M Guillaume DE GLIGNIERES
Administrateur de GRANDS MOULINS DE PARIS
M Guillaume DE GLIGNIERES a 66 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société GRANDS MOULINS DE PARIS
M Guillaume DE GLIGNIERES peut être contacté au siège de la société GRANDS MOULINS DE PARIS par courrier à l'adresse GRANDS MOULINS DE PARIS USINE DE VERNEUIL RUE AUGUSTE BLANQUI 77390 VERNEUIL L ETANG FRANCE, par téléphone au 0297569893
La société GRANDS MOULINS DE PARIS est principalement dirigée par M Guillaume DE GLIGNIERES qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Meunerie ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de farines, meunier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1061A (Meunerie), les activités sont :
- Meunerie
- la fabrication de farines de froment (blé) ou de méteil
- la fabrication de farines d'autres céréales, de légumes secs ou de tubercules
- la fabrication de farines préparées pour la boulangerie, la pâtisserie, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de farines et de fécules de pommes de terre (cf10.31Z)
- la mouture du maïs par voie humide (cf10.62Z)
La société GRANDS MOULINS DE PARIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/10/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35146649500063.
- M Arnold GIRARD, Administrateur (1974) depuis le 20 mai 2016
- M Dominique FAGUET, Directeur général (1953) depuis le 16 février 2013
- M Frederic DUVERGER, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 16 février 2013
- M Pierre GARCIA-BENQUE, Administrateur (1968) depuis le 22 novembre 2013
- MME Catherine PEIGNEY, Administrateur (1957) depuis le 03 juin 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GRANDS MOULINS DE PARIS est de 61 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique FAGUET, Administrateur (1953) du 16 février 2013 au 25 février 2017
- M Guillaume DE GLIGNIERES, Administrateur (1958) du 09 décembre 2003 au 03 février 2004
- M Hubert FRANCOIS, Président du conseil d`administration (1957) du 09 décembre 2003 au 22 mai 2010
- M Hubert FRANCOIS, Président du conseil d`administration (1957) du 22 mai 2010 au 16 février 2013
- M Jean GANDAUBERT, Administrateur (1949) du 30 mars 2004 au 17 juillet 2013
- M Laurent DAUNIZEAU, Administrateur (1959) du 09 décembre 2003 au 16 février 2013
- M Michel DAUBE, Administrateur (1951) du 09 décembre 2003 au 22 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 février 2017
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 février 2017
- EUROMILL, Administrateur depuis le 16 mai 2014
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 février 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 février 2017
- EUROMILL, Administrateur du 17 juillet 2013 au 16 mai 2014
- EUROMILL, Administrateur du 16 mai 2014 au 03 juin 2017
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes titulaire du 27 mai 2015 au 21 février 2017
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant du 27 mai 2015 au 21 février 2017
RUE AUGUSTE BLANQUI
77390 VERNEUIL L'ETANG
Téléphone : 0297569893 Société
GRANDS MOULINS DE PARIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GRANDS MOULINS DE PARIS | |
Entrepreneurs individuels | GRANDS MOULINS DE PARIS | |
Identifiant de l'entreprise | 351466495 | |
Numéro interne du siège | 00063 | |
Adresse | 99 RUE MIRABEAU 94200 IVRY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 septembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 400 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 92 825 153,60 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1000 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juillet 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2016) | 517 601 000,00 | |
Résultat net | 2 386 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1061A : Meunerie | |
Activité principale de l'entreprise | 1061A : Meunerie | |
Activité principale | 1061A | |
Première activité | 1061A | |
Deuxième activité | 4638B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Meunerie | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de farines, meunier | |
Principal | meunier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 99 862 000 |
Immobilisation incorporelle | 64 552 000 |
Immobilisation corporelle | 28 416 000 |
Immobilisation financière | 6 894 000 |
Actif circulant net | 121 677 000 |
Stock | 36 041 000 |
Avance | 2 701 000 |
Créance | 70 730 000 |
Placement | 12 205 000 |
Total Actif | 221 539 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 39 767 000 |
Autres fonds | 140 000 |
Provision | 15 816 000 |
Dette | 165 816 000 |
Total Passif | 221 539 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 517 601 000 |
Produit d'exploitation | 529 541 000 |
Charge d'exploitation | 516 342 000 |
Résultat d'exploitation | 13 199 000 |
Produit financier net | 6 063 000 |
Charge financière | 5 461 000 |
Résultat financier | 603 000 |
Résultat courrant | 13 802 000 |
Produit exceptionnel | 17 144 000 |
Charges exceptionnelles | 25 569 000 |
Résultat exceptionnel | -8 425 000 |
Résultat net | 2 386 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01930 Meunerie
Moulin du Prieuré 79500 SAINT GENARD
Siége du vendeur 6 rue Jean Grandjean 31000 TOULOUSE
Président du conseil d'administration et directeur général : FRANCOIS Hubert Michel Marie modification le 22 Novembre 2002 Administrateur : DAUNIZEAU Laurent modification le 22 Mars 2002 Administrateur : DAUBE Michel modification le 22 Mars 2002 Administrateur : GANDAUBERT Jean Pierre Roger en fonction le 20 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010
Administrateur : DAUBE Michel modification le 22 Mars 2002 Administrateur : GANDAUBERT Jean Pierre Roger en fonction le 20 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010
Administrateur : DAUBE Michel modification le 22 Mars 2002 Administrateur : GANDAUBERT Jean Pierre Roger en fonction le 20 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010 Directeur général Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 14 Février 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013
Administrateur : DAUBE Michel modification le 22 Mars 2002 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010 Directeur général Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 14 Février 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 Administrateur : EUROMILL représenté par FAGUET Dominique en fonction le 15 Juillet 2013
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010 Directeur général Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 14 Février 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 Administrateur : EUROMILL représenté par FAGUET Dominique en fonction le 15 Juillet 2013 Administrateur : GARCIA Pierre en fonction le 20 Novembre 2013
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010 Directeur général Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 14 Février 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 Administrateur : EUROMILL représenté par BARENTON François modification le 14 Mai 2014 Administrateur : GARCIA Pierre en fonction le 20 Novembre 2013
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce.
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010 Directeur général Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 14 Février 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 Administrateur : EUROMILL représenté par BARENTON François modification le 14 Janvier 2015
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2010 Directeur général Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 14 Février 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 Administrateur : EUROMILL représenté par BARENTON François modification le 14 Janvier 2015 Administrateur : GIRARD Arnold en fonction le 18 Mai 2016
Directeur général Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 14 Février 2013 ; Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 ; Administrateur : EUROMILL représenté par BARENTON François modification le 14 Janvier 2015 ; Administrateur : GIRARD Arnold en fonction le 18 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 17 Février 2017
Directeur général : FAGUET Dominique modification le 23 Février 2017 ; Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 ; Administrateur : EUROMILL représenté par BARENTON François modification le 14 Janvier 2015 ; Administrateur : GIRARD Arnold en fonction le 18 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 17 Février 2017 ; Administrateur : GARCIA Pierre en fonction le 23 Février 2017
Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 ; Administrateur : GIRARD Arnold en fonction le 18 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 17 Février 2017 ; Directeur général Administrateur : GARCIA Pierre modification le 17 Novembre 2017 ; Administrateur : NOURRY Catherine en fonction le 01 Juin 2017
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance NUTRIXIO 99 Rue Mirabeau 94200 IVRY SUR SEINE. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Président du conseil d'administration Administrateur : DUVERGER Frédéric en fonction le 14 Février 2013 ; Administrateur : GIRARD Arnold en fonction le 18 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 17 Février 2017 ; Directeur général Administrateur : GARCIA Pierre modification le 17 Novembre 2017 ; Administrateur : NOURRY Catherine en fonction le 01 Juin 2017 ; Président du conseil d'administration Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 21 Septembre 2018
Administrateur : GIRARD Arnold en fonction le 18 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 17 Février 2017 ; Directeur général Administrateur : GARCIA Pierre modification le 17 Novembre 2017 ; Administrateur : NOURRY Catherine en fonction le 01 Juin 2017 ; Président du conseil d'administration Administrateur : FAGUET Dominique en fonction le 21 Septembre 2018
Directeur général, Administrateur : GARCIA-BENQUE Pierre ; Président du conseil d'administration, Administrateur : FAGUET Dominique ; Administrateur : PEIGNEY Catherine ; Administrateur : CONTE Muriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Directeur général, Administrateur : GARCIA-BENQUE Pierre ; Président du conseil d'administration, Administrateur : BORDESSOULE Patrick, Philippe, André ; Administrateur : PEIGNEY Catherine ; Administrateur : CONTE Muriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Directeur général, Administrateur : GARCIA-BENQUE Pierre ; Président du conseil d'administration, Administrateur : BORDESSOULE Patrick, Philippe, André ; Administrateur : PEIGNEY Catherine ; Administrateur : VERET Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Administrateur : MIAUX Olivier Jean-Luc ; Directeur général : GARCIA-BENQUE Pierre ; Administrateur : NUTRIXODESANTI Florent Robert Patrice ; Administrateur : VERET Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Administrateur : MIAUX Olivier Jean-Lucà; Directeur général : GARCIA-BENQUE Pierreà; Administrateur : NUTRIXODESANTI Florent Robert Patriceà; Administrateur : KASAK Frédéric Bernardà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDITà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDELà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Administrateur : MIAUX Olivier Jean-Lucà; Directeur général : GARCIA-BENQUE Pierreà; Administrateur : NUTRIXOO'BOYLE Robert Edwardà; Administrateur : KASAK Frédéric Bernardà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDITà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDELà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration, Administrateur : MIAUX Olivier Jean-Luc ; Directeur général : GARCIA-BENQUE Pierre ; Administrateur : NUTRIXOO\'BOYLE Robert Edward ; Administrateur : KASAK Frédéric Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d\'administration, Administrateur : MIAUX Olivier Jean-Luc ; Directeur général : GARCIA-BENQUE Pierre ; Administrateur : NUTRIXOO\'BOYLE Robert Edward ; Administrateur : KASAK Frédéric Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d\'administration, Administrateur : KASAK Frédéric Bernard ; Directeur général : GARCIA-BENQUE Pierre ; Administrateur : NUTRIXOO\'BOYLE Robert Edward ; Administrateur : MAROIS Elodie, Monique, Suzanne ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT