MME Florence ROCLE
Administrateur de WSP FRANCE
MME Florence ROCLE a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Administrateur de la société WSP FRANCE
MME Florence ROCLE peut être contacté au siège de la société WSP FRANCE par courrier à l'adresse WSP FRANCE ESPACE HADRIEN BATIMENT B 3 RUE DES CHARRONS 31700 BLAGNAC FRANCE, par téléphone au 05Â 34Â 36Â 88Â 30 ou par fax au 05Â 34Â 36Â 88Â 46
La société WSP FRANCE est principalement dirigée par MME Florence ROCLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société WSP FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/02/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34942875500095.
- M Eric FALLEUR, Président (1957) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Eric FALLEUR, Directeur général (1957) du 19 janvier 2005 au 20 janvier 2009
- M Franck BASTIDE, Administrateur (1967) du 20 mai 2008 au 20 janvier 2009
- M Frederic BAUDEAU, Administrateur (1966) du 26 juillet 2005 au 20 juin 2006
- M Jean-Noel MEARY, Président du conseil d`administration (1949) du 19 janvier 2005 au 20 juin 2006
- M Jerome ILLOUZ, Administrateur (1966) du 20 juin 2006 au 20 mai 2008
- MME Florence ROCLE, Administrateur (1971) du 20 juin 2006 au 20 mai 2008
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 mai 2015
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2015
- TECHNIP, Administrateur du 22 mars 2005 au 01 août 2006
3 RUE DES CHARRONS
31700 BLAGNAC
Téléphone : 05Â 34Â 36Â 88Â 30 Société
WSP FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | WSP FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | WSP FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 349428755 | |
Numéro interne du siège | 00095 | |
Adresse | 40 AV DES TERROIRS DE FRANCE 75012 75611 PARIS 12 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 18 décembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 014 471,98 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 05 janvier 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 20 051 000,00 | |
Résultat net | 868 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 596 000 |
Immobilisation incorporelle | 907 000 |
Immobilisation corporelle | 506 000 |
Immobilisation financière | 183 000 |
Actif circulant net | 18 136 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 17 687 000 |
Placement | 449 000 |
Total Actif | 19 732 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 962 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 178 000 |
Dette | 15 593 000 |
Total Passif | 19 732 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 20 051 000 |
Produit d'exploitation | 20 600 000 |
Charge d'exploitation | 18 760 000 |
Résultat d'exploitation | 1 840 000 |
Produit financier net | 86 000 |
Charge financière | 52 000 |
Résultat financier | 33 000 |
Résultat courrant | 1 873 000 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 30 000 |
Résultat exceptionnel | -18 000 |
Résultat net | 868 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34942875500095 | WSP FRANCE PARIS 12 IMMEUBLE LUMIERE 40 AVENUE DES TERROIRS DE FRANCE 75611 PARIS CEDEX 12 FRANCE |
34942875500087 | WSP FRANCE ESPACE HADRIEN BATIMENT B 3 RUE DES CHARRONS 31700 BLAGNAC FRANCE |
34942875500103 | WSP FRANCE LA QUADRILLE IMMEUBLE 30 RUE EDOUARD NIEUPORT CS 48384 69371 LYON CEDEX 08 FRANCE |
34942875500129 | WSP FRANCE 33 ALLEE DE CHAMPROND 38330 ST ISMIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Administrateur partant : Rocle, Florence, Administrateur partant : Illouz, Jerome, nomination de l'Administrateur : Bastide, Frank
modification du Président Falleur, Eric, Administrateur partant : TECHNIP représentée par ILLOUZ, Jérôme, Adresse : Rés des Cèdres R de Joyenval 1 rue de Joyenval 78240 Chambourcy, Administrateur partant : Picard, Patrick, Administrateur partant : Bastide, Frank.
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Article L.236-14 du code de commerce
Président partant : Falleur, Eric ; nomination du Président : Aspengren, Eva ; nomination du Directeur général : Laine, Christophe