M Franck LE HECHO
Gérant de MEN BIHAN
M Franck LE HECHO a 46 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société MEN BIHAN
M Franck LE HECHO peut être contacté au siège de la société MEN BIHAN par courrier à l'adresse MEN BIHAN LA FOIR FOUILLE ZONE DU ZULIO AVENUE HO CHI MINH 56600 LANESTER FRANCE, par téléphone au 0297813657 ou par fax au 02Â 97Â 81Â 36Â 43
La société MEN BIHAN est principalement dirigée par M Franck LE HECHO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers ,vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
La société MEN BIHAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/03/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35365292800022.
- M Frederic SIMON, Gérant (1974) depuis le 13 mars 2013
- M Thomas BODINEAU, Gérant (1990) depuis le 10 février 2015
- MME Martine RIO, Gérant (1963) depuis le 13 mars 2013
- MME Muriel PERON, Gérant (1964) depuis le 24 juillet 2007
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MEN BIHAN est de 50 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric LE CLEZIO, Administrateur (1972) du 08 juin 2004 au 14 septembre 2004
- M Franck LE HECHO, Gérant (1977) du 13 mars 2013 au 12 avril 2016
- M Jean-Pierre LE CLEZIO, Président-directeur général (1944) du 08 juin 2004 au 14 septembre 2004
- M Mikael LE CLEZIO, Administrateur (1977) du 08 juin 2004 au 14 septembre 2004
- M Muriel PERON, Gérant (1964) du 02 octobre 2009 au 04 octobre 2016
- M Muriel-Henri PERON, Président (1964) du 02 mai 2007 au 24 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
- LE CLEZIO INVESTISSEMENTS, Président-directeur général du 14 septembre 2004 au 02 mai 2007
AV HO CHI MINH
56600 LANESTER
Téléphone : 0297813657 Société
MEN BIHAN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MEN BIHAN | |
Entrepreneurs individuels | MEN BIHAN | |
Identifiant de l'entreprise | 353652928 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | AV HO CHI MINH 56600 LANESTER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 19 août 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 22 février 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 795 000,00 | |
Résultat net | 119 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 151 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 120 000 |
Immobilisation financière | 31 000 |
Actif circulant net | 698 000 |
Stock | 426 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 262 000 |
Placement | 6 000 |
Total Actif | 849 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 197 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 653 000 |
Total Passif | 849 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 795 000 |
Produit d'exploitation | 2 801 000 |
Charge d'exploitation | 2 650 000 |
Résultat d'exploitation | 151 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 148 000 |
Produit exceptionnel | 21 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 20 000 |
Résultat net | 119 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35365292800022 | MEN BIHAN LA FOIR FOUILLE ZONE DU ZULIO AVENUE HO CHI MINH 56600 LANESTER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
Gérant(e) : PERON Muriel Henri
Gérant : PERON Muriel, Henri Gérant : LE HECHO Franck, Joseph Gérant : SIMON Frédéric Gérant : RIO Martine, Denise, Marie né(e) DROUAL
Gérant : PERON Muriel, Henri Gérant : LE HECHO Franck, Joseph Gérant : SIMON Frédéric Gérant : RIO Martine, Denise, Marie né(e) DROUAL Gérant : BODINEAU Thomas, Emmanuel, Joseph
Gérant : PERON Muriel, Henri Gérant : SIMON Frédéric Gérant : RIO Martine, Denise, Marie né(e) DROUAL Gérant : BODINEAU Thomas, Emmanuel, Joseph
Gérant : PERON Muriel, Henri Gérant : SIMON Frédéric Gérant : RIO Martine, Denise, Marie né(e) DROUAL Gérant : BODINEAU Thomas, Emmanuel, Joseph
F I D A L 13, rue du Sous Marin Vénus Zone d'Activités Commerciales de Kéroman 56100 Lorient- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.