M Jacques SORBIER
Co-gérant de STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE
M Jacques SORBIER a 73 ans ( naissance en 1949), est Co-gérant de la société STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE
M Jacques SORBIER peut être contacté au siège de la société STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE par courrier à l'adresse STE EXPERTISE COMPTABLE GEST VAUCLUSE PETITE ROUTE DE CARPENTRAS ZONE ARTISANALE DU PRATO 3 84210 PERNES LES FONTAINES FRANCE, par téléphone au 0490877074 ou par fax au 04Â 90Â 87Â 72Â 62
La société STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE est principalement dirigée par M Jacques SORBIER qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/01/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35293140600073.
- M Nicolas COUTELLE, Gérant (1977) depuis le 07 novembre 2009
Anciens dirigeants :
- M Jacques SORBIER, Co-gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 17 décembre 2011
- M Jean-Claude DESMONTS, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 10 octobre 2006
- M Maurice RIGAUD, Administrateur (1936) du 19 janvier 2005 au 07 novembre 2009
- M Nicolas COUTELLE, Directeur général délégué (1977) du 12 septembre 2006 au 10 octobre 2006
- M Pierre RIGAUD, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 07 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
- AVICOMPTA, Administrateur du 10 octobre 2006 au 07 novembre 2009
PETITE RTE DE CARPENTRAS
84210 PERNES LES FONTAINES
Téléphone : 0490877074 Société
STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE | |
Sigle de l'entreprise | COGEVA | |
Entrepreneurs individuels | STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION DE VAUCLUSE | |
Identifiant de l'entreprise | 352931406 | |
Numéro interne du siège | 00073 | |
Adresse | 10 AV DE LA POULASSE 84000 AVIGNON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 décembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 662 611,00 | |
Résultat net | -17 063,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 216 722 |
Immobilisation incorporelle | 191 544 |
Immobilisation corporelle | 15 541 |
Immobilisation financière | 9 637 |
Actif circulant net | 242 198 |
Stock | 845 |
Avance | 498 |
Créance | 240 706 |
Placement | 149 |
Total Actif | 458 920 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 120 033 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 31 010 |
Dette | 307 878 |
Total Passif | 458 920 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 662 611 |
Produit d'exploitation | 689 894 |
Charge d'exploitation | 701 766 |
Résultat d'exploitation | -11 872 |
Produit financier net | 3 |
Charge financière | 669 |
Résultat financier | -666 |
Résultat courrant | -12 538 |
Produit exceptionnel | 1 422 |
Charges exceptionnelles | 7 081 |
Résultat exceptionnel | -5 659 |
Résultat net | -17 063 |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Co-Gérant : SORBIER Jacques Co-Gérant : COUTELLE Nicolas