration Administrateur : COLIN Pierre-Louis modification le 23 Août 2017 ; Administrateur : PIALAT Alain-François en fonction le 07 Septembre 2016 ; Administrateur : PRIGENT Elisabeth en fonction le 23 Août 2017 ; Directeur général Administrateur : PROUST Laurent en fonction le 23 Août 2017 ; Administrateur : BOUSQUET Caroline Isabelle Sophie en fonction le 23 Mars 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 16 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 16 Août 2013 ; Administrateur : PIALAT Alain-François en fonction le 07 Septembre 2016 ; Administrateur : PRIGENT, OLAUSSEN Elisabeth en fonction le 23 Août 2017 ; Administrateur : BOUSQUET, EGLY Caroline Isabelle Sophie en fonction le 23 Mars 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général : MELLIER Philippe en fonction le 31 Mai 2019 ; Directeur général délégué : CHIHI Sabry en fonction le 31 Mai 2019 ; Administrateur : DENIS André en fonction le 31 Mai 2019
Directeur général : CHIHI Sabry ; Président du conseil d'administration : MELLIER Philippe ; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophie ; Administrateur : OLAUSSEN Elisabeth ; Administrateur : PIALAT Alain-François ; Administrateur : ANDRE Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Directeur général : CHIHI Sabry ; Président du conseil d'administration : MELLIER Philippe ; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophie ; Administrateur : OLAUSSEN Elisabeth ; Administrateur : PIALAT Alain-François ; Administrateur : ANDRE Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration : MELLIER Philippe ; Directeur général : CHIHI Sabry ; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophie ; Administrateur : PIALAT Alain-François ; Administrateur : ANDRE Denis ; Administrateur : BARETZKI Agathe, Myrtille, Charline ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration : MELLIER Philippe ; Directeur général : CHIHI Sabry ; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophie ; Administrateur : ANDRE Denis ; Administrateur : BARETZKI Agathe, Myrtille, Charline ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
En l'étude SELARL AVEXPERT, Huissiers de Justice 3 place Gambetta 80000 AMIENS
Art. L.236-14 du code de commerce
SELARL SPIRALE, huissiers de justice sis 23 Avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE.
Président du conseil d'administration : MELLIER Philippeà; Directeur général : CHIHI Sabryà; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophieà; Administrateur : BARETZKI Agathe, Myrtille, Charlineà; Administrateur : HUYGHUES DESPOINTES Augustinà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autresà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration : MELLIER Philippeà; Directeur général : CHIHI Sabryà; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophieà; Administrateur : BARETZKI Agathe, Myrtille, Charlineà; Administrateur : HUYGHUES DESPOINTES Augustinà; Administrateur : CHIHI Sabryà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autresà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration : PETIN Yvesà; Directeur général : CHIHI Sabryà; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophieà; Administrateur : BARETZKI Agathe, Myrtille, Charlineà; Administrateur : HUYGHUES DESPOINTES Augustinà; Administrateur : CHIHI Sabryà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autresà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration : PETIN Yves ; Directeur général : CHIHI Sabry ; Directeur général : RENARD Olivier ; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophie ; Administrateur : BARETZKI Agathe, Myrtille, Charline ; Administrateur : CHIHI Sabry ; Administrateur : D\'USSEL Anne Frédéric ; Administrateur : RENARD Olivier Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration : PETIN Yves ; Directeur général, Administrateur : RENARD Olivier ; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophie ; Administrateur : D\'USSEL Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration : PETIN Yves ; Directeur général, Administrateur : RENARD Olivier ; Administrateur : EGLY Caroline Isabelle Sophie ; Administrateur : D\'USSEL Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES