M Jean-Pierre BOURGEOIS
Administrateur de TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
M Jean-Pierre BOURGEOIS a 78 ans ( naissance en 1946), est Administrateur de la société TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
M Jean-Pierre BOURGEOIS peut être contacté au siège de la société TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE par courrier à l'adresse TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE 120 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 77400 LAGNY SUR MARNE FRANCE, par téléphone au 01Â 64Â 30Â 47Â 47 ou par fax au 01Â 64Â 30Â 64Â 77
La société TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE est principalement dirigée par M Jean-Pierre BOURGEOIS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction de réseaux pour fluides ,constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4221Z (Construction de réseaux pour fluides), les activités sont :
- Construction de réseaux pour fluides
- Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour le transport de fluides et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes.
- la construction d'ouvrages de génie civil pour :
- conduites couvrant de longues distances et urbaines
- conduites et canalisations d'eau
- systèmes d'irrigation (canaux)
- réservoirs
- la construction de :
- réseaux d'assainissement, y compris leur réparation
- stations d'épuration
- stations de pompage
- l'installation de fosses septiques
Mais sont exclues les activités :
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses (cf43.22A)
La société TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/05/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34487780800032.
- M Didier-Yves RACAPE, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 22 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Gilles BANEY, Président du conseil d`administration (1957) du 11 mai 2004 au 19 février 2011
- M Gilles BANEY, Président du conseil d`administration (1957) du 19 février 2011 au 22 avril 2017
- M Gilles BANEY, Directeur général (1957) du 21 janvier 2012 au 22 avril 2017
- M Jean BOURGEOIS, Administrateur (1970) du 11 mai 2004 au 07 décembre 2004
- M Jean-Pierre BOURGEOIS, Administrateur (1946) du 11 mai 2004 au 07 décembre 2004
- MME Juliette BOUQUET, Administrateur (1978) du 07 décembre 2004 au 22 avril 2017
- MME Marie BANEY, Administrateur (1956) du 19 février 2011 au 22 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- COUSSIRAT ET REYNIER, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 avril 2017
- GBSV, Président depuis le 22 avril 2017
120 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
77400 LAGNY SUR MARNE
Téléphone : 01Â 64Â 30Â 47Â 47 Société
TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE | |
Sigle de l'entreprise | TPIDF | |
Entrepreneurs individuels | TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 344877808 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 120 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 77400 LAGNY SUR MARNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 novembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 avril 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 10 297 000,00 | |
Résultat net | 265,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4221Z : Construction de réseaux pour fluides | |
Activité principale de l'entreprise | 4221Z : Construction de réseaux pour fluides | |
Activité principale | 4221Z | |
Première activité | 4221Z | |
Deuxième activité | 4211Z | |
Troisième activité | 8211Z | |
Quatrième activité | 7732Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de réseaux pour fluides | |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 161 000 |
Immobilisation incorporelle | 15 000 |
Immobilisation corporelle | 64 |
Immobilisation financière | 82 000 |
Actif circulant net | 4 088 |
Stock | 362 |
Avance | 8 |
Créance | 3 306 |
Placement | 411 000 |
Total Actif | 4 249 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 352 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 32 000 |
Dette | 2 865 000 |
Total Passif | 4 249 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 297 000 |
Produit d'exploitation | 10 469 000 |
Charge d'exploitation | 10 165 000 |
Résultat d'exploitation | 304 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | 303 |
Produit exceptionnel | 31 |
Charges exceptionnelles | 4 |
Résultat exceptionnel | 27 |
Résultat net | 265 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34487780800032 | TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE 120 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 77400 LAGNY SUR MARNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du conseil d'administration : BANEY Gilles René Jean Pierre Administrateur : SOULIS Marie Raphaelle Claude Administrateur : BANEY Juliette Commissaire aux comptes titulaire : COUSSIRAT ET REYNIER Commissaire aux comptes suppléant : PARINI Jean François
modification du Commissaire aux comptes suppléant Parini, Jean François, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Racape, Didier-Yves
nomination du Président : GBSV, Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Baney, Gilles René Jean Pierre, Administrateur partant : Soulis, nom d'usage : Baney, Marie Raphaelle Claude, Administrateur partant : Baney, nom d'usage : Bouquet, Juliette
Président partant : GBSV ; nomination du Président : Bitouzet, Bruno Christian Bernard Marie