M Jean-Francois MUR
Directeur général de ATR
M Jean-Francois MUR a 72 ans ( naissance en 1952), est Directeur général de la société ATR
M Jean-Francois MUR peut être contacté au siège de la société ATR par courrier à l'adresse ATR ZAC DE LA GRAVIERE AVENUE HECTOR BERLIOZ 63200 RIOM FRANCE, par téléphone au 0490556287 ou par fax au 04Â 73Â 64Â 75Â 01
La société ATR est principalement dirigée par M Jean-Francois MUR qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société ATR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/03/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35227629900026.
- M Antoine MUR, Président (1982) depuis le 06 novembre 2015
- M Antoine MUR, Directeur général (1982) depuis le 13 août 2016
- M Claude BONJEAN, Administrateur (1955) depuis le 04 septembre 2012
- M Claude BONJEAN, Directeur général délégué (1955) depuis le 06 novembre 2015
- M Frederic GENILLIER, Directeur général délégué (1971) depuis le 13 août 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ATR est de 55 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard AGRET, Administrateur (1944) du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- M Bernard AGRET, Administrateur (1944) du 23 juillet 2011 au 04 septembre 2012
- M Bernard CHABERT, Administrateur (1950) du 13 juillet 2004 au 23 juillet 2011
- M Firmin LAFON, Administrateur (1944) du 13 juillet 2004 au 10 août 2004
- M Jean-Francois MUR, Directeur général (1952) du 25 août 2009 au 13 août 2016
- M Jean-Francois MUR, Président (1952) du 12 juin 2013 au 13 août 2016
- MME Mireille BEAU, Administrateur (1956) du 13 juillet 2004 au 26 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- A A ARVERNE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 février 2017
- SOCIETE TRANSPORTS FOURNIER, Administrateur depuis le 13 août 2016
- TRANSPORTS BARRIERE, Administrateur depuis le 13 juillet 2004
- TRANSPORTS BONNEFONT, Administrateur depuis le 13 juillet 2004
- TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, Administrateur depuis le 23 juillet 2011
- TRANSPORTS JANETT, Administrateur depuis le 13 juillet 2004
- TRANSPORTS MONTAGNARDS, Administrateur depuis le 13 juillet 2004
- TRANSPORTS MUR, Administrateur depuis le 13 août 2016
- VISAS 4 COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 février 2017
- A AARVERNE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 28 août 2015 au 10 février 2017
- DOM`AZUR TRANSPORTS, Administrateur du 12 septembre 2006 au 06 janvier 2009
- GO TRANSPORTS, Administrateur du 14 septembre 2013 au 13 août 2016
- LES RANGERS, Administrateur du 23 juillet 2011 au 10 février 2017
- PF TRUCKS, Administrateur du 23 juillet 2011 au 01 janvier 2013
- SIMONDET TRANSPORTS, Administrateur du 13 juillet 2004 au 25 août 2009
- SIMONDET TRANSPORTS SARL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS BARRIERE SARL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS BONNEFONT SARL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS BTS, Administrateur du 10 août 2004 au 04 septembre 2012
- TRANSPORTS BTS, Administrateur du 04 septembre 2012 au 01 janvier 2013
- TRANSPORTS BTS SARL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, Administrateur du 12 septembre 2006 au 25 août 2009
- TRANSPORTS GENILLIER ET FILS SARL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS GOURLIER ET FILS, Administrateur du 13 juillet 2004 au 25 août 2009
- TRANSPORTS MONTAGNARDS SARL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS PASCAL NIOCEL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS PASCAL NIOCEL, Administrateur du 23 juillet 2011 au 05 mars 2015
- TRANSPORTS SOLEILLANT, Administrateur du 10 août 2004 au 12 septembre 2006
- TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD, Administrateur du 12 septembre 2006 au 28 août 2015
- TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD SARL, Administrateur du 25 août 2009 au 23 juillet 2011
- TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER TWD, Administrateur du 13 juillet 2004 au 25 août 2009
AV HECTOR BERLIOZ
63200 RIOM
Téléphone : 0490556287 Société
ATR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATR | |
Entrepreneurs individuels | ATR | |
Identifiant de l'entreprise | 352276299 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | AV HECTOR BERLIOZ 63200 RIOM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 25 janvier 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA coopérative artisanale à conseil d'administration | |
Capital social | 552 750,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 40 840 000,00 | |
Résultat net | 28 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale | 4941A | |
Première activité | 4941A | |
Deuxième activité | 4941B | |
Troisième activité | 4612A | |
Quatrième activité | 4619A | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 028 000 |
Immobilisation incorporelle | 203 000 |
Immobilisation corporelle | 1 674 000 |
Immobilisation financière | 152 000 |
Actif circulant net | 7 213 000 |
Stock | 89 000 |
Avance | 11 000 |
Créance | 6 969 000 |
Placement | 144 000 |
Total Actif | 9 241 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 254 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 123 000 |
Dette | 7 864 000 |
Total Passif | 9 241 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 40 840 000 |
Produit d'exploitation | 40 973 000 |
Charge d'exploitation | 40 866 000 |
Résultat d'exploitation | 107 000 |
Produit financier net | 48 000 |
Charge financière | 51 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 105 000 |
Produit exceptionnel | 46 000 |
Charges exceptionnelles | 123 000 |
Résultat exceptionnel | -77 000 |
Résultat net | 28 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35227629900026 | ATR ZAC DE LA GRAVIERE AVENUE HECTOR BERLIOZ 63200 RIOM FRANCE |
35227629900034 | ATR RUE DE LA JASSE AVENUE GABRIEL VOISIN 13300 SALON DE PROVENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Président directeur général : MUR Jean-François. Administrateur : CHABERT Bernard. Administrateur : TRANSPORTS GOURLIER ET FILS (SARL) représenté par GOURLIER MICHELLE HENRIETTE MARIE THERESE né(e) HERMAS. Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques. Administrateur : SIMONDET TRANSPORTS (SARL). Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL). Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR. Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude. Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier. Administrateur : TRANSPORTS BTS (SARL) représenté par SADOURNY Michel. Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric André. Administrateur : DOM'AZUR TRANSPORTS (SAS) représenté par BERTRAND Vivien. Administrateur : TRANSPORTS GOURLIER (SARL) représenté par GOURLIER Michelle. Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT (). Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT ().
Président directeur général : MUR Jean-FrançoisAdministrateur : CHABERT Bernard. Administrateur : TRANSPORTS GOURLIER ET FILS (SARL) représenté par GOURLIER MICHELLE HENRIETTE MARIE THERESE né(e) HERMAS. Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques. Administrateur : SIMONDET TRANSPORTS (SARL). Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL). Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR. Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude. Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier. Administrateur : TRANSPORTS BTS (SARL) représenté par SADOURNY Michel. Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric André. Administrateur : AGRET Bernard Jean Félix. Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal Vincent. Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT.
Président directeur général : MUR Jean-FrançoisAdministrateur : CHABERT Bernard. Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques. Administrateur : SIMONDET TRANSPORTS (SARL). Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL). Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR. Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude. Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier. Administrateur : TRANSPORTS BTS (SARL) représenté par SADOURNY Michel. Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric André. Administrateur : AGRET Bernard Jean Félix. Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal Vincent. Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT.
Président directeur général : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier Administrateur : TRANSPORTS BTS (SARL) représenté par SADOURNY Michel Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : AGRET Bernard, Jean, Félix Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal, Vincent Administrateur : PF TRUCKS (SARL) Administrateur : LES RANGERS (SRLKOP) Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président directeur général : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier Administrateur : TRANSPORTS BTS (SARL) représenté par FALGOUX David Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : AGRET Bernard, Jean, Félix Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal, Vincent Administrateur : PF TRUCKS (SARL) Administrateur : LES RANGERS (SRLKOP) Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président directeur général : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier Administrateur : TRANSPORTS BTS (SARL) représenté par FALGOUX David Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal, Vincent Administrateur : PF TRUCKS (SARL) Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) Administrateur : BONJEAN Claude Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président directeur général : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal, Vincent Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) Administrateur : BONJEAN Claude Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Directeur général, Président : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) Administrateur : BEAU Mireille né(e) DUFOUR Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal, Vincent Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) Administrateur : BONJEAN Claude Administrateur : GO TRANSPORTS (SARL) Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président, Directeur général : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) représenté par ARTAUD Nicolas Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : TRANSPORTS PASCAL NIOCEL (SARL) représenté par NIOCEL Pascal, Vincent Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) représenté par CORBIN Didier Administrateur : BONJEAN Claude Administrateur : GO TRANSPORTS (SARL) représenté par MUR Antoine Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président, Directeur général : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) représenté par ARTAUD Nicolas Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS WISSOCQ DIDIER T WD (SARL) représenté par WISSOCQ Didier Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) représenté par CORBIN Didier Administrateur : BONJEAN Claude Administrateur : GO TRANSPORTS (SARL) représenté par MUR Antoine Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président, Directeur général : MUR Jean-François Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) représenté par ARTAUD Nicolas Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) représenté par CORBIN Didier Administrateur : BONJEAN Claude Administrateur : GO TRANSPORTS (SARL) représenté par MUR Antoine Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président, Directeur général : MUR Jean-François Directeur général délégué : MUR Antoine Administrateur, Directeur général délégué : BONJEAN Claude Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) représenté par ARTAUD Nicolas Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) représenté par CORBIN Didier Administrateur : GO TRANSPORTS (SARL) représenté par MUR Antoine Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Directeur général, Président : MUR Antoine Administrateur, Directeur général délégué : BONJEAN Claude Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) représenté par ARTAUD Nicolas Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André Administrateur : LES RANGERS (COOPARL) représenté par CORBIN Didier Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED Administrateur : TRANSPORTS MUR (SARL) représenté par MUR Jean, François Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIER (SARL) représenté par FOURNIER Laurent Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Directeur général, Président : MUR Antoine ; Administrateur, Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques ; Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) représenté par ARTAUD Nicolas ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André ; Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED ; Administrateur : TRANSPORTS MUR (SARL) représenté par MUR Jean, François ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIER (SARL) représenté par FOURNIER Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Directeur général, Président : MUR Antoine ; Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT (SARL) représenté par BONNEFONT Jacques ; Administrateur : TRANSPORTS MONTAGNARDS (SARL) représenté par ARTAUD Nicolas ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André ; Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED ; Administrateur : TRANSPORTS MUR (SARL) représenté par MUR Jean, François ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIER (SARL) représenté par FOURNIER Laurent ; Administrateur : TRANSPORTS BONJEAN (SARL) représenté par BONJEAN Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Directeur général, Président : MUR Antoine ; Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT SARL (SARL) représenté par ITIER Philippe, Christian, Daniel ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIERE (SARL) représenté par BARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILS (SARL) représenté par GENILLIER Frédéric, André ; Administrateur : TRANSPORTS JANETT (SARL) représenté par HAVET Delphine né(e) AHMED ; Administrateur : TRANSPORTS MUR (SARL) représenté par MUR Jean, François ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIER (SARL) représenté par FOURNIER Laurent ; Administrateur : TRANSPORTS BONJEAN (SARL) représenté par BONJEAN Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VISAS 4 COMMISSARIAT
Président, Directeur général : MUR Antoine ; Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS JANETTHAVET Delphine ; Administrateur : TRANSPORTS MURMUR Jean François ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIERFOURNIER Laurent ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT SARLITIER Philippe, Christian, Daniel ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIEREBARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILSGENILLIER Frédéric André ; Administrateur : TRANSPORTS BONJEANBONJEAN Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT
Président, Directeur général : MUR Antoine ; Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS JANETTHAVET Delphine ; Administrateur : TRANSPORTS MURMUR Jean François ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIERFOURNIER Laurent ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT SARLITIER Philippe, Christian, Daniel ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIEREBARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILSGENILLIER Frédéric André ; Administrateur : TRANSPORTS BONJEANBONJEAN Claude ; Administrateur : ALEXANE TRANSPORTSRONGIER Ulrick ; Administrateur : TRANSPORTS MARTIN DOMINIQUEMIGNOT Jean-Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT
Président, Directeur général : MUR Antoine ; Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS MURMUR Jean François ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIERFOURNIER Laurent ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT SARLITIER Philippe, Christian, Daniel ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIEREBARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILSGENILLIER Frédéric André ; Administrateur : TRANSPORTS BONJEANBONJEAN Claude ; Administrateur : ALEXANE TRANSPORTSRONGIER Ulrick ; Administrateur : TRANSPORTS MARTIN DOMINIQUEMIGNOT Jean-Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT
Président, Directeur général : MUR Antoine ; Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS MURMUR Pierre-Etienne ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIERFOURNIER Laurent ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT SARLITIER Philippe, Christian, Daniel ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIEREBARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILSGENILLIER Frédéric André ; Administrateur : TRANSPORTS BONJEANBONJEAN Claude ; Administrateur : ALEXANE TRANSPORTSRONGIER Ulrick ; Administrateur : TRANSPORTS MARTIN DOMINIQUEMIGNOT Jean-Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT
Président, Directeur général : MUR Antoine ; Directeur général délégué : BONJEAN Claude ; Directeur général délégué : GENILLIER Frédéric ; Administrateur : TRANSPORTS MURMUR Pierre-Etienne ; Administrateur : SOCIETE TRANSPORTS FOURNIERFOURNIER Laurent ; Administrateur : TRANSPORTS BONNEFONT SARLITIER Philippe, Christian, Daniel ; Administrateur : TRANSPORTS BARRIEREBARRIERE Claude ; Administrateur : TRANSPORTS GENILLIER ET FILSGENILLIER Frédéric André ; Administrateur : TRANSPORTS BONJEANBONJEAN Claude ; Administrateur : TRANSPORTS MARTIN DOMINIQUEMIGNOT Jean-Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : A.A. ARVERNE AUDIT