MME Marie DELAPORTE
Administrateur de SAS SARLAT PIERRES NATURELLES
MME Marie DELAPORTE a 59 ans ( naissance en 1964), elle est Administrateur de la société SAS SARLAT PIERRES NATURELLES
MME Marie DELAPORTE peut être contacté au siège de la société SAS SARLAT PIERRES NATURELLES par courrier à l'adresse SAS SARLAT PIERRES NATURELLES CARRIERE DU CRO MAGNON EYZIES STONE PE LIEU DIT LE GOULET SIREUIL 24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL FRANCE, par téléphone au 0553281390 ou par fax au 05Â 53Â 28Â 55Â 64
La société SAS SARLAT PIERRES NATURELLES est principalement dirigée par MME Marie DELAPORTE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Extraction pierres ornement. construc. calcaire industriel, gypse ,producteur de pierres ornementales, producteur de pierres de construction, producteur de calcaire, producteur de gypse, producteur de craie, producteur d'ardoise
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0811Z (Extraction pierres ornement. construc. calcaire industriel, gypse), les activités sont :
- Extraction pierres ornement. construc. calcaire industriel, gypse
- l'extraction, la taille grossière et le sciage de pierres de taille et de construction telles que le marbre, le granit, le grès, etc.
- le concassage et le broyage de pierres ornementales et de construction
- l'extraction, le broyage et le concassage des pierres calcaires
- l'extraction du gypse et de l'anhydrite
- l'extraction d'ardoise
- l'extraction de la craie et de la dolomite non calcinée
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels (cf08.91Z)
- la production de dolomite calcinée (cf23.52Z)
- la taille, le façonnage et le finissage de la pierre en dehors des carrières (cf23.70Z)
La société SAS SARLAT PIERRES NATURELLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/04/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35378355800011.
Anciens dirigeants :
- MME Marie DELAPORTE, Administrateur (1964) du 09 novembre 2004 au 04 janvier 2005
- MME Nancy FARINA, Directeur général (1973) du 05 décembre 2009 au 18 mars 2015
- MME Nancy THOMANN, Directeur général (1973) du 09 novembre 2004 au 05 décembre 2009
- MME Odile THOMANN, Administrateur (1968) du 09 novembre 2004 au 04 janvier 2005
Dirigeants personne morale:
- SAS GROUPE THOMANN HANRY, Président depuis le 18 août 2009
LD LE GOULET
24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL
Téléphone : 0553281390 Société
SAS SARLAT PIERRES NATURELLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAS SARLAT PIERRES NATURELLES | |
Entrepreneurs individuels | SAS SARLAT PIERRES NATURELLES | |
Identifiant de l'entreprise | 353783558 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | LD LE GOULET 24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 307 316,00 | |
Résultat net | -23 956,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0811Z : Extraction pierres ornement. construc. calcaire industriel, gypse | |
Activité principale de l'entreprise | 0811Z : Extraction pierres ornement. construc. calcaire industriel, gypse | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise | |
Synonyme | producteur de pierres ornementales, producteur de pierres de construction, producteur de calcaire, producteur de gypse, producteur de craie, producteur d'ardoise | |
Principal | producteur de pierres ornementales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 24 712 |
Immobilisation incorporelle | 7 622 |
Immobilisation corporelle | 16 990 |
Immobilisation financière | 100 |
Actif circulant net | 146 111 |
Stock | 39 500 |
Avance | 0 |
Créance | 72 853 |
Placement | 33 758 |
Total Actif | 170 824 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -370 564 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 541 389 |
Total Passif | 170 825 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 307 316 |
Produit d'exploitation | 309 032 |
Charge d'exploitation | 371 929 |
Résultat d'exploitation | -62 897 |
Produit financier net | 18 |
Charge financière | 171 |
Résultat financier | -153 |
Résultat courrant | -63 050 |
Produit exceptionnel | 43 052 |
Charges exceptionnelles | 15 934 |
Résultat exceptionnel | 27 118 |
Résultat net | -23 956 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35378355800011 | SAS SARLAT PIERRES NATURELLES CARRIERE DU CRO MAGNON EYZIES STONE PE LIEU DIT LE GOULET SIREUIL 24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 63 58 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bergerac.fr.
Les greffiers sont : ALBRIGO Karine , GUILLOTON Véronique
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi 8H45-12H00 et de 13h30-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : THOMANN Epouse FARINA Nancy Marie Claire Odette. Commissaire aux comptes suppléant : DI PACE Ludovic en fonction le 29 Janvier 2009. Commissaire aux comptes titulaire : GUILLEMIN Vincent en fonction le 29 Janvier 2009.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SCP Pimouguet Et Leuret 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Directeur général : THOMANN Nancy Marie Claire Odette modification le 23 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DI PACE Ludovic en fonction le 29 Janvier 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GUILLEMIN Vincent en fonction le 29 Janvier 2009 Président : SAS GROUPE THOMANN HANRY représenté par THOMANN François en fonction le 23 Juillet 2009
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan SCP Pimouguet Et Leuret 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac.
Commissaire aux comptes suppléant : DI PACE Ludovic en fonction le 29 Janvier 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GUILLEMIN Vincent en fonction le 29 Janvier 2009 Président : SAS GROUPE THOMANN HANRY représenté par THOMANN François en fonction le 23 Juillet 2009
Président : SAS GROUPE THOMANN HANRYTHOMANN François