MME Martine BOURGUET
Administrateur de SA COIGNIERES DRIVE
MME Martine BOURGUET a 63 ans ( naissance en 1959), elle est Administrateur de la société SA COIGNIERES DRIVE
MME Martine BOURGUET peut être contacté au siège de la société SA COIGNIERES DRIVE par courrier à l'adresse SA COIGNIERES DRIVE MCDONALD S 134 ROUTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES FRANCE, par téléphone au 0130499366 ou par fax au 01Â 34Â 61Â 81Â 77
La société SA COIGNIERES DRIVE est principalement dirigée par MME Martine BOURGUET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Restauration de type rapide ,fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- Restauration de type rapide
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
La société SA COIGNIERES DRIVE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/07/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35137368300025.
- M Tony LEFEBVRE, Gérant (1965) depuis le 01 mai 2013
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre DIDIER, Président du conseil d`administration (1948) du 19 janvier 2005 au 28 septembre 2009
- M Jean-Pierre DIDIER, Président du conseil d`administration (1948) du 28 septembre 2009 au 01 mai 2013
- MME Martine BOURGUET, Administrateur (1959) du 19 janvier 2005 au 08 août 2006
- MME Marylise DIDIER, Administrateur (1955) du 08 août 2006 au 01 mai 2013
- MME Nathalie DIDIER, Directeur général (1969) du 19 janvier 2005 au 28 septembre 2009
- MME Nathalie DIDIER, Administrateur (1969) du 28 septembre 2009 au 01 mai 2013
Dirigeants personne morale:
134 RTE NATIONALE 10
78310 COIGNIERES
Téléphone : 0130499366 Société
SA COIGNIERES DRIVE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA COIGNIERES DRIVE | |
Entrepreneurs individuels | SA COIGNIERES DRIVE | |
Identifiant de l'entreprise | 351373683 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 134 RTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 07 août 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 juillet 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale | 5610C | |
Première activité | 5610C | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration de type rapide | |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant | |
Principal | fast food |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35137368300025 | SA COIGNIERES DRIVE MCDONALD S 134 ROUTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Président du conseil d'administration et directeur général : DIDIER JEAN-PIERRE modification le 23 Septembre 2009 Administrateur : DIDIER NATHALIE modification le 23 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS GEORGES Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT REVISION GESTION ORGANISATION DES SOCIETE ARGOS représenté par ALLAIN Francois en fonction le 19 Août 2002 Administrateur : TROLET Marylise modification le 06 Juillet 2006
Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS GEORGES Commissaire aux comptes titulaire : BDO ARGOS représenté par ALLAIN Francois modification le 29 Avril 2013 Président : LEFEBVRE Tony en fonction le 29 Avril 2013
Gérant : LEFEBVRE Tony modification le 26 Février 2015