M Andre DE LA ROCHETTE
Administrateur de SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL
M Andre DE LA ROCHETTE a 83 ans ( naissance en 1939), est Administrateur de la société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL
M Andre DE LA ROCHETTE peut être contacté au siège de la société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL par courrier à l'adresse SOC CAUTION MUT EXPL FOREST SCIEUR 18 BOULEVARD JEAN MOULIN 63000 CLERMONT FERRAND FRANCE
La société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL est principalement dirigée par M Andre DE LA ROCHETTE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autre distribution de crédit ,société de crédits, société de prêts, prêteur sur gages
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6492Z (Autre distribution de crédit), les activités sont :
- Autre distribution de crédit
- les activités de services financiers consistant principalement en l'octroi de prêts par des institutions qui ne s'occupent pas d'intermédiation monétaire, le crédit accordé pouvant prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc
- octroi de crédit à la consommation
- financement des échanges internationaux
- offre de financement à long terme à l'industrie
- prêt d'argent en dehors du système bancaire
- octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts
- les sociétés de prêt sur gages
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant aussi des dépôts (cf64.19Z)
- la location-bail (cf77, selon le type de bien loué)
- l'octroi de subventions par des organisations associatives (cf94.99Z)
La société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/07/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35122023100010.
- M Alain DENIZON, Administrateur (1955) depuis le 13 février 2010
- M Christian RIBES, Administrateur (1953) depuis le 13 février 2010
- M Cyril SAINTENAC, Administrateur (1974) depuis le 26 juillet 2013
- M David MARIAN, Administrateur (1972) depuis le 13 juillet 2016
- M Gilles CHADELAT, Administrateur (1957) depuis le 11 mai 2012
- M Jean-Michel FEUILLADE, Administrateur (1956) depuis le 27 juillet 2004
- M Lucien FORGE, Administrateur (1952) depuis le 27 juillet 2004
- M Stephane TARTIERE, Administrateur (1974) depuis le 30 juin 2015
- M Thierry GALLIEN, Administrateur (1968) depuis le 05 juillet 2013
- M Yves RAZ, Vice-président (1952) depuis le 27 juillet 2004
- MME Liliane MAGNOL, Président (1958) depuis le 13 juillet 2016
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL est de 61 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre DE LA ROCHETTE, Administrateur (1939) du 27 juillet 2004 au 08 octobre 2011
- M Christian TARTIERE, Vice-président (1953) du 23 août 2005 au 30 juin 2015
- M Cyrille SAINTENAC, Administrateur (1974) du 08 juin 2013 au 26 juillet 2013
- M Etienne FRIAUD, Président (1944) du 27 juillet 2004 au 13 mars 2010
- M Guy TARTIERE, Administrateur (1946) du 27 juillet 2004 au 23 août 2005
- M Marc BOULDOUYRE, Administrateur (1951) du 13 février 2010 au 05 juillet 2013
- MME Liliane MAGNOL, Vice-président (1958) du 27 juillet 2004 au 13 février 2010
- MME Liliane MAGNOL, Président (1958) du 13 février 2010 au 13 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- CENTRE DE REVISION D`ETUDES ET DE GESTION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 juin 2015
- MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 juin 2015
- BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Administrateur du 24 août 2004 au 23 août 2005
- BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Administrateur du 06 mars 2010 au 11 mai 2012
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL | |
Sigle de l'entreprise | APROFOR MC | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS DU MASSIF CENTRAL | |
Identifiant de l'entreprise | 351220231 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 18 BD JEAN MOULIN 63000 CLERMONT FERRAND | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 27 mai 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société de caution mutuelle | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 27 mai 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6492Z : Autre distribution de crédit | |
Activité principale de l'entreprise | 6492Z : Autre distribution de crédit | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autre distribution de crédit | |
Synonyme | société de crédits, société de prêts, prêteur sur gages |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35122023100010 | SOC CAUTION MUT EXPL FOREST SCIEUR 18 BOULEVARD JEAN MOULIN 63000 CLERMONT FERRAND FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Président : FRIAUD Etienne Administrateur : RIBES Christian Vice-Président : RAZ Yves Vice-Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : CHARRETIER Michel Administrateur : DE LA ROCHETTE André Administrateur : BORIE Patrick Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Administrateur : TARTIERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : A F A Commissaire aux comptes suppléant : MENA Eric
Président : FRIAUD Etienne Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : BOULDOUYRE Marc Administrateur : RIBES Christian Vice-Président : RAZ Yves Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : DE LA ROCHETTE André Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Administrateur : TARTIERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : A F A Commissaire aux comptes suppléant : MENA Eric
Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : BOULDOUYRE Marc Administrateur : RIBES Christian Vice-Président : RAZ Yves Administrateur : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représenté par CLAVELIER Jean-François Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Administrateur : TARTIERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : A F A Commissaire aux comptes suppléant : MENA Eric
Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Vice-Président : RAZ Yves Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : BOULDOUYRE Marc Administrateur : RIBES Christian Administrateur : BLANQUET Louis Administrateur : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représenté par CLAVELIER Jean-François Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Administrateur : TARTIERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : A F A Commissaire aux comptes suppléant : MENA Eric
Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Vice-Président : RAZ Yves Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : BOULDOUYRE Marc Administrateur : RIBES Christian Administrateur : CHADELAT GILLES Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Administrateur : TARTIERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : MENA Eric Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROYET (SACA)
Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Vice-Président : RAZ Yves Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : BOULDOUYRE Marc Administrateur : RIBES Christian Administrateur : CHADELAT GILLES Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Administrateur : TARTIERE Christian Commissaire aux comptes titulaire : MENA Eric Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROYET (SACA)
Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Vice-président : RAZ Yves Vice-président : TARTIERE Christian Administrateur : SAINTENAC Cyrille Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : BOULDOUYRE Marc Administrateur : RIBES Christian Administrateur : CHADELAT GILLES Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Secrétaire : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représenté par BOVE BRUNO Commissaire aux comptes titulaire : MENA Eric Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROYET (SACA)
Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Vice-président : RAZ Yves Vice-président : TARTIERE Christian Administrateur : GALLIEN Thierry Administrateur : SAINTENAC Cyrille Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : RIBES Christian Administrateur : CHADELAT GILLES Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Secrétaire : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représenté par BOVE BRUNO Commissaire aux comptes titulaire : MENA Eric Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROYET (SACA)
Président : MAGNOL Liliane, Andrée né(e) MAURY Vice-président : RAZ Yves Administrateur : TARTIERE STEPHANE Administrateur : GALLIEN Thierry Administrateur : SAINTENAC Cyril Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : RIBES Christian Administrateur : CHADELAT GILLES Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Secrétaire : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représenté par BOVE BRUNO Commissaire aux comptes titulaire : CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SACA)
Président : MAGNOL Liliane né(e) MAURY Administrateur : MARIAN David Vice-président : RAZ Yves Administrateur : TARTIERE STEPHANE Administrateur : GALLIEN Thierry Administrateur : SAINTENAC Cyril Administrateur : DENIZON Alain Administrateur : RIBES Christian Administrateur : CHADELAT GILLES Administrateur : FORGE Lucien Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel Secrétaire : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représenté par BOVE BRUNO Commissaire aux comptes titulaire : CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS (SACA)
Président : MAGNOL Liliane ; Secrétaire : Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Administrateur : DENIZON Alain ; Administrateur : RIBES Christian ; Administrateur : SAINTENAC Cyril ; Administrateur : GALLIEN Thierry ; Administrateur : MARIAN David ; Administrateur : TARTIERE Stéphane ; Administrateur : CHADELAT Gilles ; Administrateur : FORGE Lucien ; Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel ; Vice-président : RAZ Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION ; Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS
Président : MAGNOL Liliane ; Secrétaire : Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Administrateur : DENIZON Alain ; Administrateur : RIBES Christian ; Administrateur : SAINTENAC Cyril ; Administrateur : GALLIEN Thierry ; Administrateur : MARIAN David ; Administrateur : TARTIERE Stéphane ; Administrateur : CHADELAT Gilles ; Administrateur : FORGE Lucien ; Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel ; Administrateur : CENZATO Fabien Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION ; Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS
