M Manuel IBANEZ
Commissaire aux comptes suppléant de BABY DELICE
M Manuel IBANEZ a 69 ans ( naissance en 1953), est Commissaire aux comptes suppléant de la société BABY DELICE
M Manuel IBANEZ peut être contacté au siège de la société BABY DELICE par courrier à l'adresse BABY DELICE LIEUDIT LES MARAIS 38110 ST JEAN DE SOUDAIN FRANCE, par téléphone au 04 42 10 47 11
La société BABY DELICE est principalement dirigée par M Manuel IBANEZ qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de sucre, vendeur de sucre en gros, grossiste de chocolat, vendeur de chocolat en gros, grossiste de confiseries, vendeur de confiseries en gros, confiseur grossiste, chocolatier grossiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4619B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
- Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4636Z (Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie), les activités sont :
- le commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- le commerce de gros de produits de boulangerie
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cacao (cf46.37Z)
La société BABY DELICE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35101534200055.
- M Jean-Marc EYSSAUTIER, Commissaire aux comptes titulaire (1960) depuis le 18 juillet 2015
- M Manuel IBANEZ, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 18 juillet 2015
- M Marc MAULIN, Président (1965) depuis le 22 mars 2005
- M Philippe JACQUOT, Directeur général (1953) depuis le 07 novembre 2009
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BABY DELICE est de 64 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Marc MAULIN, Administrateur (1965) du 16 décembre 2003 au 17 février 2004
- M Rene MAULIN, Président-directeur général (1931) du 16 décembre 2003 au 22 mars 2005
- MME Brigitte MAULIN, Administrateur (1957) du 16 décembre 2003 au 17 février 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BABY DELICE | |
Entrepreneurs individuels | BABY DELICE | |
Identifiant de l'entreprise | 351015342 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 44 AV DE ROME 13127 VITROLLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 11 mai 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 22 473 000,00 | |
Résultat net | 491 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4636Z : Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie | |
Activité principale | 4636Z | |
Première activité | 4636Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | agent commercial | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de sucre, vendeur de sucre en gros, grossiste de chocolat, vendeur de chocolat en gros, grossiste de confiseries, vendeur de confiseries en gros, confiseur grossiste, chocolatier grossiste | |
Principal | confiseur grossiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 697 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 |
Immobilisation corporelle | 597 000 |
Immobilisation financière | 93 000 |
Actif circulant net | 6 380 000 |
Stock | 2 487 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 490 000 |
Placement | 1 403 000 |
Total Actif | 7 077 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 167 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 910 000 |
Total Passif | 7 077 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 22 473 000 |
Produit d'exploitation | 22 717 000 |
Charge d'exploitation | 22 049 000 |
Résultat d'exploitation | 668 000 |
Produit financier net | 62 000 |
Charge financière | 20 000 |
Résultat financier | 42 000 |
Résultat courrant | 710 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 49 000 |
Résultat exceptionnel | -33 000 |
Résultat net | 491 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 90 56 03 56 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-salondeprovence.fr.
Les greffiers sont : PORTAY Denis , PORTAY Floriane , VILLARON Alexandra
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01286 Détaillants de confiserie chocolaterie biscuiterie
- 01436 Sucrerie sucrerie-distillerie raffinerie
- 00804 VRP
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00016 Transports routiers
- 00804 VRP
au fonds sis 44, avenue de Rome 13127 Vitrolles- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Président : MAULIN Marc ; Directeur général : JACQUOT Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES ; Commissaire aux comptes suppléant : MS CONSEIL