MME Evelyne EMIN
Gérant de DI PROMOTION
MME Evelyne EMIN a 73 ans ( naissance en 1949), elle est Gérant de la société DI PROMOTION
MME Evelyne EMIN peut être contacté au siège de la société DI PROMOTION par courrier à l'adresse DI PROMOTION DE SAONE IMMEUBLE LE RIVE GAUCHE 41 QUAI FULCHIRON 69005 LYON FRANCE, par téléphone au 04Â 72Â 68Â 21Â 21 ou par fax au 04Â 72Â 33Â 47Â 87
La société DI PROMOTION est principalement dirigée par MME Evelyne EMIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière d'autres bâtiments ,promoteur immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments), les activités sont :
- Promotion immobilière d'autres bâtiments
- la promotion immobilière de tous types de bâtiments non résidentiels exceptés les bâtiments destinés à l'usage de bureaux :
- bâtiments destinés à abriter des activités de production industrielle, par exemple usines, ateliers, usines d'assemblage, etc.
- hôpitaux, écoles
- hôtels magasins, centres commerciaux, restaurants
- bâtiments aéroportuaires
- salles de sport
- parkings couverts et souterrains
- entrepôts
- bâtiments religieux
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière d'infrastructures hors bâtiments (cf42)
La société DI PROMOTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/01/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34794589100047.
- MME Viviane PLATEL, Gérant (1976) depuis le 03 mars 2012
Anciens dirigeants :
- M David EMIN, Gérant (1978) du 09 janvier 2007 au 27 février 2010
- M David EMIN, Gérant (1978) du 27 février 2010 au 09 octobre 2010
- MME Evelyne EMIN, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 09 janvier 2007
- MME Evelyne EMIN, Gérant (1949) du 27 février 2010 au 25 juillet 2010
- MME Yvette NAZ, Gérant (1922) du 09 octobre 2010 au 03 mars 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 août 2010 : NAZ Evelyne nom d'usage : EMIN Evelyne n'est plus gérant.)
- 28 octobre 2010 : EMIN David Pierre Marcel nom d'usage : EMIN David n'est plus gérant. GUEBEY Yvette nom d'usage : NAZ Yvette devient gérant.)
- 28 mars 2012 : GUEBEY Yvette nom d'usage : NAZ n'est plus gérant. EMIN Viviane Patricia nom d'usage : PLATEL devient gérant.)
- 19 avril 2018 : EMIN Viviane Patricia nom d'usage : PLATEL n'est plus gérant. NAZ Evelyne Marie Franceline nom d'usage : EMIN devient gérant)
41 QUAI FULCHIRON
69005 LYON 5EME
Téléphone : 04Â 72Â 68Â 21Â 21 Société
DI PROMOTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DI PROMOTION | |
Entrepreneurs individuels | DI PROMOTION | |
Identifiant de l'entreprise | 347945891 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 41 QUAI FULCHIRON 69005 LYON 5EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 janvier 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 12 juillet 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 25 063,00 | |
Résultat net | -407 692,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Synonyme | promoteur immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 37 970 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 37 970 |
Actif circulant net | 5 110 959 |
Stock | 4 611 758 |
Avance | 0 |
Créance | 491 778 |
Placement | 7 423 |
Total Actif | 5 148 929 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -504 322 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 653 250 |
Total Passif | 5 148 928 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 25 063 |
Produit d'exploitation | 162 896 |
Charge d'exploitation | 510 541 |
Résultat d'exploitation | -347 645 |
Produit financier net | 1 664 |
Charge financière | 60 318 |
Résultat financier | -58 654 |
Résultat courrant | -406 299 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 516 |
Résultat exceptionnel | -1 516 |
Résultat net | -407 692 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34794589100047 | DI PROMOTION DE SAONE IMMEUBLE LE RIVE GAUCHE 41 QUAI FULCHIRON 69005 LYON FRANCE |
34794589100054 | DI PROMOTION DI PROMOTION ESPACE DMCI 31 RUE LAURE DIEBOLD 69009 LYON 9EME |
34794589100062 | DI PROMOTION DI PROMOTION 815 ROUTE DES MARLLYS 74340 SAMOENS |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01527 Immobilier
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01512 Promotion construction
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
NAZ Evelyne nom d'usage : EMIN Evelyne n'est plus gérant.
EMIN David Pierre Marcel nom d'usage : EMIN David n'est plus gérant. GUEBEY Yvette nom d'usage : NAZ Yvette devient gérant.
GUEBEY Yvette nom d'usage : NAZ n'est plus gérant. EMIN Viviane Patricia nom d'usage : PLATEL devient gérant.
EMIN Viviane Patricia nom d'usage : PLATEL n'est plus gérant. NAZ Evelyne Marie Franceline nom d'usage : EMIN devient gérant