M Jean-Paul DUGRES
Administrateur de PRATIC BURO
M Jean-Paul DUGRES a 76 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société PRATIC BURO
M Jean-Paul DUGRES peut être contacté au siège de la société PRATIC BURO par courrier à l'adresse PRATIC BURO 189 BOULEVARD GAMBETTA 59100 ROUBAIX FRANCE, par téléphone au 03Â 28Â 33Â 91Â 11 ou par fax au 03Â 20Â 73Â 87Â 11
La société PRATIC BURO est principalement dirigée par M Jean-Paul DUGRES qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines pour bureaux, vendeur de machines pour bureaux en gros, grossiste en équipement de bureau, vendeur d'équipement de bureau en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4666Z (Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau, à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
- le commerce de gros de composants électroniques et d'équipements téléphoniques et de communication (cf46.52Z)
La société PRATIC BURO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/03/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35373232400036.
- M Herve TIBERGHIEN, Président (1969) depuis le 14 novembre 2006
Anciens dirigeants :
- M Bernard DUHAYON, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 12 juillet 2005
- M Daniel DUHAYON, Président (1945) du 19 janvier 2005 au 12 juillet 2005
- M Dominique BONIFACE, Président (1953) du 12 juillet 2005 au 14 novembre 2006
- M Jacques DESRUMAUX, Directeur général (1951) du 25 novembre 2008 au 04 octobre 2012
- M Jacques DESRUSMAUX, Directeur général (1951) du 14 novembre 2006 au 25 novembre 2008
- M Jean-Paul DUGRES, Administrateur (1948) du 23 août 2005 au 28 mars 2006
- M Jean-Pierre DELANNOY, Administrateur (1947) du 19 janvier 2005 au 12 juillet 2005
- M Pierre BONIFACE, Administrateur (1982) du 12 juillet 2005 au 28 mars 2006
Dirigeants personne morale:
189 BD GAMBETTA
59100 ROUBAIX
Téléphone : 03Â 28Â 33Â 91Â 11 Société
PRATIC BURO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PRATIC BURO | |
Entrepreneurs individuels | PRATIC BURO | |
Identifiant de l'entreprise | 353732324 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 189 BD GAMBETTA 59100 ROUBAIX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 220 000,00 | |
Résultat net | 29 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines pour bureaux, vendeur de machines pour bureaux en gros, grossiste en équipement de bureau, vendeur d'équipement de bureau en gros | |
Principal | grossiste en machines pour bureaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 39 000 |
Immobilisation incorporelle | 21 000 |
Immobilisation corporelle | 17 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 562 000 |
Stock | 129 000 |
Avance | 0 |
Créance | 316 000 |
Placement | 116 000 |
Total Actif | 601 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 444 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 157 000 |
Total Passif | 601 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 220 000 |
Produit d'exploitation | 1 221 000 |
Charge d'exploitation | 1 195 000 |
Résultat d'exploitation | 26 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 390 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 33 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 270 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 29 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35373232400036 | PRATIC BURO 189 BOULEVARD GAMBETTA 59100 ROUBAIX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00804 VRP
Président de la société : TIBERGHIEN Hervé. Directeur général : DESRUMAUX Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : CTN FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SION Henri-Luc.
Président de la société : TIBERGHIEN Hervé. Directeur général : DESRUMAUX Jacques.
modification du Directeur général Desrumaux, Jacques