M Jens FORDERER
Gérant de SCP D'AVOCATS WENNER
M Jens FORDERER a 49 ans ( naissance en 1975), est Gérant de la société SCP D'AVOCATS WENNER
M Jens FORDERER peut être contacté au siège de la société SCP D'AVOCATS WENNER par courrier à l'adresse SCP D AVOCATS WENNER 70 BOULEVARD DE COURCELLES 75017 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 53Â 43Â 08Â 64 ou par fax au 01Â 42Â 66Â 89Â 01
La société SCP D'AVOCATS WENNER est principalement dirigée par M Jens FORDERER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société SCP D'AVOCATS WENNER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/10/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35083691200021.
- M Christoph SCHODEL, Gérant (1960) depuis le 21 mai 2011
- M Jean-Francois DAVENE, Gérant (1971) depuis le 17 novembre 2012
- M Jens FORDERER, Gérant (1975) depuis le 17 novembre 2012
- M Lionel LEPAGE, Gérant (1958) depuis le 21 mai 2011
- M Martin RIEDEL, Gérant (1977) depuis le 14 juin 2014
- M Olivier DELGRANGE, Gérant (1955) depuis le 21 mai 2011
- M Uwe AUGUSTIN, Gérant (1968) depuis le 17 novembre 2012
- MME Valerie MORGADO, Gérant (1963) depuis le 21 mai 2011
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société SCP D'AVOCATS WENNER est de 58 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christoph SCHODEL, Associé-gérant (1960) du 03 février 2004 au 21 mai 2011
- M Lionel LEPAGE, Associé-gérant (1958) du 03 février 2004 au 21 mai 2011
- MME Michaela HONNEN-TRAUM, Associé-gérant (1954) du 21 mai 2011 au 24 février 2016
- MME Valerie MORGADO, Associé-gérant (1963) du 03 février 2004 au 21 mai 2011
Dirigeants personne morale:
- Duthilleul Associes, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 juin 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCP D'AVOCATS WENNER | |
Entrepreneurs individuels | SCP D'AVOCATS WENNER | |
Identifiant de l'entreprise | 350836912 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 70 BD DE COURCELLES 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 août 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP d'avocats | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35083691200021 | SCP D AVOCATS WENNER 70 BOULEVARD DE COURCELLES 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
nomination de l'Associé : Augustin, Uwe.
nomination de l'Associé : Förderer, Jens Peter
modification de l'Associé gérant Delgrange, Olivier
modification de l'Associé gérant Honnen, nom d'usage : Honnen-Traum, Michaela, modification de l'Associé gérant Davené, Jean-François, modification de l'Associé gérant Augustin, Uwe, modification de l'Associé gérant Förderer, Jens Peter
nomination de l'Associé gérant : Riedel, Martin
Associé gérant partant : Honnen, nom d'usage : Honnen-Traum, Michaela
modification du Gérant Förderer, Jens Peter, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Duthilleul & Associes
Associé gérant partant : Delgrange, Olivier
Gérant partant : Lepage, Lionel Dominique Roland
modification du Président Schodel, Christoph Karl Francois ; modification du Directeur général Orsini, nom d'usage : Orsini-Morgado, Valérie Monique Blanche Marie ; modification du Directeur général délégué Förderer, Jens Peter ; modification du Directeur général délégué Davené, Jean-François ; modification du Directeur général délégué Augustin, Uwe ; modification du Directeur général délégué Riedel, Martin ; Associé partant : Lepage, Lionel Dominique Roland ; Associé partant : Schodel, Christoph Karl Francois ; Associé partant : Orsini, nom d'usage : Morgado, Valerie Monique Blanche Marie ; Associé partant : Davené, Jean-François ; Associé partant : Augustin, Uwe ; Associé partant : Riedel, Martin ; Associé partant : Förderer, Jens Peter