M Bruno PAYRE
Administrateur de ALGOE
M Bruno PAYRE a 63 ans ( naissance en 1961), est Administrateur de la société ALGOE
M Bruno PAYRE peut être contacté au siège de la société ALGOE par courrier à l'adresse ALGOE ALDEV 9 B ROUTE DE CHAMPAGNE CS 60208 69134 ECULLY CEDEX FRANCE, par téléphone au 0479252579 ou par fax au 04Â 72Â 18Â 13Â 60
La société ALGOE est principalement dirigée par M Bruno PAYRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société ALGOE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/12/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35288592500029.
- M Gael VILOTITCH, Administrateur (1967) depuis le 12 mai 2017
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 01 avril 2016
- M Pascal GUSTIN, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 10 juillet 2010
- M Pascal GUSTIN, Directeur général (1958) depuis le 23 juillet 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ALGOE est de 62 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno PAYRE, Administrateur (1961) du 01 avril 2016 au 12 mai 2017
- M Gerard DEBRINAY, Président du conseil d`administration (1946) du 30 décembre 2003 au 23 juillet 2011
- M Gerard DEBRINAY, Directeur général (1946) du 03 août 2004 au 23 juillet 2011
- M James BLASQUEZ, Administrateur (1954) du 05 avril 2005 au 05 décembre 2009
- M Jean-Luc GROLLEAU, Directeur général délégué (1948) du 30 décembre 2003 au 10 juillet 2010
- M Jean-Luc VIESIER, Administrateur (1961) du 05 décembre 2009 au 08 janvier 2011
- M Nicolas LEDOUX, Administrateur (1976) du 08 janvier 2011 au 23 juillet 2011
- M Nicolas LEDOUX, Administrateur (1976) du 17 octobre 2013 au 01 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- Holding des Associes Algoe, Administrateur depuis le 12 mai 2017
- LYONNAISE DE BANQUE, Administrateur depuis le 01 avril 2016
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 avril 2016
- SAINT PIERRE SNC, Administrateur depuis le 03 août 2004
- SODEVAL, Administrateur depuis le 17 octobre 2013
- Holding des Associes Algoe, Administrateur du 01 avril 2016 au 12 mai 2017
- LYONNAISE DE BANQUE, Administrateur du 30 décembre 2003 au 05 décembre 2009
- LYONNAISE DE BANQUE, Administrateur du 05 décembre 2009 au 01 avril 2016
- SC SOPROVAL, Administrateur du 12 avril 2005 au 03 mars 2009
- SNC SOLYFINE, Administrateur du 30 décembre 2003 au 03 août 2004
- SOCIETE LYONNAISE DE DEVELOPPEMENT, Administrateur du 30 décembre 2003 au 05 avril 2005
- SODEVAL, Administrateur du 30 décembre 2003 au 10 juillet 2010
- SODEVAL, Administrateur du 10 juillet 2010 au 07 novembre 2012
- SOPROVAL, Administrateur du 30 décembre 2003 au 03 mars 2009
- SOPROVAL, Administrateur du 03 mars 2009 au 07 novembre 2012
- SOPROVAL, Administrateur du 07 novembre 2012 au 29 octobre 2014
- SOPROVAL, Administrateur du 29 octobre 2014 au 01 avril 2016
- STE LYONNAISE DE BANQUE SA, Administrateur du 30 décembre 2003 au 14 mars 2006
- STE LYONNAISE DE BANQUE SA, Administrateur du 14 mars 2006 au 05 décembre 2009
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 février 2009 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOPROVAL société civile : BARRAL Jean-François nom d'usage : BARRAL n'est plus représentant permanent; FOURNAND Philippe nom d'usage : FOURNAND devient représentant permanent..)
- 30 décembre 2009 : BLASQUEZ James Robert René nom d'usage : BLASQUEZ James n'est plus administrateur. VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER Jean-Luc devient administrateur.)
- 29 juillet 2010 : GROLLEAU Jean-Luc nom d'usage : GROLLEAU Jean-Luc n'est plus directeur général délégué. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN Pascal devient directeur général délégué. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SODEVAL société civile immobilière : GROLLEAU Jean Luc nom d'usage : GROLLEAU n'est plus représentant permanent; GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient représentant permanent.)
