M Andre GURGUI
Directeur général de GOLF CLUB D ALBON SA
M Andre GURGUI a 91 ans ( naissance en 1933), est Directeur général de la société GOLF CLUB D ALBON SA
M Andre GURGUI peut être contacté au siège de la société GOLF CLUB D ALBON SA par courrier à l'adresse GOLF CLUB D ALBON SA CHATEAU DE SENAUD 26140 ALBON FRANCE
La société GOLF CLUB D ALBON SA est principalement dirigée par M Andre GURGUI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Gestion d'installations sportives ,stade, piste, piscine, gymnase, terrains, salle de sport, bowling
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9311Z (Gestion d'installations sportives), les activités sont :
- Gestion d'installations sportives
- l'exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives, couvertes ou non couvertes, avec ou sans tribunes ou enceintes réservées aux spectateurs :
- stade de football, hockey, cricket, rugby
- pistes de courses pour voitures, chiens, chevaux
- piscines
- stades d'athlétisme
- terrains et stades pour les sports d'hiver
- stades de hockey sur glace
- salles de boxe
- terrains de golf
- bowlings
- l'organisation et la gestion d'activités sportives en salle ou en plein air pour des professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres installations
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de remontées mécaniques (cf49.39C)
- la location d'articles de loisirs et de sport (cf77.21Z)
- les activités des centres de culture physique (cf93.13Z)
- les activités des parcs et des plages (cf93.29Z)
La société GOLF CLUB D ALBON SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/07/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34513171800016.
- M Andre GURGUI, Président du conseil d`administration (1933) depuis le 20 avril 2017
- M Arnaud LE BOS, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 20 avril 2017
- M Francis COUDON, Administrateur (1941) depuis le 09 juillet 2011
- MME Laetitia GURGUI, Administrateur (1979) depuis le 20 avril 2017
- MME Melanie MERINO, Administrateur (1981) depuis le 14 janvier 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GOLF CLUB D ALBON SA est de 63 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 91 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie JUILLET, Administrateur (1948) du 09 juillet 2011 au 29 juillet 2014
- M Roger GURGUI, Président (1941) du 13 janvier 2004 au 29 juillet 2014
- M Roger GURGUI, Directeur général (1941) du 09 juillet 2011 au 29 juillet 2014
- M Thomas MERINO, Administrateur (1981) du 29 juillet 2014 au 20 avril 2017
- MME Francoise GURGUI, Administrateur (1951) du 13 janvier 2004 au 09 juillet 2011
- MME Francoise GURGUI, Président du conseil d`administration (1951) du 09 juillet 2011 au 20 avril 2017
- MME Francoise GURGUI, Directeur général (1951) du 28 novembre 2015 au 20 avril 2017
- MME Melanie MERINO, Président du conseil d`administration (1981) du 29 juillet 2014 au 28 novembre 2015
- MME Tam GURGUI, Administrateur (1948) du 09 juillet 2011 au 29 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- LAFLUTE AUDIT ASSOCIES L2A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 novembre 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 août 2014 : GURGUI Roger nom d'usage : GURGUI n'est plus président. GURGUI Roger nom d'usage : GURGUI n'est plus directeur général. GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO devient président du conseil d'administration. GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO devient directeur général. TAM TAN Tam Ya Fone Jeanine nom d'usage : GURGUI n'est plus administrateur. JUILLET Jean-Marie Pierre Henri nom d'usage : JUILLET n'est plus administrateur. MERINO Thomas Jean Vincent nom d'usage : MERINO devient administrateur.)
- 16 décembre 2015 : GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO n'est plus président du conseil d'administration. GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO n'est plus directeur général. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI devient président du conseil d'administration. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI devient directeur général. Modification de la désignation d'un dirigeant : directeur général délégué, nouvelle identité : ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur, nouvelle identité : ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI.)
- 05 mai 2017 : ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI n'est plus président du conseil d'administration. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI n'est plus directeur général. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI n'est plus administrateur. GURGUI André nom d'usage : GURGUI devient président du conseil d'administration. GURGUI André nom d'usage : GURGUI devient directeur général. GURGUI André nom d'usage : GURGUI devient administrateur. MERINO Thomas Jean Vincent nom d'usage : MERINO n'est plus administrateur. GURGUI Laetitia nom d'usage : GURGUI devient administrateur. MAYEUX Sophie nom d'usage : MAYEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LE BOS Arnaud nom d'usage : LE BOS devient commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GOLF CLUB D ALBON SA | |
Entrepreneurs individuels | GOLF CLUB D ALBON SA | |
Identifiant de l'entreprise | 345131718 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | CHATEAU DE SENAUD 26140 ALBON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 19 mai 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 19 mai 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 80 400,00 | |
Résultat net | -60 202,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9311Z : Gestion d'installations sportives | |
Activité principale de l'entreprise | 9311Z : Gestion d'installations sportives | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Sports et loisirs | |
Activite | Gestion d'installations sportives | |
Synonyme | stade, piste, piscine, gymnase, terrains, salle de sport, bowling | |
Principal | installations sportives |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 240 216 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 239 606 |
Immobilisation financière | 610 |
Actif circulant net | 17 605 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 119 |
Placement | 12 486 |
Total Actif | 1 257 822 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 624 752 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 633 071 |
Total Passif | 1 257 822 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 80 400 |
Produit d'exploitation | 80 400 |
Charge d'exploitation | 139 994 |
Résultat d'exploitation | -59 594 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 608 |
Résultat financier | -608 |
Résultat courrant | -60 202 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -60 202 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34513171800016 | GOLF CLUB D ALBON SA CHATEAU DE SENAUD 26140 ALBON FRANCE |
34513171800016 | GOLF CLUB D ALBON SA CHATEAU DE SENAUD 26140 ALBON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05526 Charte du foot ball professionnel
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
- 05507 Foot ball administratifs
- 02021 Golf
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00454 Remontées mécaniques
- 02511 Sport
GURGUI Roger nom d'usage : GURGUI n'est plus président. GURGUI Roger nom d'usage : GURGUI n'est plus directeur général. GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO devient président du conseil d'administration. GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO devient directeur général. TAM TAN Tam Ya Fone Jeanine nom d'usage : GURGUI n'est plus administrateur. JUILLET Jean-Marie Pierre Henri nom d'usage : JUILLET n'est plus administrateur. MERINO Thomas Jean Vincent nom d'usage : MERINO devient administrateur.
GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO n'est plus président du conseil d'administration. GURGUI Mélanie Cécile nom d'usage : MERINO n'est plus directeur général. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI devient président du conseil d'administration. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI devient directeur général. Modification de la désignation d'un dirigeant : directeur général délégué, nouvelle identité : ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur, nouvelle identité : ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI.
ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI n'est plus président du conseil d'administration. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI n'est plus directeur général. ROBIC Françoise nom d'usage : GURGUI n'est plus administrateur. GURGUI André nom d'usage : GURGUI devient président du conseil d'administration. GURGUI André nom d'usage : GURGUI devient directeur général. GURGUI André nom d'usage : GURGUI devient administrateur. MERINO Thomas Jean Vincent nom d'usage : MERINO n'est plus administrateur. GURGUI Laetitia nom d'usage : GURGUI devient administrateur. MAYEUX Sophie nom d'usage : MAYEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LE BOS Arnaud nom d'usage : LE BOS devient commissaire aux comptes suppléant