M Christian BUCHEL
Président de FIPARES
M Christian BUCHEL a 59 ans ( naissance en 1963), est Président de la société FIPARES
M Christian BUCHEL peut être contacté au siège de la société FIPARES par courrier à l'adresse FIPARES 26 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG , par téléphone au 03 88 20 67 73
La société FIPARES est principalement dirigée par M Christian BUCHEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FIPARES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/12/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34878673200027.
- M Bruno FYOT, Directeur général (1961) depuis le 07 juillet 2012
- M Didier GUENIN, Président (1963) depuis le 28 avril 2009
- M Marc KUGLER, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 10 novembre 2015
- M Vincent HOFFBECK, Directeur général délégué (1971) depuis le 24 juin 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FIPARES est de 57 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard HIRTH, Directeur général délégué (1953) du 13 janvier 2004 au 23 décembre 2014
- M Bruno FYOT, Administrateur (1961) du 07 juillet 2012 au 05 mai 2015
- M Christian BUCHEL, Président (1963) du 13 janvier 2004 au 28 avril 2009
- M Didier GUENIN, Directeur général (1963) du 28 avril 2009 au 19 février 2011
- M Guillaume DUVAL, Directeur général délégué (1971) du 23 décembre 2014 au 24 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- EDEV, Administrateur depuis le 07 juillet 2012
- EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT, Administrateur depuis le 20 août 2011
- ELECTRICITE DE STRASBOURG, Administrateur depuis le 13 janvier 2004
- EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT EDEV, Administrateur du 14 novembre 2006 au 19 février 2011
26 BD DU PRESIDENT WILSON
67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 20 67 73 Société
FIPARES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FIPARES | |
Entrepreneurs individuels | FIPARES | |
Identifiant de l'entreprise | 348786732 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 26 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juin 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 0,00 | |
Résultat net | 1 639 221,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 17 549 772 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 17 549 772 |
Actif circulant net | 96 491 424 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 96 023 744 |
Placement | 467 688 |
Total Actif | 114 041 208 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 113 138 928 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 902 284 |
Total Passif | 114 041 208 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 3 183 |
Charge d'exploitation | 34 147 |
Résultat d'exploitation | -30 964 |
Produit financier net | 1 835 013 |
Charge financière | 6 613 |
Résultat financier | 1 828 400 |
Résultat courrant | 1 797 436 |
Produit exceptionnel | 281 727 |
Charges exceptionnelles | 138 894 |
Résultat exceptionnel | 142 833 |
Résultat net | 1 639 221 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34878673200027 | FIPARES 26 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG |
34878673200027 | FIPARES 26 BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers