M Jean-Paul CRAMAN
Administrateur de FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL
M Jean-Paul CRAMAN a 71 ans ( naissance en 1953), est Administrateur de la société FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL
M Jean-Paul CRAMAN peut être contacté au siège de la société FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL par courrier à l'adresse FORUM D ENTREPRISE DE REVEL 2 RUE CLEMENCE ISAURE 31250 REVEL FRANCE, par téléphone au 0562268009 ou par fax au 05Â 62Â 26Â 80Â 05
La société FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL est principalement dirigée par M Jean-Paul CRAMAN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/03/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35389358900013.
- M Alain CHATILLON, Président du conseil d`administration (1943) depuis le 27 janvier 2004
- M Alain CHATILLON, Administrateur (1943) depuis le 27 août 2011
- M Etienne THIBAULT, Administrateur (1942) depuis le 25 juillet 2010
- M Etienne THIBAULT, Directeur général (1942) depuis le 08 octobre 2011
- M Laurent HOURQUET, Administrateur (1961) depuis le 25 juillet 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL est de 78 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude FOURNIE, Administrateur (1942) du 27 janvier 2004 au 10 août 2004
- M Francis DOUMIC, Administrateur (1936) du 27 janvier 2004 au 25 juillet 2010
- M Jean CHAMPREDONDE, Administrateur (1934) du 27 janvier 2004 au 10 août 2004
- M Jean CRAMAN, Administrateur (1953) du 27 janvier 2004 au 03 février 2004
- M Jean-Paul CRAMAN, Administrateur (1953) du 03 février 2004 au 10 août 2004
- M Laurent HOURQUET, Administrateur (1961) du 27 janvier 2004 au 25 juillet 2010
- M Michel BARDON, Administrateur (1938) du 25 juillet 2010 au 15 janvier 2011
- M Philippe RICALENS, Administrateur (1957) du 27 janvier 2004 au 25 juillet 2010
- MME Marie-Helene DOUAT, Administrateur (1949) du 10 août 2004 au 15 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
- BANQUE COURTOIS, Administrateur depuis le 15 janvier 2011
- CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS, Administrateur depuis le 15 janvier 2011
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, Administrateur depuis le 15 janvier 2011
- COMMUNE DE REVEL, Administrateur depuis le 25 juillet 2010
- COMMUNE DE REVEL, Administrateur depuis le 15 janvier 2011
- INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES, Administrateur depuis le 08 octobre 2011
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS, Administrateur depuis le 20 novembre 2010
- SOREPAR, Administrateur depuis le 15 janvier 2011
- BANQUE COURTOIS, Administrateur du 27 janvier 2004 au 10 août 2004
- BANQUE COURTOIS, Administrateur du 10 août 2004 au 25 juillet 2010
- BANQUE COURTOIS, Administrateur du 25 juillet 2010 au 15 janvier 2011
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur du 27 janvier 2004 au 10 août 2004
- CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS, Administrateur du 10 août 2004 au 15 janvier 2011
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU, Administrateur du 27 janvier 2004 au 25 juillet 2010
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, Administrateur du 25 juillet 2010 au 15 janvier 2011
- COMMUNE DE REVEL, Administrateur du 25 juillet 2010 au 15 janvier 2011
- INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENE, Administrateur du 27 janvier 2004 au 10 août 2004
- INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENE, Administrateur du 10 août 2004 au 25 juillet 2010
- INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES, Administrateur du 25 juillet 2010 au 08 octobre 2011
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS, Administrateur du 13 novembre 2010 au 20 novembre 2010
- SOREPAR, Administrateur du 10 août 2004 au 15 janvier 2011
- SOREPAR STE REGIONALE DE PARTICIPATION MIDI PYRENEES, Administrateur du 27 janvier 2004 au 10 août 2004
- TOULOUSAINE DE CEREALES, Administrateur du 27 janvier 2004 au 10 août 2004
- TOULOUSAINE DE CEREALES, Administrateur du 10 août 2004 au 13 novembre 2010
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 21 novembre 2010 : TOULOUSAINE DE CEREALES n'est plus administrateur. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS devient administrateur représenté(e) par GERBEL Daniel nom d'usage : GERBEL.)
- 25 novembre 2010 : FID SUD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FID SUD MONTAUBAN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. AUDIT PLUS CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire. SAINT GUIRONS Catherine nom d'usage : SAINT GUIRONS devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 14 octobre 2011 : Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES SA à conseil d'administration. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES SA à conseil d'administration : REYNAUD CHRISTIAN nom d'usage : REYNAUD n'est plus représentant permanent; LETAILLEUR Thierry Marie Antoine Etienne nom d'usage : LETAILLEUR devient représentant permanent.)
- 14 octobre 2011 : CHATILLON Alain nom d'usage : CHATILLON n'est plus directeur général. THIBAULT Etienne Octave François nom d'usage : THIBAULT devient directeur général.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL | |
Entrepreneurs individuels | FORUM D'ENTREPRISE DE REVEL | |
Identifiant de l'entreprise | 353893589 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 2 RUE CLEMENCE ISAURE 31250 REVEL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 19 janvier 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 19 janvier 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 69 452,00 | |
Résultat net | -22 721,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 435 626 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 435 396 |
Immobilisation financière | 230 |
Actif circulant net | 488 418 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 51 933 |
Placement | 436 485 |
Total Actif | 924 046 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 886 868 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 37 177 |
Total Passif | 924 045 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 69 452 |
Produit d'exploitation | 92 657 |
Charge d'exploitation | 126 506 |
Résultat d'exploitation | -33 849 |
Produit financier net | 2 456 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 458 |
Résultat courrant | -31 390 |
Produit exceptionnel | 8 669 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 8 669 |
Résultat net | -22 721 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35389358900013 | FORUM D ENTREPRISE DE REVEL 2 RUE CLEMENCE ISAURE 31250 REVEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
TOULOUSAINE DE CEREALES n'est plus administrateur. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS devient administrateur représenté(e) par GERBEL Daniel nom d'usage : GERBEL.
FID SUD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FID SUD MONTAUBAN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. AUDIT PLUS CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire. SAINT GUIRONS Catherine nom d'usage : SAINT GUIRONS devient commissaire aux comptes suppléant.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES SA à conseil d'administration. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES SA à conseil d'administration : REYNAUD CHRISTIAN nom d'usage : REYNAUD n'est plus représentant permanent; LETAILLEUR Thierry Marie Antoine Etienne nom d'usage : LETAILLEUR devient représentant permanent.
CHATILLON Alain nom d'usage : CHATILLON n'est plus directeur général. THIBAULT Etienne Octave François nom d'usage : THIBAULT devient directeur général.
AUDIT PLUS CONSEIL n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE REVEL : DOUMIC Francis nom d\'usage : DOUMIC n\'est plus représentant permanent; SIE Marc nom d\'usage : SIE n\'est plus représentant permanent; GONZATO Léonce nom d\'usage : GONZATO n\'est plus représentant permanent; SAINT-CHAMAND Amélie nom d\'usage : CLAVERE n\'est plus représentant permanent; CHATILLON Alain nom d\'usage : CHATILLON devient représentant permanent; THIBAULT Etienne nom d\'usage : THIBAULT devient représentant permanent; FREDE Thierry nom d\'usage : FREDE devient représentant permanent; FERRET Michel nom d\'usage : FERRET devient représentant permanent; VIENOT Christian nom d\'usage : VIENO devient représentant permanent; HOURQUET Laurent nom d\'usage : HOURQUET devient représentant permanent; MARQUIER Martine nom d\'usage : MARECHAL devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS : ROUCH Fabienne nom d\'usage : PINEAU n\'est plus représentant permanent; SEMINEL Nicolas nom d\'usage : SEMINEL devient représentant permanent
COMMUNAUTE DE COMMUNES LAURAGAIS REVEL SOREZOIS devient administrateur représenté(e) par MARQUIER Martine nom d\'usage : MARECHAL, par DE BORTOLI Jean-Claude nom d\'usage : DE BORTOLI, par REY André nom d\'usage : REY, par BAISSE Véronique nom d\'usage : OURLIAC et par BOURREL Alain nom d\'usage : BOURREL
HOURQUET Laurent nom d\'usage : HOURQUET devient directeur général. THIBAULT Etienne Octave François nom d\'usage : THIBAULT n\'est plus directeur général. HOURQUET Laurent Jean Roger nom d\'usage : HOURQUET n\'est plus administrateur. THIBAULT Etienne Octave François nom d\'usage : THIBAULT n\'est plus administrateur
HOURQUET Laurent nom d\'usage : HOURQUET devient président du conseil d\'administration. CHATILLON Alain nom d\'usage : CHATILLON n\'est plus président du conseil d\'administration. CHATILLON Alain nom d\'usage : CHATILLON n\'est plus administrateur
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNAUTE DE COMMUNES LAURAGAIS REVEL SOREZOIS : DE BORTOLI Jean-Claude nom d\'usage : DE BORTOLI n\'est plus représentant permanent; BAISSE Véronique nom d\'usage : OURLIAC n\'est plus représentant permanent
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SOR ET DE L\'AGOUT devient administrateur représenté(e) par ALIBERT Jean-Luc nom d\'usage : ALIBERT et par FERNANDEZ Sylvain nom d\'usage : FERNANDEZ
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS : SEMINEL Nicolas nom d\'usage : SEMINEL n\'est plus représentant permanent; BOURGEOIS Fabien nom d\'usage : BOURGEOIS devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE COURTOIS : ROQUES Guy nom d\'usage : ROQUES n\'est plus représentant permanent; LAMAUD Valérie nom d\'usage : IMART devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE REVEL : CHATILLON Alain nom d\'usage : CHATILLON n\'est plus représentant permanent; THIBAULT Etienne nom d\'usage : THIBAULT n\'est plus représentant permanent; FREDE Thierry nom d\'usage : FREDE n\'est plus représentant permanent; FERRET Michel nom d\'usage : FERRET n\'est plus représentant permanent; VIENOT Christian nom d\'usage : VIENO n\'est plus représentant permanent; FEVRIER Catherine nom d\'usage : FEVRIER devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNAUTE DE COMMUNES LAURAGAIS REVEL SOREZOIS : MARQUIER Martine nom d\'usage : MARECHAL n\'est plus représentant permanent; REY André nom d\'usage : REY n\'est plus représentant permanent; LAGENTE Christian nom d\'usage : LAGENTE devient représentant permanent; BAISSE Véronique nom d\'usage : OURLIAC devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS : BOURGEOIS Fabien nom d\'usage : BOURGEOIS n\'est plus représentant permanent; FALL Khady nom d\'usage : DIENG devient représentant permanent
BOURREL Alain nom d\'usage : BOURREL devient président du conseil d\'administration. BOURREL Alain nom d\'usage : BOURREL devient directeur général. SOREPAR n\'est plus administrateur. HOURQUET Laurent nom d\'usage : HOURQUET n\'est plus président du conseil d\'administration. HOURQUET Laurent nom d\'usage : HOURQUET n\'est plus directeur général
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES SA à conseil d\'administration : LETAILLEUR Thierry Marie Antoine Etienne nom d\'usage : LETAILLEUR n\'est plus représentant permanent; NAYRAL DE PUYBUSQUE Corinne nom d\'usage : DE PRADIER D\'AGRAIN devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN : MARTINEL Antoine nom d\'usage : MARTINEL n\'est plus représentant permanent; BERMOND Brigitte nom d\'usage : CAMPOS devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS : FALL Khady nom d\'usage : DIENG n\'est plus représentant permanent; PONCET Marine nom d\'usage : PONCET devient représentant permanent
SAINT GUIRONS Catherine nom d\'usage : SAINT GUIRONS n\'est plus commissaire aux comptes suppléant