M Gilbert GUDERZO
Administrateur de GIE BATIRALP
M Gilbert GUDERZO a 71 ans ( naissance en 1953), est Administrateur de la société GIE BATIRALP
M Gilbert GUDERZO peut être contacté au siège de la société GIE BATIRALP par courrier à l'adresse GIE BATIRALP 12 RUE DE L INDUSTRIE 69200 VENISSIEUX FRANCE, par téléphone au 0472608508 ou par fax au 04Â 78Â 60Â 19Â 37
La société GIE BATIRALP est principalement dirigée par M Gilbert GUDERZO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux de plâtrerie ,plâtrier, plâtrerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4331Z (Travaux de plâtrerie), les activités sont :
- Travaux de plâtrerie
- la mise en Åuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre, de staff ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
- la pose de plaques de plâtre
La société GIE BATIRALP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/01/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35191279500074.
- M Alexandre POTOCKI, Contrôleur de gestion (1955) depuis le 13 janvier 2016
- M Pierre PALLEY, Liquidateur (1962) depuis le 24 juin 2008
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GIE BATIRALP est de 66 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis PLANTE, Administrateur (1954) du 28 juillet 2009 au 03 octobre 2009
- M Francis PLANTE, Administrateur (1954) du 03 octobre 2009 au 03 février 2017
- M Georges MINOT, Administrateur (1946) du 24 août 2004 au 12 septembre 2006
- M Gilbert GUDERZO, Administrateur (1953) du 24 août 2004 au 10 avril 2014
- M Jean-Christophe MATHIAS, Administrateur (1958) du 24 août 2004 au 30 janvier 2007
- M Marc POISSON, Administrateur (1962) du 03 octobre 2009 au 03 février 2017
- M Michel BOUVET, Administrateur (1959) du 24 août 2004 au 28 juillet 2009
- M Pierre PALLEY, Administrateur (1962) du 03 octobre 2009 au 03 février 2017
- M Raphael SCHMIDT, Contrôleur de gestion (1976) du 02 mars 2012 au 13 janvier 2016
- M Rene ROUX, Contrôleur de gestion (1948) du 03 octobre 2009 au 02 mars 2012
Dirigeants personne morale:
- RHONE FLUIDES, Administrateur du 12 septembre 2006 au 03 octobre 2009
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 juin 2008 : PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY Pierre devient président.)
- 26 juillet 2009 : PLANTE Françis Jacques nom d'usage : PLANTE Françis devient administrateur du gie..)
- 26 juillet 2009 : BOUVET Michel nom d'usage : BOUVET Michel n'est plus administrateur..)
- 09 mai 2014 : GUDERZO Gilbert nom d'usage : GUDERZO n'est plus Administrateur.)
- 28 janvier 2016 : SCHMIDT Raphaël Yves Marie nom d'usage : SCHMIDT n'est plus contrôleur gestion. POTOCKI Alexandre André Marie nom d'usage : POTOCKI devient contrôleur gestion.)
- 28 février 2017 : PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY n'est plus président. PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY devient liquidateur. PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY n'est plus Administrateur. POISSON Marc nom d'usage : POISSON n'est plus Administrateur. PLANTE Francis Jacques nom d'usage : PLANTE n'est plus Administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIE BATIRALP | |
Entrepreneurs individuels | GIE BATIRALP | |
Identifiant de l'entreprise | 351912795 | |
Numéro interne du siège | 00074 | |
Adresse | 12 RUE DE L INDUSTRIE 69200 VENISSIEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 octobre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 24 avril 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4331Z : Travaux de plâtrerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4331Z : Travaux de plâtrerie | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de plâtrerie | |
Synonyme | plâtrier, plâtrerie | |
Principal | plâtrier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35191279500074 | GIE BATIRALP 12 RUE DE L INDUSTRIE 69200 VENISSIEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY Pierre devient président.
PLANTE Françis Jacques nom d'usage : PLANTE Françis devient administrateur du gie..
BOUVET Michel nom d'usage : BOUVET Michel n'est plus administrateur..
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et à développer, sans s'y substituer, l'activité de ses membres.
Administrateur et président de GIE : PALLEY Pierre Administrateur : POISSON Marc Administrateur : PLANTE Francis, Jacques Administrateur : GUDERZO Gilbert Contrôleur des comptes : FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION SA (SACA)
Administrateur et président de GIE : PALLEY Pierre Administrateur : POISSON Marc Administrateur : PLANTE Francis, Jacques Administrateur : GUDERZO Gilbert Contrôleur de gestion : SCHMIDT Raphaël, Yves, Marie Contrôleur des comptes : FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION SA (SACA)
Administrateur et président de GIE : PALLEY Pierre Administrateur : POISSON Marc Administrateur : PLANTE Francis, Jacques Administrateur : GUDERZO Gilbert Contrôleur de gestion : SCHMIDT Raphaël, Yves, Marie Contrôleur des comptes : ROLLAND William
GUDERZO Gilbert nom d'usage : GUDERZO n'est plus Administrateur.
SCHMIDT Raphaël Yves Marie nom d'usage : SCHMIDT n'est plus contrôleur gestion. POTOCKI Alexandre André Marie nom d'usage : POTOCKI devient contrôleur gestion.
PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY n'est plus président. PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY devient liquidateur. PALLEY Pierre nom d'usage : PALLEY n'est plus Administrateur. POISSON Marc nom d'usage : POISSON n'est plus Administrateur. PLANTE Francis Jacques nom d'usage : PLANTE n'est plus Administrateur