Président : MAGNOL Liliane ; Secrétaire : Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Administrateur : RIBES Christian ; Administrateur : SAINTENAC Cyril ; Administrateur : GALLIEN Thierry ; Administrateur : MARIAN David ; Administrateur : TARTIERE Stéphane ; Administrateur : CHADELAT Gilles ; Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel ; Administrateur : CENZATO Fabien Michel ; Administrateur : CHIGNAC André ; Administrateur : FORGE Michel Charles Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : VEAUTE Anne Bernadette
Président, Administrateur : RIBES Christian ; Directeur général : POUGHON Nicolas Pierre Eugène ; Directeur général : FALCOZ Jacques Olivier Louis ; Administrateur : SAINTENAC Cyril ; Administrateur : GALLIEN Thierry ; Administrateur : MAGNOL Liliane ; Administrateur : Banque populaire Auvergne Rhône AlpesBEY Philippe Cyril ; Administrateur, Vice-président du conseil d'administration : TARTIERE Stéphane ; Administrateur : MARIAN David ; Administrateur : CHADELAT Gilles ; Administrateur : FEUILLADE Jean-Michel ; Administrateur : CENZATO Fabien Michel ; Administrateur : CHIGNAC André ; Administrateur : FORGE Michel Charles Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : VEAUTE Anne Bernadette
Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : TARTIERE Stéphane ; Administrateur : SAINTENAC Cyril ; Administrateur : GALLIEN Thierry ; Administrateur : Banque populaire Auvergne Rhône AlpesBEY Philippe Cyril ; Administrateur : MARIAN David ; Administrateur : CHADELAT Gilles ; Administrateur : CENZATO Fabien Michel ; Administrateur : CHIGNAC André ; Administrateur : FORGE Michel Charles Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : VEAUTE Anne Bernadette
Président du conseil d'administration : ARGILRIBES Christian, René ; Vice-président du conseil d'administration : TARTIERE ET FILSTARTIERE Stéphane, Jean, Henri ; Administrateur : Banque populaire Auvergne Rhône AlpesBEY Philippe Cyril ; Administrateur : SCIERIE EYMARDEYMARD Stéphane ; Administrateur : ETABLISSEMENTS BORIEMARIAN David ; Administrateur : ETABLISSEMENTS CHADELATCHADELAT Gilles, Jean-Marie ; Administrateur : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FEUILLADEGREGOIRE David, Alexandre, Cyril ; Administrateur : ETABLISSEMENT RAZ ET SES FILSCENZATO Fabien, Michel ; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHIGNAC SARLCHIGNAC André ; Administrateur : LIVRA-BOISGALLIEN Thierry, Alexis, Jean-François ; Administrateur : ETABLISSEMENTS CHARRETIERSAINTENAC Cyrille, Jean, Claude ; Administrateur : FORGE-MAHUSSIERFORGE Michel, Charles, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : VEAUTE Anne Bernadette
Président du conseil d'administration : ARGILRIBES Christian, René ; Directeur général : RAYMOND Lionel ; Vice-président du conseil d'administration : TARTIERE ET FILSTARTIERE Stéphane, Jean, Henri ; Administrateur : Banque populaire Auvergne Rhône AlpesBEY Philippe Cyril ; Administrateur : SCIERIE EYMARDEYMARD Stéphane ; Administrateur : ETABLISSEMENTS BORIEMARIAN David ; Administrateur : ETABLISSEMENTS CHADELATCHADELAT Gilles, Jean-Marie ; Administrateur : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FEUILLADEGREGOIRE David, Alexandre, Cyril ; Administrateur : ETABLISSEMENT RAZ ET SES FILSCENZATO Fabien, Michel ; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHIGNAC SARLCHIGNAC André ; Administrateur : LIVRA-BOISGALLIEN Thierry, Alexis, Jean-François ; Administrateur : ETABLISSEMENTS CHARRETIERSAINTENAC Cyrille, Jean, Claude ; Administrateur : FORGE-MAHUSSIERFORGE Michel, Charles, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Président du conseil d'administration : ARGILRIBES Christian, Renéà; Directeur général : RAYMOND Lionelà; Vice-président du conseil d'administration : TARTIERE ET FILSTARTIERE Stéphane, Jean, Henrià; Administrateur : Banque populaire Auvergne Rhône AlpesBEY Philippe Cyrilà; Administrateur : SCIERIE EYMARDEYMARD Stéphaneà; Administrateur : ETABLISSEMENTS BORIEMARIAN Davidà; Administrateur : EXPLOITATION FORESTIERE CHADELATBRUNET José, Marie, Fernand, Jacquesà; Administrateur : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FEUILLADEGREGOIRE David, Alexandre, Cyrilà; Administrateur : ETABLISSEMENT RAZ ET SES FILSCENZATO Fabien, Michelà; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHIGNAC SARLCHIGNAC Andréà; Administrateur : LIVRA-BOISGALLIEN Thierry, Alexis, Jean-Françoisà; Administrateur : ETABLISSEMENTS CHARRETIERSAINTENAC Cyrille, Jean, Claudeà; Administrateur : FORGE-MAHUSSIERFORGE Michel, Charles, Henrià; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Président du conseil d'administration : ARGILRIBES Christian, Renéà; Directeur général : RAYMOND Lionelà; Vice-président du conseil d'administration : TARTIERE ET FILSTARTIERE Stéphane, Jean, Henrià; Administrateur : Banque populaire Auvergne Rhône AlpesBEY Philippe Cyrilà; Administrateur : SCIERIE EYMARDEYMARD Stéphaneà; Administrateur : ETABLISSEMENTS BORIEMARIAN Davidà; Administrateur : EXPLOITATION FORESTIERE CHADELATBRUNET José, Marie, Fernand, Jacquesà; Administrateur : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FEUILLADEGREGOIRE David, Alexandre, Cyrilà; Administrateur : ETABLISSEMENT RAZ ET SES FILSCENZATO Fabien, Michelà; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHIGNAC SARLCHIGNAC Andréà; Administrateur : LIVRA-BOISGALLIEN Thierry, Alexis, Jean-Françoisà; Administrateur : ETABLISSEMENTS CHARRETIERSAINTENAC Cyrille, Jean, Claudeà; Administrateur : FORGE-MAHUSSIERFORGE Xavierà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS