M Alain AUTAJON
Président du conseil de surveillance de FINEGA
M Alain AUTAJON a 97 ans ( naissance en 1927), est Président du conseil de surveillance de la société FINEGA
M Alain AUTAJON peut être contacté au siège de la société FINEGA par courrier à l'adresse FINEGA ARTEMIA ZI LIEUDIT GOURNIER 26200 MONTELIMAR , par téléphone au 04Â 75Â 00Â 20Â 00 ou par fax au 04Â 75Â 01Â 26Â 08
La société FINEGA est principalement dirigée par M Alain AUTAJON qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Activités de pré-presse ,imprimerie, imprimeur, pré-presse, lithographe, graveur, photograveur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1813Z (Activités de pré-presse), les activités sont :
- Activités de pré-presse
- la composition, la photocomposition, la saisie de données, y compris par numérisation et reconnaissance optique des caractères, la mise en forme électronique
- la préparation de fichiers de données pour des applications multimédia (impression sur papier, CD-ROM, Internet)
- les services de photogravure, y compris la photocomposition et la réalisation de plaques (pour les procédés d'impression typographique et offset)
- la préparation des cylindres : la gravure de cylindres pour la reproduction de gravures
La société FINEGA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/09/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34787539500019.
- M Gerard AUTAJON, Président (1953) depuis le 03 septembre 2011
- M Olivier BERNARD, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 17 mars 2017
- MME Suzanne AUTAJON, Directeur général (1928) depuis le 03 août 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FINEGA est de 75 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 96 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain AUTAJON, Président du conseil de surveillance (1927) du 03 septembre 2011 au 03 août 2013
- M Gerard AUTAJON, Président du directoire (1953) du 16 décembre 2003 au 03 septembre 2011
- M Gerard AUTAJON, Directeur général (1953) du 19 octobre 2013 au 17 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- A R H STRATEGIE MANAGEMENT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 mars 2017
- RJA - REBOUL J ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 mars 2017
- RM CONSULTANTS ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 mars 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 octobre 2011 : MONNIER Louis Myrtil nom d'usage : MONNNIER n'est plus membre du conseil de surveillance. GUICHARD Régis Louis Edmond nom d'usage : GUICHARD devient membre du conseil de surveillance.)
- 18 septembre 2013 : AUTAJON Alain Ferdinand Félix nom d'usage : AUTAJON n'est plus président du conseil de surveillance. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON n'est plus membre du directoire. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON devient président du conseil de surveillance. AUTAJON Roman Paul Alain nom d'usage : AUTAJON devient membre du directoire.)
- 27 novembre 2013 : AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON n'est plus président du directoire. AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON devient président. AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON devient directeur général. AUTAJON Roman Paul Alain nom d'usage : AUTAJON n'est plus membre du directoire. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire RJA - REBOUL J ET ASSOCIES Société à responsabilité limitée.)
- 31 mars 2017 : AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON n'est plus directeur général. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON n'est plus président du conseil de surveillance. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON devient directeur général. CHATAIN Lise Marie Renée nom d'usage : AUTAJON n'est plus membre du conseil de surveillance. GUICHARD Régis Louis Edmond nom d'usage : GUICHARD n'est plus membre du conseil de surveillance)
- 10 septembre 2020 : BERNARD Olivier nom d'usage : BERNARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée A.R.H. STRATEGIE MANAGEMENT n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINEGA | |
Entrepreneurs individuels | FINEGA | |
Identifiant de l'entreprise | 347875395 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | GOURNIER 26200 MONTELIMAR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 22 juillet 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 2 539 900,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 22 juillet 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1813Z : Activités de pré-presse | |
Activité principale de l'entreprise | 1813Z : Activités de pré-presse | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Activités de pré-presse | |
Synonyme | imprimerie, imprimeur, pré-presse, lithographe, graveur, photograveur | |
Principal | pré-presse |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34787539500019 | FINEGA ARTEMIA ZI LIEUDIT GOURNIER 26200 MONTELIMAR |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00614 Industrie de la sérigraphie
- 00018 Industries textiles
- 01465 Peintres en lettres et publicité peinte
- 00292 Plasturgie
- 00086 Publicité
- 00706 Reprographie
fin du mandat de la société CR FINANCE, commissaire aux comptes suppléant, et nomination en ses lieu et place de la société ARH STRATEGIE MANAGEMENT au 19, rue Paul-Henri-Spaak à Valence (26000).
MONNIER Louis Myrtil nom d'usage : MONNNIER n'est plus membre du conseil de surveillance. GUICHARD Régis Louis Edmond nom d'usage : GUICHARD devient membre du conseil de surveillance.
AUTAJON Alain Ferdinand Félix nom d'usage : AUTAJON n'est plus président du conseil de surveillance. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON n'est plus membre du directoire. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON devient président du conseil de surveillance. AUTAJON Roman Paul Alain nom d'usage : AUTAJON devient membre du directoire.
AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON n'est plus président du directoire. AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON devient président. AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON devient directeur général. AUTAJON Roman Paul Alain nom d'usage : AUTAJON n'est plus membre du directoire. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire RJA - REBOUL J ET ASSOCIES Société à responsabilité limitée.
AUTAJON Gérard Jean Paul nom d'usage : AUTAJON n'est plus directeur général. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON n'est plus président du conseil de surveillance. GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d'usage : AUTAJON devient directeur général. CHATAIN Lise Marie Renée nom d'usage : AUTAJON n'est plus membre du conseil de surveillance. GUICHARD Régis Louis Edmond nom d'usage : GUICHARD n'est plus membre du conseil de surveillance
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-25 et suivants du code de commerce
BERNARD Olivier nom d'usage : BERNARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée A.R.H. STRATEGIE MANAGEMENT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
GIRARD Suzanne Lucie Marie nom d\'usage : AUTAJON n\'est plus directeur général