M Olivier BORLOO
Président du conseil d`administration de SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS
M Olivier BORLOO a 65 ans ( naissance en 1957), est Président du conseil d`administration de la société SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS
M Olivier BORLOO peut être contacté au siège de la société SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS par courrier à l'adresse ST PAULOISE HOTELIERE RESTAU ARTIS HOTEL ST PAUL RESTAURANT REINE JEANNE 86 RUE GRANDE 06570 ST PAUL DE VENCE FRANCE, par téléphone au 0493326525 ou par fax au 04Â 93Â 32Â 52Â 94
La société SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS est principalement dirigée par M Olivier BORLOO qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/07/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34739899200011.
- M Eric LASSEIGNE, Commissaire aux comptes titulaire (1962) depuis le 17 novembre 2015
- M Guido POLITO, Administrateur (1977) depuis le 21 septembre 2004
- M Jean BESSON, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 17 novembre 2015
- M Roberto POLITO, Président (1939) depuis le 21 septembre 2004
- M Roberto POLITO, Directeur général (1939) depuis le 13 août 2014
- M Roberto POLITO, Administrateur (1939) depuis le 17 novembre 2015
- MME Lisa MAGNANI, Administrateur (1940) depuis le 21 septembre 2004
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS est de 73 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier BORLOO, Président du conseil d`administration (1957) du 17 février 2004 au 21 septembre 2004
- M Olivier BORLOO, Directeur général (1957) du 13 avril 2004 au 21 septembre 2004
- MME Joanna ZEDDE, Administrateur (1963) du 17 février 2004 au 21 septembre 2004
- MME Mauricette BORLOO, Administrateur (1927) du 17 février 2004 au 21 septembre 2004
Dirigeants personne morale:
- INSTITUT DE GESTION DE REVISION ET D`EXPERTISE COMTABLE IGREC, Commissaire aux comptes titulaire du 07 juillet 2015 au 17 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS | |
Entrepreneurs individuels | SAINT PAULOISE HOTELIERE ET DE RESTAURATION ARTIS | |
Identifiant de l'entreprise | 347398992 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 86 RUE GRANDE 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 06 juillet 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 06 juillet 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 365 000,00 | |
Résultat net | -350 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 222 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 210 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 108 000 |
Stock | 19 000 |
Avance | 0 |
Créance | 84 000 |
Placement | 4 000 |
Total Actif | 330 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 620 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 950 000 |
Total Passif | 330 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 365 000 |
Produit d'exploitation | 1 391 000 |
Charge d'exploitation | 1 716 000 |
Résultat d'exploitation | -325 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 21 000 |
Résultat financier | -21 000 |
Résultat courrant | -346 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | -350 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34739899200011 | ST PAULOISE HOTELIERE RESTAU ARTIS HOTEL ST PAUL RESTAURANT REINE JEANNE 86 RUE GRANDE 06570 ST PAUL DE VENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 34 10 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-antibes.fr.
Les greffiers sont : MANDRON-RIVIERE Colette , REES Françoise
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/14H-16H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Président, Directeur général, Administrateur : POLITO Roberto Administrateur : POLITO Guido Administrateur : MAGNANI Lisa né(e) POLITO Commissaire aux comptes titulaire : LASSEIGNE Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESSON Jean
Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : Chez Maitre Grégory de SIMENCOURT 22bis Avenue de Suffren 75015 Paris 15e Arrondissement Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-1
Election de domicile : Maître Rémi CANALES 137 Rue de l'Université 75007 Paris 7e Arrondissement pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.