M Patrick BOISSIER
Président du conseil d`administration de CHANTIERS DE L ATLANTIQUE
M Patrick BOISSIER a 72 ans ( naissance en 1950), est Président du conseil d`administration de la société CHANTIERS DE L ATLANTIQUE
M Patrick BOISSIER peut être contacté au siège de la société CHANTIERS DE L ATLANTIQUE par courrier à l'adresse CHANTIERS DE L ATLANTIQUE 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 55Â 20Â 00 ou par fax au 01Â 47Â 55Â 26Â 54
La société CHANTIERS DE L ATLANTIQUE est principalement dirigée par M Patrick BOISSIER qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Construction de navires et de structures flottantes ,constructeur naval, constructeur de navires, constructeur de structures flottantes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3011Z (Construction de navires et de structures flottantes), les activités sont :
- Construction de navires et de structures flottantes
- la construction de navires de commerce pour le transport des passagers et du fret
- tels que paquebots, bateaux de croisière, transbordeurs, cargos, pétroliers, méthaniers, chimiquiers, bateaux-citernes, etc.
- la construction de bateaux utilitaires tels que remorqueurs, dragues, etc.
- la construction de navires de guerre
- la construction de bateaux de pêche et de navires usines procédant à la transformation du poisson
- la construction de plates-formes de forage flottantes ou submersibles
- la construction de structures et d'engins flottants tels que docks flottants, pontons, caissons, coffres d'amarrage flottants, bouées, réservoirs flottants, barges, allèges, gabares, pontons-grues, radeaux gonflables autres que récréatifs, etc.
- la fabrication d'éléments pour la construction de navires et de structures flottantes
- la transformation, la reconstruction et l'équipement de navires et de structures flottantes
Mais sont exclues les activités :
- la construction de parties de bateaux autres que les parties qui constituent la coque :
- fabrication de voiles (cf13.92Z)
- fabrication d'hélices pour navires et bateaux (cf25.99B)
- fabrication d'ancres en fonte ou en acier (cf25.99B)
- fabrication de moteurs pour navires et bateaux (cf28.11Z)
- la fabrication d'instruments d'aide à la navigation (cf26.51A)
- fabrication d'appareils d'éclairage pour navires et bateaux (cf27.40Z)
- fabrication de véhicules automobiles amphibies (cf29.10Z)
- construction de bateaux de plaisance (cf30.12Z)
- fabrication de bateaux ou de radeaux gonflables récréatifs (cf30.12Z)
- les activités d'entretien et de réparation spécialisée de navires, bateaux et structures flottantes (cf33.15Z)
- la démolition navale (cf38.31Z)
- l'aménagement intérieur des bateaux (cf43.3)
La société CHANTIERS DE L ATLANTIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/01/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34795120400069.
- M Damien CHARLERY DE LA MASSELIERE, Administrateur (1968) depuis le 12 janvier 2016
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 12 janvier 2016
- M Laurent GAULTIER, Administrateur (1965) depuis le 12 janvier 2016
- MME Emmanuelle PETROVIC, Président du conseil d`administration (1972) depuis le 04 mars 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CHANTIERS DE L ATLANTIQUE est de 55 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno GAMBY, Président du conseil d`administration (1946) du 27 septembre 2005 au 18 septembre 2013
- M Bruno GAMBY, Directeur général (1946) du 17 mars 2009 au 18 septembre 2013
- M Bruno GUILLEMET, Administrateur (1957) du 12 avril 2014 au 12 janvier 2016
- M Emmanuel VUILLARD, Président du conseil d`administration (1949) du 18 septembre 2013 au 04 mars 2016
- M Gregoire POUX GUILLAUME, Administrateur (1970) du 06 avril 2004 au 25 janvier 2005
- M Patrick BOISSIER, Président du conseil d`administration (1950) du 06 avril 2004 au 01 avril 2008
- M Patrick DUBERT, Administrateur (1947) du 23 novembre 2004 au 12 avril 2014
- M Philippe SOULIE, Administrateur (1956) du 06 avril 2004 au 23 novembre 2004
- M Robert MAHLER, Administrateur (1946) du 06 avril 2004 au 27 novembre 2010
- M Robert MAHLER, Administrateur (1946) du 27 novembre 2010 au 12 avril 2014
- M Stephane LE CORRE, Administrateur (1970) du 25 janvier 2005 au 17 mars 2009
- MME Florence DENIZEAU, Administrateur (1954) du 06 avril 2004 au 27 septembre 2005
- MME Geraldine DE GRANDI, Administrateur (1971) du 12 avril 2014 au 12 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 janvier 2016
48 RUE ALBERT DHALENNE
93400 SAINT OUEN
Téléphone : 01Â 47Â 55Â 20Â 00 Société
CHANTIERS DE L ATLANTIQUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHANTIERS DE L ATLANTIQUE | |
Entrepreneurs individuels | CHANTIERS DE L ATLANTIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 347951204 | |
Numéro interne du siège | 00069 | |
Adresse | 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 SAINT OUEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 novembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 137 472 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 septembre 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 | |
