M Henrique NEVES
Gérant de NEVES INDUSTRIE
M Henrique NEVES a 55 ans ( naissance en 1969), est Gérant de la société NEVES INDUSTRIE
M Henrique NEVES peut être contacté au siège de la société NEVES INDUSTRIE par courrier à l'adresse NEVES INDUSTRIE 10 RUE DES GROUETS 41100 ST OUEN FRANCE, par téléphone au 0254775656 ou par fax au 02Â 54Â 77Â 46Â 91
La société NEVES INDUSTRIE est principalement dirigée par M Henrique NEVES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement ,fabricant de meubles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3109B (Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement), les activités sont :
- Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement
- la fabrication de sièges de camping ou de jardin
- la fabrication de mobilier de jardin et de meubles des types utilisés dans les chambres à coucher, les salles à manger et de séjour, etc.
- la fabrication de meubles de machines à coudre, meubles-télévision, etc.
- le garnissage de sièges relevant de cette sous-classe dans le cadre de leur fabrication
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de meubles en céramique, béton et pierre (cf23.42Z, 23.69Z, 23.70Z)
- la fabrication de lampes ou d'appareils d'éclairage (cf27.40Z)
- la restauration de meubles et le rembourrage dans le cadre de la restauration de meubles (cf95.24Z)
La société NEVES INDUSTRIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35064951300016.
- M Toni NEVES, Président (1972) depuis le 20 avril 2004
Anciens dirigeants :
- M Henrique NEVES, Gérant (1969) du 13 septembre 2005 au 27 janvier 2017
- M Ilidio NEVES, Gérant (1944) du 13 septembre 2005 au 27 janvier 2017
- MME Toni NEVES, Co-gérant (1972) du 08 novembre 2005 au 28 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- CABINET AUDIT CROZON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 janvier 2017
- SOLOGNE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NEVES INDUSTRIE | |
Entrepreneurs individuels | NEVES INDUSTRIE | |
Identifiant de l'entreprise | 350649513 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | ZI DES GROUETS 41100 SAINT OUEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 mai 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 mai 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 3 647 000,00 | |
Résultat net | 97 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3109B : Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | |
Activité principale de l'entreprise | 3109B : Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | |
Activité principale | 3109B | |
Première activité | 3109B | |
Deuxième activité | 4673A | |
Troisième activité | 7830Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | |
Synonyme | fabricant de meubles | |
Principal | fabricant de meubles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 122 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 101 000 |
Immobilisation financière | 22 000 |
Actif circulant net | 3 638 000 |
Stock | 1 196 000 |
Avance | 5 000 |
Créance | 1 652 000 |
Placement | 784 000 |
Total Actif | 3 761 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 026 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 735 000 |
Total Passif | 3 761 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 647 000 |
Produit d'exploitation | 3 725 000 |
Charge d'exploitation | 3 616 000 |
Résultat d'exploitation | 109 000 |
Produit financier net | 12 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 9 000 |
Résultat courrant | 118 000 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 260 |
Résultat exceptionnel | 12 000 |
Résultat net | 97 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35064951300016 | NEVES INDUSTRIE 10 RUE DES GROUETS 41100 ST OUEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 54 78 07 91 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-blois.fr.
Les greffiers sont : MAILLARD Céline , MAILLARD Olivier
Le greffe est ouvert 09 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00914 Métallurgie Ain
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00292 Plasturgie
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Gérant(e) : NEVES Toni Gérant(e) : NEVES Ilidio Gérant(e) : NEVES Henrique Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDIT CROZON (SARLU) Commissaire aux comptes suppléant : SOLOGNE AUDIT CONSEIL (SARLU)
Gérant : NEVES Toni ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDIT CROZON (SARLU) ; Commissaire aux comptes suppléant : SOLOGNE AUDIT CONSEIL (SARLU)
Président : NEVES Toni ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDIT CROZON (SARLU) ; Commissaire aux comptes suppléant : SOLOGNE AUDIT CONSEIL (SARLU)
Président : NEVES Toni ; Commissaire aux comptes titulaire : SOLOGNE AUDIT CONSEIL