M Matthieu COGNET
Président de ENVIRONNE'TECH
M Matthieu COGNET a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société ENVIRONNE'TECH
M Matthieu COGNET peut être contacté au siège de la société ENVIRONNE'TECH par courrier à l'adresse ENVIRONNE TECH 49 BOULEVARD PRE POMMIER 38300 BOURGOIN JALLIEU FRANCE, par téléphone au 01Â 69Â 07Â 82Â 82 ou par fax au 01Â 69Â 07Â 95Â 01
La société ENVIRONNE'TECH est principalement dirigée par M Matthieu COGNET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société ENVIRONNE'TECH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/08/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35043563200046.
- M Stephan LASSAUSSE, Directeur général (1975) depuis le 23 juillet 2013
Anciens dirigeants :
- M Bruno MARTIN, Directeur général (1955) du 15 mai 2012 au 23 juillet 2013
- M Jean-Louis LALEOUSE, Administrateur (1957) du 28 septembre 2004 au 07 décembre 2004
- M Matthieu COGNET, Président (1949) du 15 mai 2012 au 18 septembre 2015
- M Thierry ERNOULT, Président (1963) du 28 septembre 2004 au 10 juillet 2010
- MME Michelle DEYME, Administrateur (1940) du 28 septembre 2004 au 07 décembre 2004
Dirigeants personne morale:
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 septembre 2015
- EMITECH FINANCE, Président depuis le 29 septembre 2015
- EMITECH, Président du 18 septembre 2015 au 29 septembre 2015
- E` T MANAGEMENT, Président du 10 juillet 2010 au 15 mai 2012
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 août 2010 : ERNOULT Thierry nom d'usage : ERNOULT Thierry n'est plus président. Société à responsabilité limitée E' T MANAGEMENT devient président.)
- 31 mai 2012 : Société à responsabilité limitée E' T MANAGEMENT n'est plus président. COGNET Matthieu Firmin Joseph nom d'usage : COGNET devient président. MARTIN Bruno nom d'usage : MARTIN devient directeur général.)
- 22 août 2013 : MARTIN Bruno nom d'usage : MARTIN n'est plus directeur général. LASSAUSSE Stephan Dany nom d'usage : LASSAUSSE devient directeur général. BOULLU Jean Marc nom d'usage : BOULLU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TREVE Jean Paul nom d'usage : TREVE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CONSTANTIN ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. CISANE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 11 octobre 2015 : COGNET Matthieu Firmin Joseph nom d'usage : COGNET n'est plus président. SA à conseil d'administration EMITECH FINANCE devient président.)
49 BD PRE POMMIER
38300 BOURGOIN JALLIEU
Téléphone : 01Â 69Â 07Â 82Â 82 Société
ENVIRONNE'TECH
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENVIRONNE'TECH | |
Entrepreneurs individuels | ENVIRONNE'TECH | |
Identifiant de l'entreprise | 350435632 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 49 BD PRE POMMIER 38300 BOURGOIN JALLIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 mai 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 114 000,00 | |
Résultat net | 529 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Deuxième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 827 000 |
Immobilisation incorporelle | 14 000 |
Immobilisation corporelle | 1 811 000 |
Immobilisation financière | 960 |
Actif circulant net | 3 471 000 |
Stock | 355 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 904 000 |
Placement | 212 000 |
Total Actif | 5 297 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 193 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 104 000 |
Total Passif | 5 297 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 114 000 |
Produit d'exploitation | 4 337 000 |
Charge d'exploitation | 3 676 000 |
Résultat d'exploitation | 661 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | 647 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 16 000 |
Résultat exceptionnel | -16 000 |
Résultat net | 529 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35043563200046 | ENVIRONNE TECH 49 BOULEVARD PRE POMMIER 38300 BOURGOIN JALLIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
ERNOULT Thierry nom d'usage : ERNOULT Thierry n'est plus président. Société à responsabilité limitée E' T MANAGEMENT devient président.
Société à responsabilité limitée E' T MANAGEMENT n'est plus président. COGNET Matthieu Firmin Joseph nom d'usage : COGNET devient président. MARTIN Bruno nom d'usage : MARTIN devient directeur général.
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CABINET BDLG SOFIGES Immeuble Swing - BP 402 30 avenue Général Leclerc 38208 VIENNE CEDEX
MARTIN Bruno nom d'usage : MARTIN n'est plus directeur général. LASSAUSSE Stephan Dany nom d'usage : LASSAUSSE devient directeur général. BOULLU Jean Marc nom d'usage : BOULLU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TREVE Jean Paul nom d'usage : TREVE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CONSTANTIN ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. CISANE devient commissaire aux comptes suppléant.
COGNET Matthieu Firmin Joseph nom d'usage : COGNET n'est plus président. SA à conseil d'administration EMITECH FINANCE devient président.