M Ben GUJRAL
Président de MOOD MEDIA INTERNATIONAL
M Ben GUJRAL a 50 ans ( naissance en 1974), est Président de la société MOOD MEDIA INTERNATIONAL
M Ben GUJRAL peut être contacté au siège de la société MOOD MEDIA INTERNATIONAL par courrier à l'adresse MOOD MEDIA INTERNATIONAL MEDIADIS 22 QUAI GALLIENI CS 40044 92156 SURESNES CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 30Â 79Â 50Â 00 ou par fax au 01Â 30Â 79Â 50Â 05
La société MOOD MEDIA INTERNATIONAL est principalement dirigée par M Ben GUJRAL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MOOD MEDIA INTERNATIONAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/03/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 35398356200045.
- M Robert HAYNES, Président (1960) depuis le 23 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Alain STRASSER, Président du conseil de surveillance (1947) du 29 mars 2005 au 10 octobre 2006
- M Ben GUJRAL, Président (1974) du 04 octobre 2010 au 18 mars 2014
- M Jean NOIZET, Président du directoire (1946) du 10 février 2004 au 29 mars 2005
- M Jean-Marie NOIZET, Président (1946) du 27 mars 2007 au 02 janvier 2008
- M Jonathan PATRICK, Président (1962) du 02 janvier 2008 au 04 octobre 2010
- M Kenan ERKUL, Président (1985) du 28 octobre 2014 au 23 mars 2017
- M Philippe SCHENK GRAF VON STAUFFENBERG, Président du conseil de surveillance (1964) du 10 octobre 2006 au 27 février 2007
- M Randal RUDNISKI, Gérant (1965) du 18 mars 2014 au 28 octobre 2014
- M Tanguy DE FRANCLIEU, Président du conseil de surveillance (1970) du 10 février 2004 au 29 mars 2005
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 mars 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 mars 2016
22 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES
Téléphone : 01Â 30Â 79Â 50Â 00 Société
MOOD MEDIA INTERNATIONAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MOOD MEDIA INTERNATIONAL | |
Entrepreneurs individuels | MOOD MEDIA INTERNATIONAL | |
Identifiant de l'entreprise | 353983562 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 22 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 40 691,70 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 août 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 136 088,00 | |
Résultat net | -11 120 099,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 23 720 140 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 23 720 142 |
Actif circulant net | 19 718 380 |
Stock | 0 |
Avance | 2 690 |
Créance | 18 069 934 |
Placement | 1 645 756 |
Total Actif | 43 438 520 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 525 218 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 34 913 304 |
Total Passif | 43 438 520 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 136 088 |
Produit d'exploitation | 705 887 |
Charge d'exploitation | 710 819 |
Résultat d'exploitation | -4 932 |
Produit financier net | 2 616 058 |
Charge financière | 13 952 486 |
Résultat financier | -11 336 428 |
Résultat courrant | -11 341 360 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 569 798 |
Résultat exceptionnel | -569 798 |
Résultat net | -11 120 099 |
Siret | Etablissement |
---|---|
35398356200045 | MOOD MEDIA INTERNATIONAL MEDIADIS 22 QUAI GALLIENI CS 40044 92156 SURESNES CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : NOIZET Jean Marie radiation le 23 Novembre 2007. Président : PATRICK Jonathan en fonction le 23 Novembre 2007.
Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Avril 2007 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 13 Avril 2007 Président : PATRICK Jonathan en fonction le 23 Novembre 2007
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 30 Septembre 2010 Président : GUJRAL Ben en fonction le 30 Septembre 2010
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 30 Septembre 2010 Gérant : RUDNISKI Randal en fonction le 14 Mars 2014
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 24 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 24 Octobre 2014 Président : ERKUL Kenan en fonction le 24 Octobre 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Mars 2016 ; Président : HAYNES Robert en fonction le 21 Mars 2017
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Mars 2016 ; Président : GILBERT Nicholas en fonction le 06 Mai 2019
Président : GILBERT Nicholas ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président : MCROBERTS Malcolm, John ; Directeur général : CARLSON Jason, Garrett ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres