M Sergio GOMES
Président de PROMISTEL INDUSTRIES
M Sergio GOMES a 38 ans ( naissance en 1984), est Président de la société PROMISTEL INDUSTRIES
M Sergio GOMES peut être contacté au siège de la société PROMISTEL INDUSTRIES par courrier à l'adresse PROMISTEL INDUSTRIES 11 RUE DE L ESSOR 77760 LA CHAPELLE LA REINE FRANCE, par téléphone au 0164240599
La société PROMISTEL INDUSTRIES est principalement dirigée par M Sergio GOMES qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de cartes électroniques assemblées ,fabricant de produits électroniques, fabricant de composants électroniques, fabricant de cartes électroniques, fabricant de produits électroniques, fabricant de cartes électroniques assemblées
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2612Z (Fabrication de cartes électroniques assemblées), les activités sont :
- Fabrication de cartes électroniques assemblées
- la fabrication de circuits imprimés et de cartes électroniques
- la fabrication de cartes d'interface (par exemple : son, vidéo, contrôleurs, réseau, modem)
- le montage de composants sur des circuits imprimés
- le montage et/ou l'assemblage de cartes électroniques diverses pour compte de tiers
La société PROMISTEL INDUSTRIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/08/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35097946400020.
- M Kimo BOISSONNIER, Président (1983) depuis le 06 octobre 2015
- M Pierre BOISSONNIER, Directeur général (1959) depuis le 31 janvier 2015
- M Stephane LAMBERT, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 06 octobre 2015
- MME Eila BOISSONNIER, Directeur général (1959) depuis le 31 janvier 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PROMISTEL INDUSTRIES est de 56 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Louis BOISSONNIER, Président-directeur général (1957) du 11 mai 2004 au 09 juin 2009
- M Louis BOISSONNIER, Président (1957) du 14 août 2010 au 31 janvier 2015
- M Sergio GOMES, Président (1984) du 31 janvier 2015 au 06 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
- MICHEL CREUZOT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 octobre 2015
- MR BOISSONNIER LOUIS, Président du 09 juin 2009 au 14 août 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROMISTEL INDUSTRIES | |
Entrepreneurs individuels | PROMISTEL INDUSTRIES | |
Identifiant de l'entreprise | 350979464 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 11 RUE DE L'ESSOR 77760 LA CHAPELLE LA REINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 août 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 300 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 mai 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 3 562 000,00 | |
Résultat net | 981 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2612Z : Fabrication de cartes électroniques assemblées | |
Activité principale de l'entreprise | 2612Z : Fabrication de cartes électroniques assemblées | |
Activité principale | 2612Z | |
Première activité | 2612Z | |
Deuxième activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication de cartes électroniques assemblées | |
Synonyme | fabricant de produits électroniques, fabricant de composants électroniques, fabricant de cartes électroniques, fabricant de produits électroniques, fabricant de cartes électroniques assemblées | |
Principal | fabricant de cartes électroniques assemblées |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 667 000 |
Immobilisation incorporelle | 16 000 |
Immobilisation corporelle | 606 000 |
Immobilisation financière | 44 000 |
Actif circulant net | 2 295 000 |
Stock | 391 000 |
Avance | 0 |
Créance | 734 000 |
Placement | 1 170 000 |
Total Actif | 2 962 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 455 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 35 000 |
Dette | 1 471 000 |
Total Passif | 2 962 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 562 000 |
Produit d'exploitation | 3 610 000 |
Charge d'exploitation | 3 195 000 |
Résultat d'exploitation | 415 000 |
Produit financier net | 1 231 000 |
Charge financière | 219 000 |
Résultat financier | 1 012 000 |
Résultat courrant | 1 427 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 380 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 981 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35097946400020 | PROMISTEL INDUSTRIES 11 RUE DE L ESSOR 77760 LA CHAPELLE LA REINE FRANCE |
35097946400020 | PROMISTEL INDUSTRIES 11 RUE DE L ESSOR 77760 LA CHAPELLE LA REINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00898 Métallurgie Allier
- 01560 Métallurgie Alpes Maritimes
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01353 Métallurgie Dordogne
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 00860 Métallurgie Finistère
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00828 Métallurgie Manche
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 02489 Métallurgie Vendée
Etude, fabricarion, entretien, achat, vente, location de tout matériel électronique, informatique, électrique, prestations de services s'y rapportant, formation dudit matériel.