M Dominique BOUCHAIT
Président de SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL
M Dominique BOUCHAIT a 56 ans ( naissance en 1966), est Président de la société SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL
M Dominique BOUCHAIT peut être contacté au siège de la société SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL par courrier à l'adresse SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL LOUBET 31210 MONTREJEAU FRANCE, par téléphone au 0561957965
La société SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL est principalement dirigée par M Dominique BOUCHAIT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/03/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34425020400023.
- M Dominique BOUCHAIT, Président (1966) depuis le 12 juin 2012
Anciens dirigeants :
- M Dominique BOUCHAIT, Président (1966) du 17 août 2004 au 12 juin 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 novembre 2017 : BOUCHAIT Antoine Joseph Robert nom d'usage : BOUCHAIT devient directeur général)
- 20 août 2020 : FEHR Patrick nom d'usage : FEHR n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PIBOUL Jean-Christophe nom d'usage : PIBOUL n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 01 juillet 2021 : Sté par actions simplifiée CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE devient commissaire aux comptes titulaire)
LD LIEU DIT LOUBET
31210 MONTREJEAU
Téléphone : 0561957965 Société
SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL | |
Entrepreneurs individuels | SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL | |
Identifiant de l'entreprise | 344250204 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | LD LIEU DIT LOUBET 31210 MONTREJEAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 279 581,00 | |
Résultat net | 85 019,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 234 728 |
Immobilisation incorporelle | 96 036 |
Immobilisation corporelle | 15 907 |
Immobilisation financière | 122 785 |
Actif circulant net | 245 996 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 137 584 |
Placement | 108 412 |
Total Actif | 480 724 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 429 811 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 50 912 |
Total Passif | 480 724 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 279 581 |
Produit d'exploitation | 281 110 |
Charge d'exploitation | 238 107 |
Résultat d'exploitation | 43 003 |
Produit financier net | 51 206 |
Charge financière | 1 613 |
Résultat financier | 49 593 |
Résultat courrant | 92 596 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 152 |
Résultat exceptionnel | -152 |
Résultat net | 85 019 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34425020400023 | SARL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL LES FROMAGERS DU MONT ROYAL LOUBET 31210 MONTREJEAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : BOUCHAIT Dominique,Serge,Claude. Commissaire aux comptes titulaire : FEHR PATRICK. Commissaire aux comptes suppléant : PIBOUL Jean-Christophe.
BOUCHAIT Antoine Joseph Robert nom d'usage : BOUCHAIT devient directeur général
FEHR Patrick nom d'usage : FEHR n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PIBOUL Jean-Christophe nom d'usage : PIBOUL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE devient commissaire aux comptes titulaire