M Alain JEUNEMAITRE
Administrateur de GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE
M Alain JEUNEMAITRE a 68 ans ( naissance en 1954), est Administrateur de la société GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE
M Alain JEUNEMAITRE peut être contacté au siège de la société GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE par courrier à l'adresse GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE 24 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS FRANCE, par téléphone au 0164018123 ou par fax au 01Â 43Â 40Â 04Â 29
La société GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE est principalement dirigée par M Alain JEUNEMAITRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ,marchés, stands
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4781Z (Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés), les activités sont :
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'aliments préparés destinés à être consommés sur place (services de restauration mobile) (cf56.10C)
La société GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/09/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34708030100067.
- M Georges HAUSHALTER, Président (1960) depuis le 07 août 2013
Anciens dirigeants :
- M Alain JEUNEMAITRE, Administrateur (1954) du 19 janvier 2005 au 07 janvier 2012
- M Alain JEUNEMAITRE, Administrateur (1954) du 07 janvier 2012 au 07 août 2013
- M Christian SEELY, Administrateur (1960) du 07 août 2013 au 18 février 2014
- M Georges HAUSHALTER, Directeur général (1960) du 07 août 2013 au 18 février 2014
- M Guy JEUNEMAITRE, Président-directeur général (1925) du 19 janvier 2005 au 07 janvier 2012
- M Xavier JEUNEMAITRE, Administrateur (1955) du 07 janvier 2012 au 07 août 2013
- MME Nicole BOUVRY, Président du conseil d`administration (1951) du 07 janvier 2012 au 07 août 2013
- MME Nicole JEUNEMAITRE, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 07 janvier 2012
- MME Sibylle BECKER, Administrateur (1957) du 07 août 2013 au 18 février 2014
Dirigeants personne morale:
- ORCOM ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 septembre 2015
- ORCOM SCC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 septembre 2015
24 RUE DU RENDEZ VOUS
75012 PARIS 12
Téléphone : 0164018123 Société
GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE | |
Entrepreneurs individuels | GROUP DIFFUS GUY JEUNEMAITRE | |
Identifiant de l'entreprise | 347080301 | |
Numéro interne du siège | 00067 | |
Adresse | 7 RUE DESCARTES 33290 BLANQUEFORT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 12 juillet 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 513 000,00 | |
Résultat net | -233 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4781Z : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | |
Activité principale | 4781Z | |
Première activité | 4781Z | |
Deuxième activité | 4791B | |
Troisième activité | 4941B | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | |
Synonyme | marchés, stands | |
Principal | stand alimentaire sur marché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 206 000 |
Immobilisation incorporelle | 140 000 |
Immobilisation corporelle | 52 000 |
Immobilisation financière | 14 000 |
Actif circulant net | 2 078 000 |
Stock | 854 000 |
Avance | 48 000 |
Créance | 1 175 000 |
Placement | 1 000 |
Total Actif | 2 284 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 50 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 234 000 |
Total Passif | 2 284 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 513 000 |
Produit d'exploitation | 1 518 000 |
Charge d'exploitation | 1 737 000 |
Résultat d'exploitation | -219 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | -232 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | -500 |
Résultat net | -233 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 00992 Boucherie
- 00843 Boulangeries pâtisseries artisanales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01286 Détaillants de confiserie chocolaterie biscuiterie
- 01504 Poissonnerie
- 01501 Restauration rapide
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président du conseil d'administration et directeur général : JEUNEMAITRE Nicole Jeanne Marguerite Administrateur : JEUNEMAITRE Alain Robert Maurice Administrateur : JEUNEMAITRE Xavier Laurent Commissaire aux comptes titulaire : BOUCHE Gerard Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN AUBAILLY ALLEZY
Commissaire aux comptes titulaire : BOUCHE Gerard Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN AUBAILLY ALLEZY Administrateur : QUERE Sibylle Claude Marie Camille en fonction le 05 Août 2013 Président du conseil d'administration Directeur général : HAUSHALTER Georges Marie Isabeau Marc en fonction le 05 Août 2013 Administrateur : SEELY Christian James Russell en fonction le 05 Août 2013
au fonds vendu 5 place Pinel 75013 Paris pour la validité, Cabinet Soucaze et Associés 5 rue Louis Lacroix 45200 Montargis pour la correspondance .
Administrateur : QUERE Sibylle Claude Marie Camille en fonction le 05 Août 2013 Président du conseil d'administration Directeur général : HAUSHALTER Georges Marie Isabeau Marc en fonction le 05 Août 2013 Administrateur : SEELY Christian James Russell en fonction le 05 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM ET ASSOCIES en fonction le 14 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : ORCOM SCC en fonction le 14 Février 2014
Président : HAUSHALTER Georges Marie Isabeau Marc modification le 14 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM ET ASSOCIES en fonction le 14 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : ORCOM SCC en fonction le 14 Février 2014
Président : HAUSHALTER Georges Marie Isabeau Marc en fonction le 17 Septembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DUPOUY ET ASSOCIES en fonction le 05 Septembre 2018
Président : PILET Jérôme ; Commissaire aux comptes titulaire : DUPOUY ET ASSOCIES