MME Aurelie GAUITHIER
Administrateur de PATRICK GAUTIER EXPERTISE
MME Aurelie GAUITHIER a 42 ans ( naissance en 1980), elle est Administrateur de la société PATRICK GAUTIER EXPERTISE
MME Aurelie GAUITHIER peut être contacté au siège de la société PATRICK GAUTIER EXPERTISE par courrier à l'adresse PATRICK GAUTIER EXPERTISE 40 RUE HURST MAHIEU BP 20040 BP 40 60271 GOUVIEUX CEDEX FRANCE, par téléphone au 0344671840 ou par fax au 03Â 44Â 67Â 18Â 60
La société PATRICK GAUTIER EXPERTISE est principalement dirigée par MME Aurelie GAUITHIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société PATRICK GAUTIER EXPERTISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35146126400050.
- M Patrick GAUTIER, Président (1957) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Hugues PELOYE, Administrateur (1957) du 19 janvier 2005 au 05 novembre 2011
- M Patrick GAUTIER, Directeur général (1957) du 14 mars 2006 au 05 novembre 2011
- MME Aurelie GAUITHIER, Administrateur (1980) du 18 décembre 2007 au 29 octobre 2011
- MME Aurelie GAUTIER, Administrateur (1980) du 29 octobre 2011 au 05 novembre 2011
- MME Cecile GAUTIER, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 18 décembre 2007
- MME Christine SCARLATTI, Administrateur (1961) du 19 janvier 2005 au 05 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
40 RUE HURST MAHIEUX
60270 GOUVIEUX
Téléphone : 0344671840 Société
PATRICK GAUTIER EXPERTISE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PATRICK GAUTIER EXPERTISE | |
Entrepreneurs individuels | PATRICK GAUTIER EXPERTISE | |
Identifiant de l'entreprise | 351461264 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 40 RUE HURST MAHIEUX 60270 60271 GOUVIEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 mai 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 19 juillet 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35146126400050 | PATRICK GAUTIER EXPERTISE 40 RUE HURST MAHIEU BP 20040 BP 40 60271 GOUVIEUX CEDEX FRANCE |
35146126400050 | PATRICK GAUTIER EXPERTISE 40 RUE HURST MAHIEU BP 20040 BP 40 60271 GOUVIEUX CEDEX FRANCE |
35146126400076 | PATRICK GAUTIER EXPERTISE 563 RUE DE PARIS 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Président : GAUTIER Patrick modification le 31 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRIMAUDIT INTERNATIONAL modification le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION
Président : GAUTIER Patrick modification le 31 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION Commissaire aux comptes titulaire : EXCELSIA en fonction le 07 Décembre 2011
Président : GAUTIER Patrick modification le 31 Octobre 2011
Président : GAUTIER Patrick modification le 31 Octobre 2011 ; Directeur général : GAUTIER Aurélie Simone Françoise en fonction le 22 Décembre 2017
Président : GAUTIER Patrick modification le 31 Octobre 2011
Président : THERY Julie Paulette Raymonde