M David COLIN
Gérant de GAEC DES RIVES DU CONEY
M David COLIN a 39 ans ( naissance en 1983), est Gérant de la société GAEC DES RIVES DU CONEY
M David COLIN peut être contacté au siège de la société GAEC DES RIVES DU CONEY par courrier à l'adresse GAEC DES RIVES DU CONEY 1 B FIEUZE 88240 LA CHAPELLE AUX BOIS FRANCE, par téléphone au 03Â 29Â 30Â 13Â 45
La société GAEC DES RIVES DU CONEY est principalement dirigée par M David COLIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage d'autres bovins et de buffles ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0142Z (Ãlevage d'autres bovins et de buffles), les activités sont :
- Ãlevage d'autres bovins et de buffles
- l'élevage de bovins et de buffles pour leur viande
- la production de sperme d'animaux de l'espèce bovine
- l'élevage de bovins pour le trait, la tauromachie, etc.
La société GAEC DES RIVES DU CONEY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/01/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35307665600019.
- M David BOURQUIN, Gérant (1978) depuis le 26 décembre 2009
- MME Marie-Jose BOURQUIN, Gérant (1958) depuis le 26 décembre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GAEC DES RIVES DU CONEY est de 54 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M David COLIN, Gérant (1983) du 04 juin 2011 au 21 juin 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAEC DES RIVES DU CONEY | |
Entrepreneurs individuels | GAEC DES RIVES DU CONEY | |
Identifiant de l'entreprise | 353076656 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 1 B FIEUZE 88240 LA CHAPELLE AUX BOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | |
Capital social | 70 688,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité principale de l'entreprise | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins | |
Principal | éleveur de bovins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
35307665600019 | GAEC DES RIVES DU CONEY 1 B FIEUZE 88240 LA CHAPELLE AUX BOIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
Gérant(e) : BOURQUIN David Marcel Hubert Gérant(e) : BOURQUIN Marie-José né(e) JACQUOT
Gérant(e) : BOURQUIN David, Marcel, Hubert Gérant(e) : BOURQUIN Marie-José né(e) JACQUOT Gérant(e) : COLIN David, Roland