MME Sophie CHEVALLIER
Directeur général de IMMOBILIERE PERE BISE
MME Sophie CHEVALLIER a 61 ans ( naissance en 1963), elle est Directeur général de la société IMMOBILIERE PERE BISE
MME Sophie CHEVALLIER peut être contacté au siège de la société IMMOBILIERE PERE BISE par courrier à l'adresse IMMOBILIERE PERE BISE LA FERME DE NICOLE SONEY 150 RTE ROUTE DE LA FOLLIETTE 73400 UGINE , par téléphone au 0450607305 ou par fax au 04Â 50Â 60Â 73Â 05
La société IMMOBILIERE PERE BISE est principalement dirigée par MME Sophie CHEVALLIER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société IMMOBILIERE PERE BISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/02/2017 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35054781600024.
Anciens dirigeants :
- MME Charlyne BISE, Président (1938) du 18 septembre 2010 au 17 novembre 2016
- MME Sophie CHEVALLIER, Directeur général (1963) du 19 janvier 2005 au 17 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- F 2 A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 octobre 2016
- FIDEXPERT AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 octobre 2016
- SULCO, Président depuis le 17 novembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 octobre 2010 : SARL FIDEXPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée F 2 A devient commissaire aux comptes titulaire. MERMIN Alain nom d'usage : MERMIN Alain n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée FIDEXPERT AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 06 avril 2012 : REGNIER Charlyne nom d'usage : BISE n'est plus gérant. REGNIER Charlyne nom d'usage : BISE devient président. BISE Sophie nom d'usage : CHEVALLIER n'est plus gérant. BISE Sophie nom d'usage : CHEVALLIER devient directeur général.)
- 27 janvier 2017 : REGNIER Charlyne nom d'usage : BISE n'est plus président. Sté par actions simplifiée SULCO devient président. BISE Sophie nom d'usage : CHEVALLIER n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMMOBILIERE PERE BISE | |
Entrepreneurs individuels | IMMOBILIERE PERE BISE | |
Identifiant de l'entreprise | 350547816 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 150 RTE ROUTE DE LA FOLLIETTE 73400 UGINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 22 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 4 303 203,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 931 000,00 | |
Résultat net | 33 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale | 5610A | |
Première activité | 5610A | |
Deuxième activité | 5510Z | |
Troisième activité | 5630Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 697 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 464 000 |
Immobilisation corporelle | 1 856 000 |
Immobilisation financière | 378 000 |
Actif circulant net | 1 765 000 |
Stock | 334 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 235 000 |
Placement | 1 195 000 |
Total Actif | 5 462 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 840 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 623 000 |
Total Passif | 5 462 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 931 000 |
Produit d'exploitation | 4 052 000 |
Charge d'exploitation | 4 102 000 |
Résultat d'exploitation | -50 000 |
Produit financier net | 79 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | 69 000 |
Résultat courrant | 19 000 |
Produit exceptionnel | 77 000 |
Charges exceptionnelles | 92 000 |
Résultat exceptionnel | -15 000 |
Résultat net | 33 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35054781600024 | IMMOBILIERE PERE BISE LA FERME DE NICOLE SONEY 150 RTE ROUTE DE LA FOLLIETTE 73400 UGINE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
SARL FIDEXPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée F 2 A devient commissaire aux comptes titulaire. MERMIN Alain nom d'usage : MERMIN Alain n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée FIDEXPERT AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
REGNIER Charlyne nom d'usage : BISE n'est plus gérant. REGNIER Charlyne nom d'usage : BISE devient président. BISE Sophie nom d'usage : CHEVALLIER n'est plus gérant. BISE Sophie nom d'usage : CHEVALLIER devient directeur général.
Pour la validité à l'adresse du fonds cédé, Route du Port, 74290 TALLOIRES et pour la correspondance à la SCP ARMAND - CHAT & ASSOCIES, 67 avenue des Massettes, 73190 CHALLES LES EAUX.
REGNIER Charlyne nom d'usage : BISE n'est plus président. Sté par actions simplifiée SULCO devient président. BISE Sophie nom d'usage : CHEVALLIER n'est plus directeur général
la propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la construction (en sous-Traitance), l'aménagement, la mise en location, la gestion, l'administration de tous biens immobiliers.