M Bruno BERTHIER
Président de SUDECO
M Bruno BERTHIER a 70 ans ( naissance en 1952), est Président de la société SUDECO
M Bruno BERTHIER peut être contacté au siège de la société SUDECO par courrier à l'adresse SUDECO SUD DEVELOPPEMENT ESPACES COMMERCIAUX 2 RUE JEAN BAPTISTE PERES 47000 AGEN FRANCE, par téléphone au 0559603101
La société SUDECO est principalement dirigée par M Bruno BERTHIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société SUDECO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/08/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34887704400068.
- M Pierre DOREL, Président (1975) depuis le 23 mai 2012
Anciens dirigeants :
- M Bruno BERTHIER, Président du conseil d`administration (1952) du 19 janvier 2005 au 30 avril 2011
- M Bruno BERTHIER, Président (1952) du 30 avril 2011 au 13 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 octobre 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 octobre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 septembre 2019 : Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 21 août 2022 : DOREL Pierre Maurice nom d'usage : DOREL n'est plus président. ZOLESIO Stéphanie Myriam nom d'usage : ZOLESIO devient président. BONNET-MASIMBERT Loïc Jean Marie nom d'usage : BONNET-MASIMBERT devient directeur général)
2 RUE J B PERES
47000 AGEN
Téléphone : 0559603101 Société
SUDECO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SUDECO | |
Entrepreneurs individuels | SUDECO | |
Identifiant de l'entreprise | 348877044 | |
Numéro interne du siège | 00068 | |
Adresse | 1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT ETIENNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 novembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 13 décembre 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 19 284 000,00 | |
Résultat net | 5 333 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6832A | |
Première activité | 6832A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 679 000 |
Immobilisation incorporelle | 90 000 |
Immobilisation corporelle | 500 000 |
Immobilisation financière | 89 000 |
Actif circulant net | 123 432 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 122 102 000 |
Placement | 1 330 000 |
Total Actif | 124 111 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 512 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 552 000 |
Dette | 118 048 000 |
Total Passif | 124 111 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 284 000 |
Produit d'exploitation | 19 712 000 |
Charge d'exploitation | 12 011 000 |
Résultat d'exploitation | 7 702 000 |
Produit financier net | 750 000 |
Charge financière | 316 000 |
Résultat financier | 435 000 |
Résultat courrant | 8 136 000 |
Produit exceptionnel | 31 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | 16 000 |
Résultat net | 5 333 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Président de la société : BERTHIER Bruno Marc. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BONTE Christophe.
Président : BERTHIER Bruno Marc Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : BERTHIER Bruno Marc Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Directeur général : DOREL Pierre Maurice en fonction le 21 Mai 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Président : REBILLARD Vincent Paul Emile en fonction le 19 Décembre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Président : DOREL Pierre Maurice en fonction le 11 Octobre 2016
Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
DOREL Pierre Maurice nom d'usage : DOREL n'est plus président. ZOLESIO Stéphanie Myriam nom d'usage : ZOLESIO devient président. BONNET-MASIMBERT Loïc Jean Marie nom d'usage : BONNET-MASIMBERT devient directeur général