M Jean-Luc DESCOMBES
Administrateur de PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE
M Jean-Luc DESCOMBES a 70 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE
M Jean-Luc DESCOMBES peut être contacté au siège de la société PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE par courrier à l'adresse PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE 120 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 44380 PORNICHET FRANCE, par téléphone au 02Â 40Â 11Â 60Â 84 ou par fax au 02Â 40Â 11Â 60Â 84
La société PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE est principalement dirigée par M Jean-Luc DESCOMBES qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/07/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35139906800011.
- M Christian BEAUREPAIRE, Administrateur (1952) depuis le 25 novembre 2014
- M Dominique GILLET, Administrateur (1954) depuis le 25 novembre 2014
- M Herve LAMBARD, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 02 septembre 2015
- M Jean-Claude PELLETEUR, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 25 novembre 2014
- MME Arlette LOILLIEUX, Administrateur (1953) depuis le 25 novembre 2014
- MME Dominique LE PAPE, Administrateur (1957) depuis le 25 novembre 2014
- MME Frederique MARTIN, Administrateur (1962) depuis le 02 septembre 2015
- MME Nicole DESSAUVAGES, Administrateur (1961) depuis le 29 novembre 2014
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE est de 65 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard SCORDIA, Président du conseil d`administration (1945) du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- M Jacques CORNETI, Administrateur (1947) du 25 novembre 2014 au 02 septembre 2015
- M Jacques LAMBERT, Administrateur (1954) du 09 janvier 2007 au 08 mai 2012
- M Jean-Luc DESCOMBES, Administrateur (1952) du 02 décembre 2003 au 09 janvier 2007
- M Pascal PENEAU, Administrateur (1963) du 08 mai 2012 au 25 novembre 2014
- M Paul BERTHO, Administrateur (1936) du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- M Robert BELLIOT, Administrateur (1945) du 08 mai 2012 au 25 novembre 2014
- M Romain MORAND, Administrateur (1973) du 08 mai 2012 au 25 novembre 2014
- M Susana DE LA FUENTE - CASADO, Administrateur (1973) du 08 mai 2012 au 25 novembre 2014
- M Xavier CASSOU, Administrateur (1948) du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- MME Annick DENECHAUD, Administrateur (1948) du 08 mai 2012 au 25 novembre 2014
- MME Catherine GARCON, Président du conseil d`administration (1970) du 08 mai 2012 au 25 novembre 2014
- MME Colette LENOIR, Administrateur (1944) du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- MME Ghislaine AUDRY, Administrateur (1949) du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- MME Josiane ROBERT, Administrateur (1948) du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- MME Marie DROUET, Administrateur (1950) du 08 mai 2012 au 25 novembre 2014
- MME Muriel GREAU, Administrateur (1956) du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- MME Nicole DESSAUVAGE, Administrateur (1961) du 25 novembre 2014 au 29 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
- IMMHOTEL, Administrateur depuis le 08 mai 2012
- OFFICE DE TOURISME, Administrateur depuis le 02 septembre 2015
- SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 septembre 2015
- GROUPE MAEVA SA, Administrateur du 02 décembre 2003 au 08 mai 2012
- OFFICE DE TOURISME, Administrateur du 02 décembre 2003 au 02 septembre 2015
120 AV DU GENERAL DE GAULLE
44380 PORNICHET
Téléphone : 02Â 40Â 11Â 60Â 84 Société
PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE | |
Sigle de l'entreprise | SEMPO | |
Entrepreneurs individuels | PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE | |
Identifiant de l'entreprise | 351399068 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 120 AV DU GENERAL DE GAULLE 44380 PORNICHET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 22 avril 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 22 avril 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 16 352,00 | |
Résultat net | 2 300,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 66 036 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 66 036 |
Actif circulant net | 19 209 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 938 |
Placement | 18 271 |
Total Actif | 85 244 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 78 284 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 960 |
Total Passif | 85 244 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 352 |
Produit d'exploitation | 16 353 |
Charge d'exploitation | 13 075 |
Résultat d'exploitation | 3 278 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 3 278 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 2 300 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35139906800011 | PORNICHET OCEANES ESPACE VITALITE 120 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 44380 PORNICHET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration partant : Scordia, Bernard, nomination du Président du conseil d'administration : Verger, nom d'usage : Garçon, Catherine, Vice-président partant : Seguin, Jacques Guy Jean Yves, modification de l'Administrateur Lambert, Jacques Pierre Marie, Administrateur partant : GROUPE MAEVA SA représentée par Représentée par Mr GENDRON Claude, né le 7/6/51 à MAISON LAFITTE (78), demeurant à PORNICHET (44380) 56 Bld des Océanides RCS CRETEIL 2000B2740, Administrateur partant : Bertho, Paul Marie André, Administrateur partant : Cassou, Xavier Bernard Philippe, Administrateur partant : Bauny, nom d'usage : Audry, Ghislaine Marie Irène, Administrateur partant : Langlais, nom d'usage : Lenoir, Colette Yvonne Maria Augustine, Administrateur partant : Kieffer, nom d'usage : Robert, Josiane Simone Alice, Administrateur partant : Hupin, nom d'usage : Greau, Muriel Augusta Aline Patricia, nomination de l'Administrateur : Morand, Romain, nomination de l'Administrateur : Drouet, Marie, nomination de l'Administrateur : Dubier, nom d'usage : Denechaud, Annick, nomination de l'Administrateur : IMMHOTEL, nomination de l'Administrateur : Belliot, Robert, nomination de l'Administrateur : Peneau, Pascal, nomination de l'Administrateur : De La Fuente - Casado, Susana
modification du Commissaire aux comptes titulaire Gamez, Jean-Marie, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, modification du Commissaire aux comptes suppléant Huilizen, Jean Marc Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lambard, Hervé
Président du conseil D'ADMINISTRATION partant : Verger, nom d'usage : Garçon, Catherine, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Pelleteur, Jean-Claude, Administrateur partant : Morand, Romain, Administrateur partant : Drouet, Marie, Administrateur partant : Dubier, nom d'usage : Denechaud, Annick, Administrateur partant : Peneau, Pascal, Administrateur partant : De La Fuente - Casado, Susana, nomination de l'Administrateur : Godet, nom d'usage : Loillieux, Arlette, nomination de l'Administrateur : Le Pape, Dominique, nomination de l'Administrateur : Gillet, Dominique, nomination de l'Administrateur : Dessauvage, Nicole, nomination de l'Administrateur : Beaurepaire, Christian
Administrateur partant : Belliot, Robert, nomination de l'Administrateur : Corneti, Jacques
modification de l'Administrateur OFFICE DE TOURISME représenté par , GLEIZES Christophe Adresse : 13 avenue Jean-Philippe Rameau 44250 Saint-Brevin-les-Pins, Administrateur partant : Corneti, Jacques, nomination de l'Administrateur : Martin, Frédérique Emmanuelle Marie
Administrateur partant : OFFICE DE TOURISME, nomination de l'Administrateur : Scordia, Bernard
modification du Liquidateur Pelleteur, Jean-Claude ; Administrateur partant : IMMHOTEL ; Administrateur partant : Godet, nom d'usage : Loillieux, Arlette ; Administrateur partant : Le Pape, Dominique ; Administrateur partant : Gillet, Dominique ; Administrateur partant : Dessauvages, Nicole ; Administrateur partant : Beaurepaire, Christian ; Administrateur partant : Martin, Frédérique Emmanuelle Marie ; Administrateur partant : Scordia, Bernard
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lambard, Hervé ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cardes, Johann