M Michel ZAMPIERI
Président du conseil d`administration de TORINE
M Michel ZAMPIERI a 66 ans ( naissance en 1956), est Président du conseil d`administration de la société TORINE
M Michel ZAMPIERI peut être contacté au siège de la société TORINE par courrier à l'adresse TORINE INTERMARCHE 38 ROUTE DE LYON 39200 ST CLAUDE FRANCE, par téléphone au 0384455500 ou par fax au 03Â 84Â 41Â 07Â 31
La société TORINE est principalement dirigée par M Michel ZAMPIERI qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société TORINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/01/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35316511100017.
- M Pierre CONVERT, Président (1959) depuis le 17 avril 2010
Anciens dirigeants :
- M Henri ZAMPIERI, Administrateur (1930) du 02 décembre 2003 au 01 septembre 2009
- M Michel ZAMPIERI, Président du conseil d`administration (1956) du 02 décembre 2003 au 21 novembre 2009
- M Michel ZAMPIERI, Président du conseil d`administration (1956) du 21 novembre 2009 au 28 novembre 2009
- M Pascal MESNIER, Président (1967) du 28 novembre 2009 au 17 avril 2010
- M Pierre BOIDIN, Administrateur (1934) du 02 décembre 2003 au 21 novembre 2009
- M Pierre BOIDIN, Administrateur (1934) du 21 novembre 2009 au 28 novembre 2009
- MME Maryse ZAMPIERI, Directeur général (1956) du 02 décembre 2003 au 21 novembre 2009
- MME Maryse ZAMPIERI, Directeur général (1956) du 21 novembre 2009 au 28 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 août 2009 : ZAMPIERI Henri nom d'usage : ZAMPIERI Henri n'est plus administrateur.)
- 04 décembre 2009 : LCR.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LHUILIER Roger nom d'usage : LHUILIER Roger n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 04 décembre 2009 : ZAMPIERI Michel Henri nom d'usage : ZAMPIERI Michel n'est plus président du conseil d'administration. BOIDIN Maryse Suzanne Denise nom d'usage : ZAMPIERI Maryse n'est plus directeur général et administrateur. BOIDIN Pierre Michel nom d'usage : BOIDIN Pierre n'est plus administrateur. MESNIER Pascal Jean Vincent nom d'usage : MESNIER Pascal devient président.)
- 23 avril 2010 : MESNIER Pascal Jean Vincent nom d'usage : MESNIER Pascal n'est plus président. CONVERT Pierre Georges nom d'usage : CONVERT Pierre devient président.)
- 30 juillet 2014 : Société à responsabilité limitée PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée RSM CCI CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire.)
38 RTE DE LYON
39200 SAINT CLAUDE
Téléphone : 0384455500 Société
TORINE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TORINE | |
Entrepreneurs individuels | TORINE | |
Identifiant de l'entreprise | 353165111 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 38 RTE DE LYON 39200 SAINT CLAUDE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 janvier 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 12 629 000,00 | |
Résultat net | 167 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 612 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 265 000 |
Immobilisation corporelle | 347 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 635 000 |
Stock | 847 000 |
Avance | 0 |
Créance | 336 000 |
Placement | 452 000 |
Total Actif | 3 247 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 486 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 761 000 |
Total Passif | 3 247 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 629 000 |
Produit d'exploitation | 12 671 000 |
Charge d'exploitation | 12 375 000 |
Résultat d'exploitation | 296 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 52 000 |
Résultat financier | -50 000 |
Résultat courrant | 246 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 167 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35316511100017 | TORINE INTERMARCHE 38 ROUTE DE LYON 39200 ST CLAUDE FRANCE |
35316511100025 | TORINE INTERMARCHE CENTRE COMMERCIAL LA VALLE 38 ROUTE DE LYON 39200 ST CLAUDE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
ZAMPIERI Henri nom d'usage : ZAMPIERI Henri n'est plus administrateur.
LCR.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LHUILIER Roger nom d'usage : LHUILIER Roger n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.
ZAMPIERI Michel Henri nom d'usage : ZAMPIERI Michel n'est plus président du conseil d'administration. BOIDIN Maryse Suzanne Denise nom d'usage : ZAMPIERI Maryse n'est plus directeur général et administrateur. BOIDIN Pierre Michel nom d'usage : BOIDIN Pierre n'est plus administrateur. MESNIER Pascal Jean Vincent nom d'usage : MESNIER Pascal devient président.
MESNIER Pascal Jean Vincent nom d'usage : MESNIER Pascal n'est plus président. CONVERT Pierre Georges nom d'usage : CONVERT Pierre devient président.
Société à responsabilité limitée PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée RSM CCI CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire.