M Francois DUGAUQUIER
Gérant de BERNARD GASCON
M Francois DUGAUQUIER a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société BERNARD GASCON
M Francois DUGAUQUIER peut être contacté au siège de la société BERNARD GASCON par courrier à l'adresse BERNARD GASCON AV DE BELLANDE 07200 AUBENAS , par téléphone au 04 75 93 52 40 ou par fax au 04 75 35 01 41
La société BERNARD GASCON est principalement dirigée par M Francois DUGAUQUIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société BERNARD GASCON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/03/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35010454300029.
- M Francois DUGAUQUIER, Gérant (1963) depuis le 21 novembre 2009
Anciens dirigeants :
- M Francois DUGAUQUIER, Gérant (1963) du 27 mai 2008 au 21 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BERNARD GASCON | |
Entrepreneurs individuels | BERNARD GASCON | |
Identifiant de l'entreprise | 350104543 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | AV DE BELLANDE 07200 AUBENAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 février 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 137 000,00 | |
Résultat net | -96 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 355 000 |
Immobilisation incorporelle | 320 000 |
Immobilisation corporelle | 27 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 317 000 |
Stock | 106 000 |
Avance | 5 000 |
Créance | 206 000 |
Placement | 1 000 |
Total Actif | 672 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 312 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 361 000 |
Total Passif | 672 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 137 000 |
Produit d'exploitation | 1 096 000 |
Charge d'exploitation | 1 182 000 |
Résultat d'exploitation | -85 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | -90 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | -96 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35010454300029 | BERNARD GASCON AV DE BELLANDE 07200 AUBENAS |
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 septembre 2016, désignant liquidateur Me Torelli Frédéric 1 bis rue René Grimaud 07200 Aubenas. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.