MME Sophie LOPES DIAS
Associé-gérant de SCP DE SOINS INFIRMIERS
MME Sophie LOPES DIAS a 52 ans ( naissance en 1971), elle est Associé-gérant de la société SCP DE SOINS INFIRMIERS
MME Sophie LOPES DIAS peut être contacté au siège de la société SCP DE SOINS INFIRMIERS par courrier à l'adresse SCP DE SOINS INFIRMIERS 6 AVENUE JEAN JAURES MALEMORT SUR CORREZE 19360 MALEMORT FRANCE, par téléphone au 05Â 55Â 92Â 02Â 02
La société SCP DE SOINS INFIRMIERS est principalement dirigée par MME Sophie LOPES DIAS qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des infirmiers et des sages-femmes ,infirmier, infirmière, sage-femme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690D (Activités des infirmiers et des sages-femmes), les activités sont :
- Activités des infirmiers et des sages-femmes
- les activités des infirmiers et des sages-femmes
La société SCP DE SOINS INFIRMIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/08/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35151963200027.
- MME Alexandra TOURNY, Gérant (1979) depuis le 05 juillet 2013
- MME Fanny COUSINOU, Gérant (1980) depuis le 17 mars 2009
- MME Laura GAUCHER, Gérant (1989) depuis le 25 septembre 2015
- MME Laure FARFAL, Gérant (1980) depuis le 09 février 2012
- MME Nicole BERNIS, Gérant (1959) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SCP DE SOINS INFIRMIERS est de 46 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Sophie LOPES DIAS, Associé-gérant (1971) du 17 mars 2009 au 05 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
- COURNIL NEE DELAGE SUZANNE MARIE NOELLE, Associé-gérant du 17 mars 2009 au 09 février 2012
- FAURE NEE LATHIERRE NICOLE, Associé-gérant du 17 mars 2009 au 09 février 2012
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCP DE SOINS INFIRMIERS | |
Entrepreneurs individuels | SCP DE SOINS INFIRMIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 351519632 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 6 AV JEAN JAURES 19360 MALEMORT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 06 mars 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP d'infirmiers | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juillet 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité principale de l'entreprise | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Synonyme | infirmier, infirmière, sage-femme | |
Principal | infirmier, sage-femme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35151963200027 | SCP DE SOINS INFIRMIERS 6 AVENUE JEAN JAURES MALEMORT SUR CORREZE 19360 MALEMORT FRANCE |
35151963200027 | SCP DE SOINS INFIRMIERS 6 AVENUE JEAN JAURES MALEMORT SUR CORREZE 19360 MALEMORT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 17 76 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brive.fr.
Les greffiers sont : GAYE-MARTEL Bernadette
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/13H30-17H
Associé gérant : FAURE NEE LATHIERRE NICOLE modification le 27 Février 2009. Associé gérant : COURNIL NEE DELAGE SUZANNE MARIE NOELLE modification le 27 Février 2009. Associé gérant : BERNIS Nicole modification le 27 Février 2009. Associé gérant : RISSO Sophie modification le 27 Février 2009. Associé gérant : VERGNE Fanny en fonction le 27 Février 2009.
Associé gérant : COURNIL NEE DELAGE SUZANNE MARIE NOELLE modification le 27 Février 2009 Associé gérant : BERNIS Nicole modification le 27 Février 2009 Associé gérant : RISSO Sophie modification le 27 Février 2009 Associé gérant : VERGNE Fanny en fonction le 27 Février 2009 Associé gérant : FARFAL Laure en fonction le 07 Février 2012
Gérant Associé : COURNIL NEE DELAGE SUZANNE MARIE NOELLE modification le 27 Février 2009 Gérant Associé : BERNIS Nicole modification le 27 Février 2009 Gérant Associé : VERGNE Fanny en fonction le 27 Février 2009 Gérant Associé : FARFAL Laure en fonction le 07 Février 2012 Gérant Associé : TOURNY Alexandra en fonction le 03 Juillet 2013
Gérant Associé : COURNIL NEE DELAGE SUZANNE MARIE NOELLE modification le 27 Février 2009 Gérant Associé : BERNIS Nicole modification le 27 Février 2009 Gérant Associé : VERGNE Fanny en fonction le 27 Février 2009 Gérant Associé : FARFAL Laure en fonction le 07 Février 2012 Gérant Associé : TOURNY Alexandra en fonction le 03 Juillet 2013 Gérant Associé : MILY Laura en fonction le 23 Septembre 2015
Gérant Associé : BERNIS Nicole modification le 27 Février 2009 ; Gérant Associé : VERGNE Fanny en fonction le 27 Février 2009 ; Gérant Associé : FARFAL Laure en fonction le 07 Février 2012 ; Gérant Associé : TOURNY Alexandra en fonction le 03 Juillet 2013 ; Gérant Associé : MILY Laura en fonction le 23 Septembre 2015
Liquidateur : COUSINOU Fanny