M Jean-Michel SOUFFLET
Président de SOUFFLET NEGOCE
M Jean-Michel SOUFFLET a 65 ans ( naissance en 1957), est Président de la société SOUFFLET NEGOCE
M Jean-Michel SOUFFLET peut être contacté au siège de la société SOUFFLET NEGOCE par courrier à l'adresse SOUFFLET NEGOCE QUAI SARRAIL 10402 NOGENT SUR SEINE CEDEX FRANCE, par téléphone au 03Â 25Â 39Â 41Â 11 ou par fax au 03Â 25Â 39Â 72Â 92
La société SOUFFLET NEGOCE est principalement dirigée par M Jean-Michel SOUFFLET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail), les activités sont :
- Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail
- le commerce de gros de céréales
- le commerce de gros de fruits oléagineux
- le commerce de gros de semences et de plants
- le commerce de gros de tabac non manufacturé
- le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros des aliments pour animaux de compagnie (cf46.38B)
- le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
- le commerce de gros de semences de fleurs (cf46.22Z)
La société SOUFFLET NEGOCE est immatriculée au . Elle a été crée le et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34532284600014.
- M Jean-Francois LEPY, Président (1970) depuis le 30 juillet 2011
- M Loic WALLAERT, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 19 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOUFFLET NEGOCE est de 56 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Michel SOUFFLET, Président (1957) du 20 septembre 2005 au 30 juillet 2011
- M Loic DESSELAS, Président (1959) du 05 septembre 2006 au 03 juillet 2010
- M Loic DESSELAS, Président (1959) du 03 juillet 2010 au 30 avril 2011
- M Paul-Louis NOYREZ, Président (1956) du 19 janvier 2005 au 20 septembre 2005
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 février 2016
QUAI SARRAIL
10400 NOGENT SUR SEINE
Téléphone : 03Â 25Â 39Â 41Â 11 Société
SOUFFLET NEGOCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOUFFLET NEGOCE | |
Entrepreneurs individuels | SOUFFLET NEGOCE | |
Identifiant de l'entreprise | 345322846 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | QUAI SARRAIL 10400 NOGENT SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 23 juin 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 23 juin 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2016) | 1 519 242 000,00 | |
Résultat net | -5 664 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale de l'entreprise | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale | 4621Z | |
Première activité | 4621Z | |
Deuxième activité | 5229B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 7 605 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 835 000 |
Immobilisation corporelle | 2 813 000 |
Immobilisation financière | 2 957 000 |
Actif circulant net | 118 476 000 |
Stock | 35 693 000 |
Avance | 0 |
Créance | 77 120 000 |
Placement | 5 663 000 |
Total Actif | 126 081 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 847 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 243 000 |
Dette | 106 991 000 |
Total Passif | 126 081 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 519 242 000 |
Produit d'exploitation | 1 548 683 000 |
Charge d'exploitation | 1 552 481 000 |
Résultat d'exploitation | -3 799 000 |
Produit financier net | 5 521 000 |
Charge financière | 6 404 000 |
Résultat financier | -883 000 |
Résultat courrant | -4 681 000 |
Produit exceptionnel | 937 000 |
Charges exceptionnelles | 1 872 000 |
Résultat exceptionnel | -935 000 |
Résultat net | -5 664 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34532284600014 | SOUFFLET NEGOCE QUAI SARRAIL 10402 NOGENT SUR SEINE CEDEX FRANCE |
Président : DESSELAS Loïc, Jean, Pierre, Marie-Paul Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : WALLAERT Loïc
Président : SOUFFLET Jean-Michel Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : WALLAERT Loïc
Président : LEPY Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : WALLAERT Loïc
Président : LEPY Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Président : LEPY Jean-Françoisà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARSà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT