MME Monique DUTOT
Administrateur provisoire de EARL EUDIER VALERIE
MME Monique DUTOT a 89 ans ( naissance en 1934), elle est Administrateur provisoire de la société EARL EUDIER VALERIE
MME Monique DUTOT peut être contacté au siège de la société EARL EUDIER VALERIE par courrier à l'adresse EARL EUDIER VALERIE 550 CHEMIN DU MOULIN 76280 FONGUEUSEMARE FRANCE
La société EARL EUDIER VALERIE est principalement dirigée par MME Monique DUTOT qui en est Administrateur provisoire.
Cette société a pour activité principale : Culture et élevage associés ,agriculteur, éleveur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0150Z (Culture et élevage associés), les activités sont :
- Culture et élevage associés
- Cette sous-classe couvre la production combinée de produits végétaux et de produits animaux sans spécialisation de la production dans les produits végétaux ou dans les animaux. La dimension de l'exploitation agricole globale n'est pas un facteur déte
Mais sont exclues les activités :
- les cultures mixtes concernées par plusieurs classes des groupes 01.1 et 01.2
- l'élevage mixte concerné par plusieurs classes du groupe 01.4
La société EARL EUDIER VALERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34903652500021.
- MME Valerie PETIT, Gérant (1973) depuis le 16 juin 2009
Anciens dirigeants :
- MME Monique DUTOT, Administrateur provisoire (1934) du 23 septembre 2008 au 16 juin 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL EUDIER VALERIE | |
Entrepreneurs individuels | EARL EUDIER VALERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 349036525 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 550 CHE DU MOULIN 76280 FONGUEUSEMARE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 avril 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 décembre 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité principale de l'entreprise | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture et élevage associés | |
Synonyme | agriculteur, éleveur | |
Principal | cultivateur et éleveur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34903652500021 | EARL EUDIER VALERIE 550 CHEMIN DU MOULIN 76280 FONGUEUSEMARE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
Administrateur provisoire : DUTOT Monique né(e) CHEDRU.
Gérant(e) : PETIT Valérie né(e) EUDIER.