Résultat net | -10 376 560,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3011Z : Construction de navires et de structures flottantes | |
Activité principale de l'entreprise | 3011Z : Construction de navires et de structures flottantes | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Construction de navires et de structures flottantes | |
Synonyme | constructeur naval, constructeur de navires, constructeur de structures flottantes | |
Principal | constructeur naval |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 252 418 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 252 418 |
Actif circulant net | 118 774 296 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 118 774 288 |
Placement | 0 |
Total Actif | 119 026 712 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 104 727 584 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 13 348 095 |
Dette | 951 035 |
Total Passif | 119 026 712 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 287 018 |
Charge d'exploitation | 11 589 949 |
Résultat d'exploitation | -11 302 931 |
Produit financier net | 372 766 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 372 766 |
Résultat courrant | -10 930 164 |
Produit exceptionnel | 1 083 604 |
Charges exceptionnelles | 530 000 |
Résultat exceptionnel | 553 604 |
Résultat net | -10 376 560 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34795120400069 | CHANTIERS DE L ATLANTIQUE 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN FRANCE |
34795120400069 | CHANTIERS DE L ATLANTIQUE 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 00828 Métallurgie Manche
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01423 Navigation de plaisance
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 20 Novembre 2006. Président du conseil d'administration : BOISSIER Patrick. Administrateur : MAHLER Robert Philippe. Administrateur : DUBERT Patrick. Administrateur : LE CORRE Stéphane en fonction le 05 Janvier 2005. Administrateur : GAMBY Bruno en fonction le 13 Septembre 2005. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Janvier 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 20 Novembre 2006. Administrateur : MAHLER Robert Philippe. Administrateur : DUBERT Patrick. Administrateur : LE CORRE Stéphane en fonction le 05 Janvier 2005. Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : GAMBY Bruno modification le 27 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Janvier 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 20 Novembre 2006. Administrateur : MAHLER Robert Philippe. Administrateur : DUBERT Patrick. Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : GAMBY Bruno modification le 27 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Janvier 2008.
Administrateur : MAHLER Robert Philippe Administrateur : DUBERT Patrick Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : GAMBY Bruno modification le 27 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 30 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG Patrick en fonction le 30 Juillet 2009
Administrateur : MAHLER Robert Philippe Administrateur : DUBERT Patrick Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 16 Septembre 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : VUILLARD Emmanuel en fonction le 16 Septembre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 16 Septembre 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : VUILLARD Emmanuel en fonction le 16 Septembre 2013 Administrateur : GUILLEMET Bruno en fonction le 10 Avril 2014 Administrateur : HIVERT Geraldine en fonction le 10 Avril 2014
directement ou indirectement toutes opérations industrielles, commerciales, maritimes, financières, mobilières et immobilières en France et à l''étranger, dans les domaines civiles et militaires, des études de la construction et de la réparation navale, de la construction de machines, engins et appareils de toutes natures, à l'exclusion des chaudières terrestres, de la construction métallique, et plus généralement toutes activités mécaniques et connexes.
Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Janvier 2016 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 06 Janvier 2016 Administrateur : GAULTIER Laurent modification le 07 Janvier 2016 Administrateur : CHARLERY DE LA MASSELIERE Damien en fonction le 06 Janvier 2016 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : CORNILLE Emmanuelle, Agnès, Lucienne en fonction le 02 Mars 2016
Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 06 Janvier 2016 ; Administrateur : CHARLERY DE LA MASSELIERE Damien en fonction le 06 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : CORNILLE, PETROVIC Emmanuelle, Agnès, Lucienne en fonction le 02 Mars 2016 ; Administrateur : HARTANEROT Stephanie en fonction le 02 Septembre 2019
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : PETROVIC Emmanuelle, Agnès, Lucienne ; Administrateur : HARTANEROT Stéphanie ; Administrateur : ALLARD DE GRANDMAISON Jérome ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe