MME Nathalie GERARD
Gérant de SCI PROMO POUILLY
MME Nathalie GERARD a 58 ans ( naissance en 1966), elle est Gérant de la société SCI PROMO POUILLY
MME Nathalie GERARD peut être contacté au siège de la société SCI PROMO POUILLY par courrier à l'adresse SCI PROMO POUILLY POINT MEDICAL IMMEUBLE ROND POINT DE LA NATION 21000 DIJON FRANCE
La société SCI PROMO POUILLY est principalement dirigée par MME Nathalie GERARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société SCI PROMO POUILLY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/01/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34910192300028.
- M Bruno BRUEL, Gérant (1964) depuis le 12 octobre 2016
- M Jean-Patrick TERRUSSOT, Gérant (1973) depuis le 12 octobre 2016
- MME Nathalie GERARD, Gérant (1966) depuis le 12 octobre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCI PROMO POUILLY est de 56 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Etienne LALOUX, Gérant (1954) du 24 octobre 2009 au 12 octobre 2016
- M Jean-Paul FICHERE, Gérant (1950) du 01 juillet 2008 au 12 octobre 2016
- MME Anne TAILLARD, Co-gérant (1963) du 17 février 2004 au 10 août 2004
- MME Dominique CHABOUD, Gérant (1952) du 10 août 2004 au 12 octobre 2016
- MME Laurence VERDET, Co-gérant (1949) du 17 février 2004 au 10 août 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI PROMO POUILLY | |
Entrepreneurs individuels | SCI PROMO POUILLY | |
Identifiant de l'entreprise | 349101923 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | RPT DE LA NATION 21000 DIJON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 juin 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 19 décembre 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
34910192300028 | SCI PROMO POUILLY POINT MEDICAL IMMEUBLE ROND POINT DE LA NATION 21000 DIJON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Gérant(e) : CHABOUD DominiqueGérant associé : LALOUX Etienne André Benoit. Gérant associé : FICHERE Jean-Paul Pierre Alfred.
Gérant(e) : CHABOUD Dominique Gérant associé : LALOUX Etienne André Benoit Gérant associé : FICHERE Jean-Paul Pierre Alfred
Gérant(e) : CHABOUD Dominique Gérant associé : LALOUX Etienne, André, Benoit Gérant associé : FICHERE Jean-Paul, Pierre, Alfred
Gérant, Associé : TERRUSSOT Jean-Patrick, Gerard, Raymond ; Gérant : GERARD Nathalie ; Gérant : BRUEL Bruno
Gérant, Associé indéfiniment responsable : TERRUSSOT Jean-Patrick, Gerard, Raymond ; Gérant : BRUEL Bruno ; Gérant : GERARD Nathalie ; Associé indéfiniment responsable : BELMIHOUB Sonia, Amal ; Associé indéfiniment responsable : CLAUDE MARCHAND ; Associé indéfiniment responsable : SCI Mireille OUILLON