- 26 janvier 2011 : VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER n'est plus administrateur. LEDOUX Nicolas nom d'usage : LEDOUX devient administrateur.)
- 10 août 2011 : DEBRINAY Gérard nom d'usage : DEBRINAY n'est plus administrateur. LEDOUX Nicolas nom d'usage : LEDOUX n'est plus administrateur. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient administrateur. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient directeur général. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient président du conseil d'administration. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN n'est plus directeur général délégué. DEBRINAY Gérard nom d'usage : DEBRINAY n'est plus directeur général. DEBRINAY Gérard nom d'usage : DEBRINAY n'est plus président du conseil d'administration.)
- 12 avril 2012 : Société civile immobilière SODEVAL n'est plus administrateur.)
- 12 avril 2012 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOPROVAL Société civile : FOURNAND Philippe nom d'usage : FOURNAND n'est plus représentant permanent; VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER devient représentant permanent.)
- 05 décembre 2012 : CHABANEL Bernard nom d'usage : CHABANEL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT - CCA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT - CCA devient commissaire aux comptes titulaire. DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 10 novembre 2013 : LEDOUX Nicolas Serge nom d'usage : LEDOUX devient administrateur. Société civile SODEVAL devient administrateur représenté(e) par BERNARD Carole Marie Louise nom d'usage : DELTEIL de CHILLY.)
- 28 novembre 2014 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOPROVAL Société civile : VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER n'est plus représentant permanent; D'INGUIMBERT Tristan nom d'usage : D'INGUIMBERT devient représentant permanent. COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT - CCA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 13 avril 2016 : Société civile SOPROVAL n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée Holding des Associés Algoé devient administrateur représenté(e) par QUELARD Fabienne nom d'usage : PROISY LE COCQ. LEDOUX Nicolas Serge nom d'usage : LEDOUX n'est plus administrateur. PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE devient administrateur.)
- 23 mai 2017 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Holding des Associés Algoé Sté par actions simplifiée : QUELARD Fabienne nom d'usage : PROISY LE COCQ n'est plus représentant permanent; PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE devient représentant permanent. PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE n'est plus administrateur. VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH devient administrateur)
- 11 février 2018 : SA à conseil d'administration LYONNAISE DE BANQUE n'est plus administrateur. SAINT PIERRE SNC n'est plus administrateur. VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH n'est plus administrateur)
- 20 septembre 2018 : GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient président. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN n'est plus directeur général. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Holding des Associés Algoé Sté par actions simplifiée : PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE n'est plus représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SODEVAL Société civile : BERNARD Carole Marie Louise nom d'usage : DELTEIL de CHILLY n'est plus représentant permanent. VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH devient administrateur. PENHOAT Guirec Armand Hervé nom d'usage : PENHOAT devient administrateur)
- 19 mars 2020 : VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH n'est plus administrateur)
- 27 septembre 2020 : RIVEY Paul Edouard Denis nom d'usage : RIVEY devient administrateur. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOURRIN Jean-François nom d'usage : BOURRIN devient commissaire aux comptes titulaire. BURDET Nathalie nom d'usage : BURDET devient commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALGOE | |
Entrepreneurs individuels | ALGOE | |
Identifiant de l'entreprise | 352885925 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 9 B RTE DE CHAMPAGNE 69130 69134 ECULLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 25 janvier 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 21 149 000,00 | |
Résultat net | 236 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 4 428 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 879 000 |
Immobilisation corporelle | 600 000 |
Immobilisation financière | 948 000 |
Actif circulant net | 12 474 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 9 384 000 |
Placement | 3 091 000 |
Total Actif | 16 902 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 762 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 634 000 |
Dette | 7 506 000 |
Total Passif | 16 902 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 21 149 000 |
Produit d'exploitation | 21 803 000 |
Charge d'exploitation | 21 596 000 |
Résultat d'exploitation | 207 000 |
Produit financier net | 80 000 |
Charge financière | 55 000 |
Résultat financier | 25 000 |
Résultat courrant | 232 000 |
Produit exceptionnel | 499 000 |
Charges exceptionnelles | 631 000 |
Résultat exceptionnel | -133 000 |
Résultat net | 236 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35288592500029 | ALGOE ALDEV 9 B ROUTE DE CHAMPAGNE CS 60208 69134 ECULLY CEDEX FRANCE |
35288592500029 | ALGOE ALDEV 9 B ROUTE DE CHAMPAGNE CS 60208 69134 ECULLY CEDEX FRANCE |
35288592500029 | ALGOE ALDEV 9 B ROUTE DE CHAMPAGNE CS 60208 69134 ECULLY CEDEX FRANCE |
35288592500060 | ALGOE ALDEV TEN CONSEIL I M A INSTITUT DE 37 RUE DE LYON CS 31267 75578 PARIS CEDEX 12 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOPROVAL société civile : BARRAL Jean-François nom d'usage : BARRAL n'est plus représentant permanent; FOURNAND Philippe nom d'usage : FOURNAND devient représentant permanent..
