MME Catherine MELLOUL
Gérant de SARL MP
MME Catherine MELLOUL a 64 ans ( naissance en 1958), elle est Gérant de la société SARL MP
MME Catherine MELLOUL peut être contacté au siège de la société SARL MP par courrier à l'adresse SARL MP PIERRE D OR 44 PLACE JEAN JAURES 62300 LENS FRANCE, par téléphone au 03Â 21Â 43Â 62Â 22
La société SARL MP est principalement dirigée par MME Catherine MELLOUL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Comm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) ,horloger, bijoutier, horlogerie, bijouterie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4777Z (Comm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.)), les activités sont :
- Comm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.)
La société SARL MP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/04/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35018644100019.
- M Celestin MELLOUL, Gérant (1957) depuis le 06 septembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Celestin MELLOUL, Co-gérant (1957) du 30 décembre 2008 au 26 avril 2010
- MME Catherine MELLOUL, Gérant (1958) du 19 janvier 2005 au 30 décembre 2008
- MME Catherine MELLOUL, Gérant (1958) du 26 avril 2010 au 06 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 décembre 2008 : nomination de co-gérant ; nouveau : MELLOUL (Célestin).)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL MP | |
Entrepreneurs individuels | SARL MP | |
Identifiant de l'entreprise | 350186441 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 44 PL JEAN JAURES 62300 LENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 février 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 février 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 337 468,00 | |
Résultat net | 17 473,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4777Z : Comm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | |
Activité principale de l'entreprise | 4777Z : Comm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | |
Synonyme | horloger, bijoutier, horlogerie, bijouterie | |
Principal | horloger |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 172 988 |
Immobilisation incorporelle | 83 084 |
Immobilisation corporelle | 2 614 |
Immobilisation financière | 87 290 |
Actif circulant net | 349 236 |
Stock | 143 378 |
Avance | 0 |
Créance | 202 931 |
Placement | 2 927 |
Total Actif | 522 228 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 358 366 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 163 861 |
Total Passif | 522 227 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 337 468 |
Produit d'exploitation | 340 852 |
Charge d'exploitation | 318 739 |
Résultat d'exploitation | 22 113 |
Produit financier net | 1 902 |
Charge financière | 3 227 |
Résultat financier | -1 325 |
Résultat courrant | 20 788 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 221 |
Résultat exceptionnel | -221 |
Résultat net | 17 473 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35018644100019 | SARL MP PIERRE D OR 44 PLACE JEAN JAURES 62300 LENS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 00573 Commerces de gros
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
nomination de co-gérant ; nouveau : MELLOUL (Célestin).
Gérant(e) : MELLOUL Catherine né(e) PIERPONT
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés 88/90, rue Saint-Aubert - 1, square Saint-Jean - 62000 Arras . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.