M Jean-Bernard DE MENTHON
Administrateur de SPPS
M Jean-Bernard DE MENTHON a 57 ans ( naissance en 1965), est Administrateur de la société SPPS
M Jean-Bernard DE MENTHON peut être contacté au siège de la société SPPS par courrier à l'adresse SPPS 33 RUE DE GODE 95100 ARGENTEUIL FRANCE, par téléphone au 04Â 71Â 03Â 22Â 01 ou par fax au 04Â 71Â 03Â 34Â 31
La société SPPS est principalement dirigée par M Jean-Bernard DE MENTHON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation ,scierie, menuiserie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1610A (Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation), les activités sont :
- Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
La société SPPS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/11/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34447078600056.
- M Christian DE MENTHON, Président du conseil d`administration (1939) depuis le 28 septembre 2004
- M Jacques HENRY, Administrateur (1924) depuis le 28 septembre 2004
- M Michel SPORTICHE, Administrateur (1947) depuis le 28 septembre 2004
- M Philippe TURIN, Administrateur (1949) depuis le 28 septembre 2004
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SPPS est de 82 ans. Le plus jeune à 73 ans, le plus agé 98 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Bernard DE MENTHON, Administrateur (1965) du 21 juin 2005 au 05 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
33 RUE DE GODE
95100 ARGENTEUIL
Téléphone : 04Â 71Â 03Â 22Â 01 Société
SPPS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SPPS | |
Entrepreneurs individuels | SPPS | |
Identifiant de l'entreprise | 344470786 | |
Numéro interne du siège | 00056 | |
Adresse | 7 GRANDE RUE 25560 FRASNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 28 juin 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 avril 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010) | 6 709 000,00 | |
Résultat net | -2 035 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1610A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | |
Activité principale de l'entreprise | 1610A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle | |
Principal | scierie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 3 455 000 |
Immobilisation incorporelle | 854 000 |
Immobilisation corporelle | 2 234 000 |
Immobilisation financière | 368 000 |
Actif circulant net | 1 181 000 |
Stock | 427 000 |
Avance | 0 |
Créance | 720 000 |
Placement | 34 000 |
Total Actif | 4 636 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 467 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 169 000 |
Total Passif | 4 636 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 709 000 |
Produit d'exploitation | 6 641 000 |
Charge d'exploitation | 7 800 000 |
Résultat d'exploitation | -1 160 000 |
Produit financier net | 30 000 |
Charge financière | 90 000 |
Résultat financier | -60 000 |
Résultat courrant | -1 219 000 |
Produit exceptionnel | 1 226 000 |
Charges exceptionnelles | 2 041 000 |
Résultat exceptionnel | -816 000 |
Résultat net | -2 035 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34447078600056 | SPPS 7 GRANDE RUE 25560 FRASNE FRANCE |
34447078600064 | SPPS ROUTE DE DOLE 73 AVENUE PASTEUR 39600 ARBOIS FRANCE |
34447078600023 | SPPS 33 RUE DE GODE 95100 ARGENTEUIL FRANCE |
34447078600049 | SPPS ROUTE D ARLANC 43500 CRAPONNE SUR ARZON FRANCE |
34447078600080 | SPPS 158 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 69200 VENISSIEUX FRANCE |
34447078600114 | SPPS 10 AVENUE DES VERRIERS 02600 VILLERS COTTERETS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00172 Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Président du Conseil d'Administration : DE MENTHON Christian Administrateur : HENRY Jacques Administrateur : SPORTICHE Michel Administrateur : TURIN Philippe Administrateur : DE MENTHON Jean-Bernard Commissaire aux comptes titulaire : MARSAULT Hugues Commissaire aux comptes titulaire : MOITRIER Gerard Commissaire aux comptes suppléant : EUVRARD Alain Commissaire aux comptes suppléant : BENSA François
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant administrateur SCP LAUREAU-JEANNEROT représentée par Maître Philippe JEANNEROT 28, rue de la République - 25000 Besançon avec les pouvoirs : d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise, mandataire judiciaire Maître Pascal GUIGON 8, rue Louis Garnier - 25000 Besançon . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Président du conseil d'administration : DE MENTHON Christian Administrateur : HENRY Jacques Administrateur : SPORTICHE Michel Administrateur : TURIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : MARSAULT Hugues Commissaire aux comptes titulaire : MOITRIER Gerard Commissaire aux comptes suppléant : EUVRARD Alain Commissaire aux comptes suppléant : BENSA François
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Pascal GUIGON 8, rue Louis Garnier - 25000 Besançon .
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.