M Pierre-Louis ROUGNY
Président de SOCIETE FINANCIERE ROUGNY
M Pierre-Louis ROUGNY a 57 ans ( naissance en 1965), est Président de la société SOCIETE FINANCIERE ROUGNY
M Pierre-Louis ROUGNY peut être contacté au siège de la société SOCIETE FINANCIERE ROUGNY par courrier à l'adresse SOCIETE FINANCIERE ROUGNY ZAC MICROPOLIS BELLE AUREILLE 05000 GAP
La société SOCIETE FINANCIERE ROUGNY est principalement dirigée par M Pierre-Louis ROUGNY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société SOCIETE FINANCIERE ROUGNY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/03/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35369375700026.
- M Albert ROUGNY, Président du conseil de surveillance (1938) depuis le 20 juillet 2004
- M Edouard CALDERON, Président (1961) depuis le 21 novembre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE FINANCIERE ROUGNY est de 73 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 84 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre-Louis ROUGNY, Administrateur (1965) du 20 juillet 2004 au 28 avril 2009
- M Pierre-Louis ROUGNY, Président (1965) du 24 octobre 2006 au 21 novembre 2009
- MME Joan ROUGNY, Directeur général délégué (1944) du 20 juillet 2004 au 20 janvier 2009
- MME Joan ROUGNY, Administrateur (1944) du 24 octobre 2006 au 20 janvier 2009
- MME Joan ROUGNY, Directeur général délégué (1944) du 20 janvier 2009 au 28 avril 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 septembre 2018 : BARBIER Jean-Christophe nom d'usage : BARBIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration AUDIT FISCALITE ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA SA AUDIT - CONSULTANT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée MB ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée MB ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire)
- 31 mars 2022 : ROUGNY Pierre-Louis nom d'usage : ROUGNY devient président. CALDERON Edouard nom d'usage : CALDERON n'est plus président)
- 07 avril 2022 : ROUGNY Pierre-Louis nom d'usage : ROUGNY n'est plus président. CALDERON Edouard nom d'usage : CALDERON devient président)
BELLE AUREILLE
05000 GAP
Téléphone : Société
SOCIETE FINANCIERE ROUGNY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE FINANCIERE ROUGNY | |
Sigle de l'entreprise | SFR | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE FINANCIERE ROUGNY | |
Identifiant de l'entreprise | 353693757 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | BELLE AUREILLE 05000 GAP | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 06 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 février 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 168 000,00 | |
Résultat net | -255 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Deuxième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 844 000 |
Immobilisation incorporelle | 20 000 |
Immobilisation corporelle | 541 000 |
Immobilisation financière | 1 282 000 |
Actif circulant net | 3 414 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 520 000 |
Placement | 894 000 |
Total Actif | 5 258 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 439 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 75 000 |
Dette | 2 744 000 |
Total Passif | 5 258 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 168 000 |
Produit d'exploitation | 1 182 000 |
Charge d'exploitation | 1 114 000 |
Résultat d'exploitation | 68 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 335 000 |
Résultat financier | -330 000 |
Résultat courrant | -262 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 7 000 |
Résultat net | -255 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35369375700026 | SOCIETE FINANCIERE ROUGNY ZAC MICROPOLIS BELLE AUREILLE 05000 GAP |
35369375700026 | SOCIETE FINANCIERE ROUGNY ZAC MICROPOLIS BELLE AUREILLE 05000 GAP |
Le greffe peut être appelé au 04 92 51 01 92 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gap.fr.
Les greffiers sont : MISSE Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h sauf le Lundi matin
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président directeur général : ROUGNY Albert. Directeur général délégué et administrateur : ROUGNY Joan né(e) MARTINI. Directeur général délégué et administrateur : ROUGNY Pierre-Louis. Administrateur : ROUGNY Valérie né(e) CALDERON. Commissaire aux comptes suppléant : SA AUDIT - CONSULTANT (SA). Commissaire aux comptes titulaire : BARBIER Jean-Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FISCALITE ET CONSEIL (SACA). Commissaire aux comptes suppléant : MB ASSOCIES (SARL).
Président : ROUGNY Pierre-Louis. Membre et président du conseil de surveillance : ROUGNY Albert. Membre du Conseil de Surveillance : ROUGNY Joan né(e) MARTINI. Membre du Conseil de Surveillance : ROUGNY Valérie né(e) CALDERON. Commissaire aux comptes titulaire : BARBIER Jean-Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FISCALITE ET CONSEIL (SACA). Commissaire aux comptes suppléant : SA AUDIT - CONSULTANT (SA). Commissaire aux comptes suppléant : MB ASSOCIES (SARL).
Président : CALDERON Edouard Membre et président du conseil de surveillance : ROUGNY Albert Membre du Conseil de Surveillance : ROUGNY Joan né(e) MARTINI Membre du Conseil de Surveillance : ROUGNY Valérie né(e) CALDERON Commissaire aux comptes titulaire : BARBIER Jean-Christophe Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FISCALITE ET CONSEIL (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SA AUDIT - CONSULTANT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MB ASSOCIES (SARL)
BARBIER Jean-Christophe nom d'usage : BARBIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration AUDIT FISCALITE ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA SA AUDIT - CONSULTANT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée MB ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée MB ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
ROUGNY Pierre-Louis nom d'usage : ROUGNY devient président. CALDERON Edouard nom d'usage : CALDERON n'est plus président
ROUGNY Pierre-Louis nom d'usage : ROUGNY n'est plus président. CALDERON Edouard nom d'usage : CALDERON devient président