M Jean-Louis LABEDAN
Administrateur de TH SERVICES
M Jean-Louis LABEDAN a 74 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société TH SERVICES
M Jean-Louis LABEDAN peut être contacté au siège de la société TH SERVICES par courrier à l'adresse TH SERVICES PARC TERTIAIRE SILIC 19 RUE DU SAGITTAIRE BP 20173 94563 RUNGIS CEDEX 2 FRANCE, par téléphone au 02 99 13 14 60 ou par fax au 02 99 13 16 88
La société TH SERVICES est principalement dirigée par M Jean-Louis LABEDAN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société TH SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/08/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35038077000049.
- M Bernard BEAUCHAMP, Gérant (1957) depuis le 11 février 2014
- M Christophe LE ROUX, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 25 décembre 2015
- MME Anne-Sophie ESCHBACH, Gérant (1972) depuis le 10 février 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société TH SERVICES est de 54 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Emmanuel DEHAN, Président du conseil d`administration (1961) du 11 décembre 2007 au 11 février 2014
- M Emmnanuel DEHAN, Administrateur (1961) du 11 décembre 2007 au 13 novembre 2010
- M Jean-Francois VIE, Administrateur (1972) du 05 décembre 2006 au 07 janvier 2015
- M Jean-Louis LABEDAN, Administrateur (1948) du 09 novembre 2004 au 11 décembre 2007
- M Michel GAUTIER FALRET, Président-directeur général (1959) du 09 novembre 2004 au 29 mars 2005
- M Paul PIEILLER, Gérant (1969) du 07 janvier 2015 au 10 février 2016
- M Pierre DRIOT, Administrateur (1944) du 09 novembre 2004 au 11 décembre 2007
- M Stephane VERGHOTE, Président du conseil d`administration (1973) du 11 février 2014 au 07 janvier 2015
- M Thierry DIEULESAINT, Directeur général délégué (1963) du 09 novembre 2004 au 11 décembre 2007
- M Vincent SOMMIER, Président-directeur général (1963) du 29 mars 2005 au 11 décembre 2007
- M Vincent WOLFF, Administrateur (1971) du 11 décembre 2007 au 11 février 2014
Dirigeants personne morale:
- AGECA AUDIT SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 décembre 2015
19 RUE DU SAGITTAIRE
94150 RUNGIS
Téléphone : 02 99 13 14 60 Société
TH SERVICES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TH SERVICES | |
Sigle de l'entreprise | TH SE | |
Entrepreneurs individuels | TH SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 350380770 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 19 RUE DU SAGITTAIRE 94150 94563 RUNGIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 41 250,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 715 216,00 | |
Résultat net | 5 811,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 297 568 |
Immobilisation incorporelle | 280 411 |
Immobilisation corporelle | 17 157 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 392 019 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 392 019 |
Placement | 0 |
Total Actif | 689 586 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -107 183 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 796 769 |
Total Passif | 689 586 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 715 216 |
Produit d'exploitation | 871 098 |
Charge d'exploitation | 828 492 |
Résultat d'exploitation | 42 606 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 052 |
Résultat financier | -1 052 |
Résultat courrant | 41 554 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 133 |
Résultat exceptionnel | -3 133 |
Résultat net | 5 811 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35038077000049 | TH SERVICES PARC TERTIAIRE SILIC 19 RUE DU SAGITTAIRE BP 20173 94563 RUNGIS CEDEX 2 FRANCE |
35038077000049 | TH SERVICES PARC TERTIAIRE SILIC 19 RUE DU SAGITTAIRE BP 20173 94563 RUNGIS CEDEX 2 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres