M Mathieu PERRIN
Administrateur de 3P BUREAUTIQUE
M Mathieu PERRIN a 40 ans ( naissance en 1982), est Administrateur de la société 3P BUREAUTIQUE
M Mathieu PERRIN peut être contacté au siège de la société 3P BUREAUTIQUE par courrier à l'adresse 3P BUREAUTIQUE 2 RUE DU BRAS SAINT ARNOULT 93460 GOURNAY SUR MARNE FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 04Â 41Â 41 ou par fax au 01Â 43Â 04Â 15Â 88
La société 3P BUREAUTIQUE est principalement dirigée par M Mathieu PERRIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines pour bureaux, vendeur de machines pour bureaux en gros, grossiste en équipement de bureau, vendeur d'équipement de bureau en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4666Z (Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau, à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
- le commerce de gros de composants électroniques et d'équipements téléphoniques et de communication (cf46.52Z)
La société 3P BUREAUTIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/09/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35155861400027.
- MME Chrystelle PERRIN, Président (1975) depuis le 02 mai 2006
Anciens dirigeants :
- M Mathieu PERRIN, Administrateur (1982) du 10 février 2004 au 02 mai 2006
- M Mathieu PERRIN, Directeur général délégué (1982) du 03 juin 2008 au 09 octobre 2010
- M Yoann PERRIN, Administrateur (1978) du 10 février 2004 au 09 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
2 RUE DU BRAS SAINT ARNOULT
93460 GOURNAY SUR MARNE
Téléphone : 01Â 43Â 04Â 41Â 41 Société
3P BUREAUTIQUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 3P BUREAUTIQUE | |
Entrepreneurs individuels | 3P BUREAUTIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 351558614 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 2 RUE DU BRAS SAINT ARNOULT 93460 GOURNAY SUR MARNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 11 juillet 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 19 juillet 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 688 325,00 | |
Résultat net | 1 629,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines pour bureaux, vendeur de machines pour bureaux en gros, grossiste en équipement de bureau, vendeur d'équipement de bureau en gros | |
Principal | grossiste en machines pour bureaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 51 182 |
Immobilisation incorporelle | 25 466 |
Immobilisation corporelle | 20 195 |
Immobilisation financière | 5 521 |
Actif circulant net | 463 007 |
Stock | 23 844 |
Avance | 291 |
Créance | 97 866 |
Placement | 341 006 |
Total Actif | 514 189 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 425 314 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 88 876 |
Total Passif | 514 190 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 688 325 |
Produit d'exploitation | 689 687 |
Charge d'exploitation | 694 498 |
Résultat d'exploitation | -4 811 |
Produit financier net | 6 680 |
Charge financière | 239 |
Résultat financier | 6 441 |
Résultat courrant | 1 630 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 629 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35155861400027 | 3P BUREAUTIQUE 2 RUE DU BRAS SAINT ARNOULT 93460 GOURNAY SUR MARNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00804 VRP
Commissaire aux comptes titulaire : DESPRATS RICHARD modification le 26 Janvier 2004Administrateur : PERRIN Yoann en fonction le 09 Décembre 2002. Commissaire aux comptes suppléant : COCITO Denis en fonction le 26 Janvier 2004. Président du conseil d'administration et directeur général : PERRIN Chrystelle modification le 07 Mai 2008. Directeur général délégué (non administrateur) : PERRIN Mathieu en fonction le 07 Mai 2008.
Président : PERRIN Chrystelle modification le 05 Octobre 2010