BLASQUEZ James Robert René nom d'usage : BLASQUEZ James n'est plus administrateur. VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER Jean-Luc devient administrateur.
GROLLEAU Jean-Luc nom d'usage : GROLLEAU Jean-Luc n'est plus directeur général délégué. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN Pascal devient directeur général délégué. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SODEVAL société civile immobilière : GROLLEAU Jean Luc nom d'usage : GROLLEAU n'est plus représentant permanent; GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient représentant permanent.
VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER n'est plus administrateur. LEDOUX Nicolas nom d'usage : LEDOUX devient administrateur.
DEBRINAY Gérard nom d'usage : DEBRINAY n'est plus administrateur. LEDOUX Nicolas nom d'usage : LEDOUX n'est plus administrateur. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient administrateur. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient directeur général. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient président du conseil d'administration. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN n'est plus directeur général délégué. DEBRINAY Gérard nom d'usage : DEBRINAY n'est plus directeur général. DEBRINAY Gérard nom d'usage : DEBRINAY n'est plus président du conseil d'administration.
Société civile immobilière SODEVAL n'est plus administrateur.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOPROVAL Société civile : FOURNAND Philippe nom d'usage : FOURNAND n'est plus représentant permanent; VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER devient représentant permanent.
CHABANEL Bernard nom d'usage : CHABANEL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT - CCA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT - CCA devient commissaire aux comptes titulaire. DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant.
LEDOUX Nicolas Serge nom d'usage : LEDOUX devient administrateur. Société civile SODEVAL devient administrateur représenté(e) par BERNARD Carole Marie Louise nom d'usage : DELTEIL de CHILLY.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOPROVAL Société civile : VIESIER Jean-Luc nom d'usage : VIESIER n'est plus représentant permanent; D'INGUIMBERT Tristan nom d'usage : D'INGUIMBERT devient représentant permanent. COMMISSARIAT CONTROLE AUDIT - CCA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant.
Société civile SOPROVAL n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée Holding des Associés Algoé devient administrateur représenté(e) par QUELARD Fabienne nom d'usage : PROISY LE COCQ. LEDOUX Nicolas Serge nom d'usage : LEDOUX n'est plus administrateur. PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE devient administrateur.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Holding des Associés Algoé Sté par actions simplifiée : QUELARD Fabienne nom d'usage : PROISY LE COCQ n'est plus représentant permanent; PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE devient représentant permanent. PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE n'est plus administrateur. VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH devient administrateur
SA à conseil d'administration LYONNAISE DE BANQUE n'est plus administrateur. SAINT PIERRE SNC n'est plus administrateur. VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH n'est plus administrateur
GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN devient président. GUSTIN Pascal Louis Marie nom d'usage : GUSTIN n'est plus directeur général. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Holding des Associés Algoé Sté par actions simplifiée : PAYRE Bruno nom d'usage : PAYRE n'est plus représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SODEVAL Société civile : BERNARD Carole Marie Louise nom d'usage : DELTEIL de CHILLY n'est plus représentant permanent. VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH devient administrateur. PENHOAT Guirec Armand Hervé nom d'usage : PENHOAT devient administrateur
VILOTITCH Gaël Pierre Yovan nom d'usage : VILOTITCH n'est plus administrateur
RIVEY Paul Edouard Denis nom d'usage : RIVEY devient administrateur. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOURRIN Jean-François nom d'usage : BOURRIN devient commissaire aux comptes titulaire. BURDET Nathalie nom d'usage : BURDET devient commissaire aux comptes suppléant
RIVEY Paul Edouard Denis nom d\'usage : RIVEY n\'est plus administrateur