MME Monique CATILLON
Président du conseil d`administration de EMCEJIDEY
MME Monique CATILLON a 78 ans ( naissance en 1944), elle est Président du conseil d`administration de la société EMCEJIDEY
MME Monique CATILLON peut être contacté au siège de la société EMCEJIDEY par courrier à l'adresse EMCEJIDEY 12 RUE JEAN JAURES 92813 PUTEAUX CEDEX FRANCE
La société EMCEJIDEY est principalement dirigée par MME Monique CATILLON qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société EMCEJIDEY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/11/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34501388200047.
- M Yves LE MASNE, Président (1962) depuis le 06 novembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Harold CATILLON, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
- M Jean-Claude BRDENK, Président du conseil d`administration (1967) du 02 décembre 2008 au 06 novembre 2010
- M Sebastien MESNARD, Administrateur (1970) du 02 décembre 2008 au 06 novembre 2010
- MME Laure CATILLON, Administrateur (1973) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
- MME Monique CATILLON, Président du conseil d`administration (1944) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
- MME Stephanie CATILLON, Administrateur (1975) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D`AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 juin 2017
- COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D`EXPERTISE COMPTABLES - CFCE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 juin 2017
- ORPEA, Administrateur du 02 décembre 2008 au 06 novembre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EMCEJIDEY | |
Entrepreneurs individuels | EMCEJIDEY | |
Identifiant de l'entreprise | 345013882 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 115 RUE DE LA SANTE 75013 PARIS 13 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 02 juillet 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 293 400,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 mai 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 356 000,00 | |
Résultat net | 65 906,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 6 194 222 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 835 867 |
Immobilisation financière | 358 355 |
Actif circulant net | 1 144 737 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 137 042 |
Placement | 7 695 |
Total Actif | 7 338 960 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 687 544 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 651 417 |
Total Passif | 7 338 960 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 356 000 |
Produit d'exploitation | 356 001 |
Charge d'exploitation | 100 815 |
Résultat d'exploitation | 255 186 |
Produit financier net | 16 772 |
Charge financière | 165 716 |
Résultat financier | -148 944 |
Résultat courrant | 106 242 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 65 906 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34501388200047 | EMCEJIDEY 115 RUE DE LA SANTE 75013 PARIS FRANCE |
34501388200054 | EMCEJIDEY 12 RUE JEAN JAURES 92813 PUTEAUX CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Holding
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.