M Regis MAIRE
Administrateur de M.V.I.
M Regis MAIRE a 67 ans ( naissance en 1957), est Administrateur de la société M.V.I.
M Regis MAIRE peut être contacté au siège de la société M.V.I. par courrier à l'adresse M V I ROUTE D ORGEUX 21560 ARC SUR TILLE FRANCE, par téléphone au 0380372279 ou par fax au 03Â 80Â 37Â 24Â 43
La société M.V.I. est principalement dirigée par M Regis MAIRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce d'autres véhicules automobiles ,vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4519Z (Commerce d'autres véhicules automobiles), les activités sont :
- Commerce d'autres véhicules automobiles
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- camions, remorques et semi-remorques
- véhicules pour le camping tels que caravanes et autos-caravanes (camping-cars)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de camions avec chauffeur (cf49.41C)
- la location de camions sans chauffeur (cf77.12Z)
La société M.V.I. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35141374500016.
- M Regis VERNE, Président (1970) depuis le 12 février 2014
Anciens dirigeants :
- M Francis MAIRE, Président (1954) du 19 janvier 2005 au 18 juin 2011
- M Francis MAIRE, Président (1954) du 18 juin 2011 au 12 février 2014
- M Jean-Paul MAIRE, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 18 juin 2011
- M Regis MAIRE, Administrateur (1957) du 19 janvier 2005 au 18 juin 2011
- MME Delphine MAIRE, Administrateur (1967) du 19 janvier 2005 au 18 juin 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | M.V.I. | |
Entrepreneurs individuels | M.V.I. | |
Identifiant de l'entreprise | 351413745 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | RTE D'ORGEUX 21560 ARC SUR TILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 06 juillet 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 06 juillet 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 850 000,00 | |
Résultat net | 83 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité principale de l'entreprise | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Synonyme | vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions | |
Principal | vendeur de camions |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 69 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 68 000 |
Immobilisation financière | 720 |
Actif circulant net | 1 306 000 |
Stock | 350 000 |
Avance | 0 |
Créance | 209 000 |
Placement | 746 000 |
Total Actif | 1 375 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 072 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 303 000 |
Total Passif | 1 375 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 850 000 |
Produit d'exploitation | 2 285 000 |
Charge d'exploitation | 2 178 000 |
Résultat d'exploitation | 107 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 550 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 111 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 83 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35141374500016 | M V I ROUTE D ORGEUX 21560 ARC SUR TILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00650 Métallurgie cadres
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01090 Services de l'automobile
Président : MAIRE Francis, Marie-Bernard
Président : VERNE Régis Commissaire aux comptes titulaire : DINICHERT VIET ET ASSOCIES SAS Commissaire aux comptes suppléant : VIET Jean-renaud
Election de domicile : DPL 21 Route D\'Orgeux 21560 Arc-sur-Tille pour la validité et pour la correspondance : Cabinet VOXEL 57 Boulevard de L\'Embouchure Bâtiment A Résidence Central Parc 31200 Toulouse Opposition dans les 10 jours suivant la derniè