M Denys SOURNAC
Co-gérant de ORCHARD INTERNATIONAL
M Denys SOURNAC a 61 ans ( naissance en 1963), est Co-gérant de la société ORCHARD INTERNATIONAL
M Denys SOURNAC peut être contacté au siège de la société ORCHARD INTERNATIONAL par courrier à l'adresse ORCHARD INTERNATIONAL VANCIA 5389 ROUTE DE STRASBOURG 69140 RILLIEUX LA PAPE FRANCE
La société ORCHARD INTERNATIONAL est principalement dirigée par M Denys SOURNAC qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ORCHARD INTERNATIONAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/11/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35288917400079.
Anciens dirigeants :
- M Denys SOURNAC, Co-gérant (1963) du 03 août 2004 au 28 septembre 2012
- M Jean-Philippe CAFFIERO, Co-gérant (1963) du 22 janvier 2011 au 28 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 novembre 2016
- DENYS SOURNAC COMPANY, Président depuis le 28 septembre 2012
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 novembre 2016
- PLG INVEST, Directeur général depuis le 28 septembre 2012
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 juin 2018 : Modification de la désignation d'un dirigeant : président IDS CO Société civile)
- 20 janvier 2019 : Société civile PLG INVEST n'est plus directeur général)
- 20 janvier 2019 : Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 04 février 2021 : Société civile IDS CO n'est plus président. Société civile IDS CO devient liquidateur)
5389 RTE DE STRASBOURG
69140 RILLIEUX LA PAPE
Téléphone : Société
ORCHARD INTERNATIONAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORCHARD INTERNATIONAL | |
Entrepreneurs individuels | ORCHARD INTERNATIONAL | |
Identifiant de l'entreprise | 352889174 | |
Numéro interne du siège | 00079 | |
Adresse | 5389 RTE DE STRASBOURG 69140 RILLIEUX LA PAPE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 octobre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 31 décembre 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 871 661,00 | |
Résultat net | 3 187,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 4 933 971 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 55 |
Immobilisation financière | 4 933 916 |
Actif circulant net | 367 708 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 314 754 |
Placement | 52 954 |
Total Actif | 5 301 679 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 947 402 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 354 277 |
Total Passif | 5 301 679 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 871 661 |
Produit d'exploitation | 914 866 |
Charge d'exploitation | 916 935 |
Résultat d'exploitation | -2 069 |
Produit financier net | 38 437 |
Charge financière | 33 192 |
Résultat financier | 5 246 |
Résultat courrant | 3 176 |
Produit exceptionnel | 11 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 11 |
Résultat net | 3 187 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35288917400079 | ORCHARD INTERNATIONAL VANCIA 5389 ROUTE DE STRASBOURG 69140 RILLIEUX LA PAPE FRANCE |
35288917400079 | ORCHARD INTERNATIONAL VANCIA 5389 RTE DE STRASBOURG 69140 RILLIEUX LA PAPE |
35288917400079 | ORCHARD INTERNATIONAL VANCIA 5389 RTE DE STRASBOURG 69140 RILLIEUX LA PAPE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : DENYS SOURNAC COMPANY (AFJ) Directeur général : PLG INVEST (SC) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Modification de la désignation d'un dirigeant : président IDS CO Société civile
Société civile PLG INVEST n'est plus directeur général
Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Société civile IDS CO n'est plus président. Société civile IDS CO devient liquidateur