MME Nicoletta IBORRA
Administrateur de IBORRA
MME Nicoletta IBORRA a 77 ans ( naissance en 1947), elle est Administrateur de la société IBORRA
MME Nicoletta IBORRA peut être contacté au siège de la société IBORRA par courrier à l'adresse IBORRA ROUTE DE BORDEAUX 65320 BORDERES SUR L ECHEZ FRANCE, par téléphone au 05Â 62Â 38Â 13Â 81 ou par fax au 05Â 62Â 37Â 59Â 90
La société IBORRA est principalement dirigée par MME Nicoletta IBORRA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société IBORRA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/01/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35294799800014.
- M Antoine IBORRA, Président du conseil de surveillance (1947) depuis le 09 novembre 2004
- M Antony IBORRA, Président (1974) depuis le 15 avril 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société IBORRA est de 64 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antony IBORRA, Président (1974) du 30 novembre 2004 au 15 avril 2017
- MME Marielle ROSATO, Administrateur (1966) du 09 novembre 2004 au 30 novembre 2004
- MME Nicoletta IBORRA, Administrateur (1947) du 09 novembre 2004 au 30 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
- A C N AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 avril 2017
- ORDINIS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IBORRA | |
Entrepreneurs individuels | IBORRA | |
Identifiant de l'entreprise | 352947998 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE DE BORDEAUX 65320 BORDERES SUR L'ECHEZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 janvier 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 535 000,00 | |
Résultat net | 2 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale au registre des métiers | 4520AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 155 000 |
Immobilisation incorporelle | 53 000 |
Immobilisation corporelle | 100 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 299 000 |
Stock | 155 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 86 000 |
Placement | 55 000 |
Total Actif | 453 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 304 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 149 000 |
Total Passif | 453 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 535 000 |
Produit d'exploitation | 1 566 000 |
Charge d'exploitation | 1 563 000 |
Résultat d'exploitation | 2 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | -2 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 40 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 2 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35294799800014 | IBORRA ROUTE DE BORDEAUX 65320 BORDERES SUR L ECHEZ FRANCE |
35294799800014 | IBORRA RTE DE BORDEAUX 65320 BORDERES SUR L'ECHEZ |
35294799800014 | IBORRA ROUTE DE BORDEAUX 65320 BORDERES SUR L ECHEZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Cct, Notaires Associés 07, place Jean Jaurès BP 216 65002 Tarbes- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Gérant : CHEOUX Marielle, Laurence, Pierrette