MME Marie-Alix LADIER
Administrateur de SCIERIE DU TEZIN
MME Marie-Alix LADIER a 68 ans ( naissance en 1956), elle est Administrateur de la société SCIERIE DU TEZIN
MME Marie-Alix LADIER peut être contacté au siège de la société SCIERIE DU TEZIN par courrier à l'adresse SCIERIE DU TEZIN 43 RUE DU TEZIN 70210 FONTENOIS LA VILLE FRANCE, par téléphone au 0384928576 ou par fax au 03Â 84Â 92Â 93Â 38
La société SCIERIE DU TEZIN est principalement dirigée par MME Marie-Alix LADIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages en bois ,scierie, fabrique de palettes, fabrique de caisses, fabrique d'emballages en bois
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1624Z (Fabrication d'emballages en bois), les activités sont :
- Fabrication d'emballages en bois
La société SCIERIE DU TEZIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/05/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35038837700011.
- M Dorian LADIER, Président (1955) depuis le 17 août 2004
- M Eric BERNARD, Commissaire aux comptes titulaire (1969) depuis le 16 février 2017
- M Serge REGNIER, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 16 février 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCIERIE DU TEZIN est de 64 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique LADIER, Administrateur (1951) du 17 août 2004 au 07 novembre 2013
- MME Marie-Alix LADIER, Administrateur (1956) du 20 février 2010 au 07 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCIERIE DU TEZIN | |
Entrepreneurs individuels | SCIERIE DU TEZIN | |
Identifiant de l'entreprise | 350388377 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 43 RUE DU TEZIN 70210 FONTENOIS LA VILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 791 000,00 | |
Résultat net | 31 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1624Z : Fabrication d'emballages en bois | |
Activité principale de l'entreprise | 1624Z : Fabrication d'emballages en bois | |
Activité principale au registre des métiers | 1624ZA | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Fabrication d'emballages en bois | |
Synonyme | scierie, fabrique de palettes, fabrique de caisses, fabrique d'emballages en bois | |
Principal | fabrique d'emballages en bois |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 664 000 |
Immobilisation incorporelle | 56 000 |
Immobilisation corporelle | 608 000 |
Immobilisation financière | 330 |
Actif circulant net | 1 157 000 |
Stock | 180 000 |
Avance | 0 |
Créance | 435 000 |
Placement | 541 000 |
Total Actif | 1 821 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 200 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 621 000 |
Total Passif | 1 821 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 791 000 |
Produit d'exploitation | 1 790 000 |
Charge d'exploitation | 1 782 000 |
Résultat d'exploitation | 8 000 |
Produit financier net | 46 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | 33 000 |
Résultat courrant | 42 000 |
Produit exceptionnel | 257 000 |
Charges exceptionnelles | 267 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | 31 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35038837700011 | SCIERIE DU TEZIN 43 RUE DU TEZIN 70210 FONTENOIS LA VILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 75 82 70 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vesoul.fr.
Les greffiers sont : GOUYET Jean-Louis , GOUYET Valérie
Le greffe est ouvert 9H00-12H00/14H00 Ã 16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00172 Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
SCP COURBON CHONE 1, rue de la Vignotte 70210 Vauvillers
Président directeur général : LADIER Dorian Administrateur : LADIER Marie-Alix né(e) FRETE Administrateur : LADIER Dominique Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE ECC ERARD (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Eric
Président : LADIER Dorian Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE ECC ERARD (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Eric
Président : LADIER Dorian ; Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD Eric ; Commissaire aux comptes suppléant : REGNIER Serge
Président : ELANTRIS (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD Eric ; Commissaire aux comptes suppléant : REGNIER Serge
Président : ELANTRIS (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : 2 AE AUDIT (SAS)