MME Corinne KUNTZ
Co-gérant de SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX
MME Corinne KUNTZ a 60 ans ( naissance en 1964), elle est Co-gérant de la société SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX
MME Corinne KUNTZ peut être contacté au siège de la société SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX par courrier à l'adresse SCM D IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX 110 RUE GERMAINE TILLION 01630 ST GENIS POUILLY FRANCE, par téléphone au 04Â 50Â 40Â 51Â 23 ou par fax au 04Â 50Â 40Â 41Â 24
La société SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX est principalement dirigée par MME Corinne KUNTZ qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35015310200024.
- M Frederic PASSAQUAY, Gérant (1958) depuis le 06 novembre 2013
- M Jean-Francois LANDEL, Gérant (1956) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Michel COULLET, Gérant (1961) depuis le 06 novembre 2013
- MME Corinne METENIER-KUNZ, Gérant (1964) depuis le 29 mars 2017
- MME Sophie CONORD, Gérant (1966) depuis le 06 novembre 2013
- MME Sophie LE BERQUIER, Gérant (1963) depuis le 05 mars 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX est de 63 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian MUSITELLI, Gérant (1947) du 19 janvier 2005 au 05 mars 2015
- M Frederic PASSAQUAY, Co-gérant (1958) du 19 janvier 2005 au 06 novembre 2013
- MME Corinne KUNTZ, Co-gérant (1964) du 19 janvier 2005 au 06 novembre 2013
- MME Sophie CONORD, Gérant (1966) du 15 mai 2007 au 06 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
110 RUE GERMAINE TILLION
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
Téléphone : 04Â 50Â 40Â 51Â 23 Société
SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX | |
Entrepreneurs individuels | SCM D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX | |
Identifiant de l'entreprise | 350153102 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 110 RUE GERMAINE TILLION 01630 SAINT-GENIS-POUILLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 06 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 janvier 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35015310200024 | SCM D IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE GEX 110 RUE GERMAINE TILLION 01630 ST GENIS POUILLY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant : CONORD Sophie, Véronique Gérant : MUSITELLI Christian Gérant : LANDEL Jean-François, Eugène, Raymond Gérant : PASSAQUAY Frédéric, Maurice Gérant : COULLET Jean-Michel
Gérant : CONORD Sophie, Véronique Gérant : LANDEL Jean-François, Eugène, Raymond Gérant : PASSAQUAY Frédéric, Maurice Gérant : COULLET Jean-Michel Gérant : LE BERQUIER Sophie
Gérant : CONORD Sophie, Véronique ; Gérant : LANDEL Jean-François, Eugène, Raymond ; Gérant : PASSAQUAY Frédéric, Maurice ; Gérant : COULLET Jean-Michel ; Gérant : LE BERQUIER Sophie ; Gérant : METENIER-KUNZ Corinne né(e) METENIER
Administrateur : SIMAGO FRANCEBEGLIN Charles-Henry ; Contrôleur de gestion : BEGLIN Charles-Henry ; Contrôleur des comptes : MARTIN Clément
Administrateur : SAS IMPGGUENY Arnaud, Marie, Bertrand ; Contrôleur de gestion : BEGLIN Charles-Henry ; Contrôleur des comptes : MARTIN Clément